EP2506332 - Substrat pour gestion améliorée et protection d'un dispositif optoélectronique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.09.2013 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2013 | Demande réputée retirée | publié le 09.10.2013 [2013/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Moser Baer India Ltd. 43B Okhla Industrial Estate, Phase 3 New Dehli 110020 / IN | [2012/40] | Inventeur(s) | 01 /
Marsman, Herman G. Moser Baer India Ltd. 43B, Okhla Industrial Estate, Phase 3 110020 New Dehli / IN | [2012/40] | Mandataire(s) | Beck & Rössig European Patent Attorneys Denninger Str. 169 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/40] | Beck & Rössig European Patent Attorneys Cuvilliésstrasse 14 81679 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12153895.3 | 03.02.2012 | [2012/40] | Numéro de priorité, date | INEL09092011D | 31.03.2011 Format original publié: IND EL09092011 | [2012/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2506332 | Date: | 03.10.2012 | Langue: | EN | [2012/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.07.2012 | Classification | IPC: | H01L51/52 | [2012/40] | CPC: |
H10K50/858 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/40] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Substrat zur verbesserten Handhabung und Sicherung einer optoelektronischen Vorrichtung | [2012/40] | Anglais: | Substrate for improved handling and protection of an optoelectronic device | [2012/40] | Français: | Substrat pour gestion améliorée et protection d'un dispositif optoélectronique | [2012/40] | Procédure dexamen | 04.04.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/41] | 24.05.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/41] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JP2002260845 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [X] 1-4,6 * paragraph [0040]; figure 1; example 1 *; | [X]EP1589584 (SAMSUNG SDI CO LTD [KR]) [X] 1,2,4,8,9 * paragraphs [0041] , [0054] - [0056]; figure 13 *; | [X]KR20100025210 (NAMOTEK CO LTD [KR], et al) [X] 1,3,4* paragraphs [0014] - [0019]; figure 1 *; | [X]JP2010205511 (TOPPAN PRINTING CO LTD) [X] 1,3-8,10 * paragraphs [0021] , [0030] - [0033] - [0036] - [0042]; figure 5 * |