EP2662737 - Installation de simulation, procédé de fonctionnement d'une installation de simulation ainsi qu'utilisation d'une installation de simulation et d'un procédé de fonctionnement d'une installation de simulation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.11.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.11.2014 | Demande réputée retirée | publié le 24.12.2014 [2014/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Prognost Systems GmbH Birkenallee 177 48432 Rheine / DE | [2013/46] | Inventeur(s) | 01 /
Koers, Christian Dorfbauerschaft 20 48493 Wettringen / DE | 02 /
Hörnschemeyer, Klaus Antoniusstrasse 6 49811 Lingen / DE | [2013/46] | Mandataire(s) | Werner & ten Brink Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Am Berghang 61 48455 Bad Bentheim / DE | [N/P] |
Précédent [2013/46] | Werner & ten Brink Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft Am Berghang 61 48455 Bad Bentheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12167205.9 | 08.05.2012 | [2013/46] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2662737 | Date: | 13.11.2013 | Langue: | DE | [2013/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.09.2012 | Classification | IPC: | G05B17/02 | [2013/46] | CPC: |
G05B17/02 (EP);
G05B2219/24061 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/46] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Simulationseinrichtung, Verfahren zum Betrieb einer Simulationseinrichtung sowie Verwendung einer Simulationseinrichtung und eines Verfahrens zum Betrieb einer Simulationseinrichtung | [2013/46] | Anglais: | Simulation device, method for operating a simulation device and use of a simulation device and method for operating a simulation device | [2013/46] | Français: | Installation de simulation, procédé de fonctionnement d'une installation de simulation ainsi qu'utilisation d'une installation de simulation et d'un procédé de fonctionnement d'une installation de simulation | [2013/46] | Procédure dexamen | 14.05.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/52] | 20.06.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/52] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2014 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]DE102008050612 (CONDUCTA ENDRESS & HAUSER [DE]) [Y] 1-15 * paragraph [0010] - paragraph [0012] * * paragraph [0014] - paragraph [0018] * * paragraph [0021] * * paragraph [0030] *; | [Y]DE102005041427 (CONDUCTA ENDRESS & HAUSER [DE]) [Y] 1-15 * paragraph [0012] - paragraph [0014] * * paragraph [0017] *; | [Y]US2011106517 (SAIAS DANIEL [FR]) [Y] 1-15 * paragraph [0020] * * paragraph [0029] * * paragraph [0032] - paragraph [0033] * * paragraph [0035] - paragraph [0039] * |