EP2506209 - Système d'affichage de compteur utilitaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.04.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.04.2014 | Demande réputée retirée | publié le 21.05.2014 [2014/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés General Electric Company 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [2012/40] | Inventeur(s) | 01 /
Hanley, James Patrick 4200 Wildwood Parkway Atlanta, GA Georgia 30339 / US | 02 /
Crittenden, Curtis Whitmore 130 Main Street Somersworth, NH New Hampshire 03878 / US | [2012/40] | Mandataire(s) | Cleary, Fidelma, et al GPO Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | [N/P] |
Précédent [2012/40] | Cleary, Fidelma, et al GE International Inc. Global Patent Operation-Europe 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12161015.8 | 23.03.2012 | [2012/40] | Numéro de priorité, date | US201113075482 | 30.03.2011 Format original publié: US201113075482 | [2012/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2506209 | Date: | 03.10.2012 | Langue: | EN | [2012/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.06.2012 | Classification | IPC: | G06Q50/06 | [2012/40] | CPC: |
G06Q50/06 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/40] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Anzeigesystem für einen Versorgungszähler | [2012/40] | Anglais: | Utility meter display system | [2012/40] | Français: | Système d'affichage de compteur utilitaire | [2012/40] | Procédure dexamen | 03.04.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.04.2013 | Requête en examen déposée [2013/20] | 31.07.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.12.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/21] | 13.01.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/21] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 31.07.2013 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]WO2006044035 (ECHELON CORP [US], et al) [I] 1-12 * figures 2-4,20 * * paragraph [0032] * * paragraph [0036] - paragraph [0039] * * paragraph [0040] - paragraph [0043] * * paragraph [0055] - paragraph [0056] *; | [A]CN201130214Y (SHENZHEN HND METERS CO LTD [CN]) [A] 1-12 * figures 1-4 * * claim 1 * |