EP2649989 - Procédé de préparation d'une dispersion solide, dispersion solide ainsi obtenue et son utilisation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.08.2018 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.09.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.07.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.06.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 15.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés King Saud University P.O. Box 800 11421 Riyadh / SA | [2013/42] | Inventeur(s) | 01 /
Alam, Mohd Aftab King Saud University, Pharmaceutics P.O. Box 340406 11333 Riyadh / SA | 02 /
Almohizea, Abdullah M. King Saud University, Pharmaceutics P.O. Box 340406 11333 Riyadh / SA | 03 /
Aljuffali, Ibrahim A. King Saud University, Pharmaceutics P.O. Box 800 11421 Riyadh / SA | 04 /
Al-Jenoobi, Fahad Ibrahim King Saud University, Pharmaceutics P.O. Box 340406 11333 Riyadh / SA | [2013/42] | Mandataire(s) | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2017/42] |
Précédent [2013/42] | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12164044.5 | 13.04.2012 | [2013/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2649989 | Date: | 16.10.2013 | Langue: | EN | [2013/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2649989 | Date: | 18.10.2017 | Langue: | EN | [2017/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.08.2012 | Classification | IPC: | A61K9/14, A61K31/405 | [2013/42] | CPC: |
A61K31/405 (EP);
A61K9/0007 (EP);
A61K9/145 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/42] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung einer Feststoffdispersion, damit hergestellte Feststoffdispersion und Verwendung dafür | [2013/42] | Anglais: | Method for preparing a solid dispersion, solid dispersion obtained thereby and use thereof | [2013/42] | Français: | Procédé de préparation d'une dispersion solide, dispersion solide ainsi obtenue et son utilisation | [2013/42] | Procédure d'examen | 27.11.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.11.2012 | Requête en examen déposée [2013/42] | 25.03.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.04.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.01.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.01.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.05.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.05.2017 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 19.07.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.09.2017 | Taxe de délivrance payée | 06.09.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.09.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.03.2014 | Opposition(s) | 19.07.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.04.2012 | AL | 18.10.2017 | AT | 18.10.2017 | CY | 18.10.2017 | CZ | 18.10.2017 | DK | 18.10.2017 | EE | 18.10.2017 | ES | 18.10.2017 | FI | 18.10.2017 | HR | 18.10.2017 | IT | 18.10.2017 | LT | 18.10.2017 | LV | 18.10.2017 | MC | 18.10.2017 | MK | 18.10.2017 | NL | 18.10.2017 | PL | 18.10.2017 | PT | 18.10.2017 | RO | 18.10.2017 | RS | 18.10.2017 | SE | 18.10.2017 | SI | 18.10.2017 | SK | 18.10.2017 | SM | 18.10.2017 | TR | 18.10.2017 | BG | 18.01.2018 | NO | 18.01.2018 | GR | 19.01.2018 | IS | 18.02.2018 | IE | 13.04.2018 | LU | 13.04.2018 | MT | 13.04.2018 | BE | 30.04.2018 | CH | 30.04.2018 | LI | 30.04.2018 | [2020/34] |
Précédent [2020/31] | HU | 13.04.2012 | |
AT | 18.10.2017 | ||
CY | 18.10.2017 | ||
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
MK | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
PT | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
TR | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
IE | 13.04.2018 | ||
LU | 13.04.2018 | ||
MT | 13.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Précédent [2020/27] | HU | 13.04.2012 | |
AT | 18.10.2017 | ||
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
PT | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
TR | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
IE | 13.04.2018 | ||
LU | 13.04.2018 | ||
MT | 13.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 18.10.2017 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
TR | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
IE | 13.04.2018 | ||
LU | 13.04.2018 | ||
MT | 13.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AT | 18.10.2017 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
IE | 13.04.2018 | ||
LU | 13.04.2018 | ||
MT | 13.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Précédent [2019/19] | AT | 18.10.2017 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
IE | 13.04.2018 | ||
LU | 13.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AT | 18.10.2017 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
LU | 13.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Précédent [2019/08] | AT | 18.10.2017 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
LU | 13.04.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 18.10.2017 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 18.10.2017 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 18.10.2017 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Précédent [2018/37] | AT | 18.10.2017 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Précédent [2018/35] | AT | 18.10.2017 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 18.10.2017 | |
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 18.10.2017 | |
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Précédent [2018/22] | ES | 18.10.2017 | |
FI | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
Précédent [2018/17] | NL | 18.10.2017 | Citations: | Recherche | [X]WO0180822 (ETHYPHARM SA [FR], et al) [X] 1-13 * page 18, line 7 - line 14 * * examples 1-24 * * claim 1 *; | [X]WO02098388 (BOOTS CO PLC [GB], et al) [X] 1-13 * page 3, line 24 - line 31 * * examples 1-3 * * claims 22-44 *; | [Y]WO0205820 (LAVIPHARM LAB INC [US]) [Y] 1-13 * example 2 *; | [X] - S.M. VASIM, "Effervescent mixture based solid dispersion a novel approach for solubility enhancement", RESEARCH JOURNAL OF PHARMACY AND TECHNOLOGY, (20111130), vol. 4, no. 11, ISSN 0974-3618, pages 1682 - 1686, XP009161756 [X] 1-13 * the whole document * | [Y] - BHATT SHAILENDRA, TRIVEDI PRITI, "Development of domperidone: polyethylene glycol 6000 fast dissolving tablets from solid dispersions using effervescent method", JOURNAL OF CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL RESEARCH, (20111231), vol. 3, no. 6, ISSN 0975-7384, pages 889 - 898, XP002681243 [Y] 1-13 * the whole document * | Examen | - VERRECK G ET AL, "The effect of pressurized carbon dioxide as a temporary plasticizer and foaming agent on the hot stage extrusion process and extrudate properties of solid dispersions of itraconazole with PVP-VA 64", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 26, no. 3-4, ISSN 0928-0987, (20051101), pages 349 - 358, (20051101), XP027803700 | par le demandeur | US5985326 | US6350786 | US2011245305 | US5955475 | US7008640 | US7081255 | US5281420 | US8025899 | US2011020455 | US6548555 | US2011059175 | US5225197 | US4127645 | US6489346 | US6589507 | US6780882 | US7919126 | - Advances in Analytical Chemical Chemistry and Instrumentation, WILEY-INTERSCIENCE, (1965), vol. 4, pages 117 - 212 |