EP2487153 - Cyclopentanes substitués ayant une activité de prostaglandine [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.07.2015 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.07.2015 | Demande réputée retirée | publié le 26.08.2015 [2015/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALLERGAN, INC. 2525 Dupont Drive Irvine, CA 92612 / US | [N/P] |
Précédent [2012/33] | Pour tous les Etats désignés Allergan, Inc. 2525 Dupont Drive Irvine, CA 92612 / US | Inventeur(s) | 01 /
Burk, Robert M. 1337 Cerritos Drive Laguna Beach, CA 92651 / US | [2014/26] |
Précédent [2012/33] | 01 /
Burk, Robert M. 1337 Cerritos Drive Laguna Beach, CA California 92651 / US | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/33] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12167472.5 | 03.02.2009 | [2012/33] | Numéro de priorité, date | US20080026179P | 05.02.2008 Format original publié: US 26179 P | US20090363996 | 02.02.2009 Format original publié: US 363996 | [2012/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2487153 | Date: | 15.08.2012 | Langue: | EN | [2012/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.07.2012 | Classification | IPC: | C07C405/00, A61K31/192, A61K31/047, A61P27/06, A61P27/02 | [2012/33] | CPC: |
C07C405/00 (EP,US);
A61P17/14 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P27/06 (EP);
C07C405/0008 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2012/33] | Titre | Allemand: | Substituierte Cyclopentane mit Prostaglandinwirkung | [2012/33] | Anglais: | Substituted cyclopentanes having prostaglandin activity | [2012/33] | Français: | Cyclopentanes substitués ayant une activité de prostaglandine | [2012/33] | Procédure dexamen | 10.05.2012 | Requête en examen déposée [2012/33] | 15.02.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.10.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.02.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.05.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.07.2014 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 03.10.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.02.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/35] | 27.03.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/35] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP09708693.8 / EP2245005 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20090708693) est 14.10.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2015 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0116358 (BAYER AG [DE]) [Y] 1-4 * see page 13, compound V *; | [Y]WO9833497 (JOHNSTONE MURRAY A [US]) [Y] 1-4 * compounds of table 1 * * page 10, line 31 - page 11, line 3 *; | [Y]WO0174313 (PROCTER & GAMBLE [US]) [Y] 1-4 * abstract * * compounds in the table on page 37 *; | [Y]WO2005013928 (SUCAMPO AG [CH], et al) [Y] 1-4 * compound 15 on page 28 ** claims 1-13 *; | [Y]US2005070516 (WILSON LELAND F [US], et al) [Y] 1-4 * claim 43 *; | [YD]WO2006063179 (ALLERGAN INC [US], et al) [YD] 1-4 * the whole document *; | [Y]WO2007060453 (MEDICAL RES COUNCIL [GB], et al) [Y] 1-4 * claim 2 * | par le demandeur | US7091231 | - "Prodrugs and Drug Delivery Systems", RICHARD B. SILVERMAN, Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, ELSEVIER ACADEMIC PRESS, (2004), pages 496 - 557 | US20060553143 |