Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US9266074 | Dossier mondial | 23.02.2016 | B2 | US2013330242 | 12.12.2013 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP12171197 | 07.06.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP2671630 | Dossier mondial | 10.08.2016 | B1 | EP2671630 | 11.12.2013 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP12171197 | 07.06.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | ES2593234T | 07.12.2016 | T3 | Numéro de priorité | Date | EP12171197 | 07.06.2012 |