EP2672197 - Agencement de montage pour le montage sur le toit de corps de surface sur une construction [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.04.2016 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.04.2016 | Demande réputée retirée | publié le 01.06.2016 [2016/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hörmann Energietechnik GmbH & Co. KG Rudolf-Hörmann-Strasse 1 86807 Buchloe / DE | [2013/50] | Inventeur(s) | 01 /
Merz, Bruno Kettenschwangerstraße 27 87668 Rieden / DE | 02 /
Heinzler, Elmar Alte Gasse 4a 86875 Waal / DE | 03 /
Frömel, Martin Römerweg 10 87742 Dirlewang / DE | [2013/50] | Mandataire(s) | Gebauer, Dieter Edmund Splanemann Patentanwälte mbB Rumfordstraße 7 80469 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/50] | Gebauer, Dieter Edmund Splanemann Patentanwälte Partnerschaft Rumfordstraße 7 80469 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12170958.8 | 06.06.2012 | [2013/50] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2672197 | Date: | 11.12.2013 | Langue: | DE | [2013/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.11.2012 | Classification | IPC: | F24J2/52, E04D3/35 | [2013/50] | CPC: |
F24S25/67 (EP);
Y02B10/20 (EP);
Y02E10/47 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/50] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Montageanordnung zur dachseitigen Montage von Flächenkörpern an einem Bauwerk | [2013/50] | Anglais: | Mounting assembly for mounting plate-like bodies to the roof of a building | [2013/50] | Français: | Agencement de montage pour le montage sur le toit de corps de surface sur une construction | [2013/50] | Procédure dexamen | 11.06.2014 | Requête en examen déposée [2014/37] | 07.08.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.01.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/22] | 27.01.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/22] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 08.08.2014 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 08.08.2014 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 26.08.2014 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2014 | 03   M06   Taxe payée le   08.08.2014 | 30.06.2015 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JPH11222991 (KYOCERA CORP) [Y] 1,2,6,7,10,11 * abstract *; | [A]JP2011035254 (SHARP KK) [A] 1,2,6-11,15 * abstract *; | [Y]KR100928950B (HANBITKIJEON CO LTD [KR]) [Y] 1,2,6,7,10,11 * abstract *; | [A]KR101016793B (ENERGY CO LTD S [KR]) [A] 1,10 * abstract * | par le demandeur | DE29606547U |