EP2671630 - Appareil mélangeur ayant une pluralité de canaux de mélange et son utilisation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2013/50] | Dispositif d'actionnement électrique au guidon pour changement de vitesses de bicyclette | ||
[2016/17] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.06.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.03.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 08.04.2020 [2020/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés General Electric Company 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [2013/50] | Inventeur(s) | 01 /
Manickam, Bhuvaneswaran GE Power & Water, Jenbacher Gas Engines Austria Achenseestrasse 1-3 A-6200 Jenbach / AT | 02 /
Bienholz, Arne Martin GE Power & Water, Jenbacher Gas Engines Austria Achenseestrasse 1-3 A-6200 Jenbach / AT | 03 /
Hillen, Friedhelm GE Power & Water, Jenbacher Gas Engines Austria Achenseestrasse 1-3 A-6200 Jenbach / AT | [2016/32] |
Précédent [2013/50] | 01 /
Manickam, Bhuvaneswaran GE Power & Water, Jenbacher Gas Engines Austria Achenseestrasse 1-3 A-6200 Jenbach / AT | ||
02 /
Bienholz, Arne Martin GE Power & Water, Jenbacher Gas Engines Austria Achenseestrasse 1-3 A-6200 Jenbach / AT | |||
03 /
Hillen, Friedhelm GE Power & Water, Jenbacher Gas Engines Austria Achenseestrasse 1-3 A-6200 Jenbach / AT | Mandataire(s) | Cleary, Fidelma GPO Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | [2016/32] |
Précédent [2013/50] | Picker, Madeline Margaret GPO Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12171197.2 | 07.06.2012 | [2013/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2671630 | Date: | 11.12.2013 | Langue: | EN | [2013/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2671630 | Date: | 10.08.2016 | Langue: | EN | [2016/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.11.2012 | Classification | IPC: | B01F5/04, B01F5/00, B01F5/06, F01N3/20 | [2013/50] | CPC: |
B01F25/103 (EP,US);
B01F25/10 (US);
B01F25/31322 (EP,US);
B01F25/31332 (EP,US);
B01F25/4523 (EP,US);
F01N3/106 (EP,US);
F01N3/2033 (EP,US);
F01N3/24 (US);
F01N3/36 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/32] |
Précédent [2013/50] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Mischvorrichtung mit mehreren Mischkanälen und Verwendung davon | [2016/17] | Anglais: | Mixing device having a plurality of mixing channels and use thereof | [2016/17] | Français: | Appareil mélangeur ayant une pluralité de canaux de mélange et son utilisation | [2016/17] |
Précédent [2013/50] | Mischvorrichtung mit mehreren Mischkanälen | ||
Précédent [2013/50] | Mixing device having a plurality of mixing channels | ||
Précédent [2013/50] | Dispositif d'actionnement électrique au guidon pour changement de vitesses de bicyclette | Procédure d'examen | 04.06.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.06.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/46] | supprimé | Annulation: la demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/51] | 12.06.2014 | Requête en examen déposée [2014/52] | 25.06.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/51] | 16.11.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.12.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.04.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.05.2016 | Taxe de délivrance payée | 19.05.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.05.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.11.2015 | Opposition(s) | 11.05.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/29] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe dexamen | 05.09.2014 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 05.09.2014 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 27.11.2014 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation FI, TR, SM, SK, SI, SE, RS, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT, AL | 05.09.2014 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 05.09.2014 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 27.11.2014 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.06.2012 | AL | 10.08.2016 | AT | 10.08.2016 | BE | 10.08.2016 | BG | 10.08.2016 | CY | 10.08.2016 | CZ | 10.08.2016 | DK | 10.08.2016 | EE | 10.08.2016 | HR | 10.08.2016 | LT | 10.08.2016 | LV | 10.08.2016 | MC | 10.08.2016 | MK | 10.08.2016 | NL | 10.08.2016 | PL | 10.08.2016 | RO | 10.08.2016 | RS | 10.08.2016 | SE | 10.08.2016 | SI | 10.08.2016 | SK | 10.08.2016 | SM | 10.08.2016 | TR | 10.08.2016 | GR | 11.11.2016 | IS | 10.12.2016 | PT | 12.12.2016 | [2020/15] |
Précédent [2019/51] | HU | 07.06.2012 | |
AL | 10.08.2016 | ||
AT | 10.08.2016 | ||
BE | 10.08.2016 | ||
BG | 10.08.2016 | ||
CY | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
MK | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 07.06.2012 | |
AL | 10.08.2016 | ||
AT | 10.08.2016 | ||
BE | 10.08.2016 | ||
BG | 10.08.2016 | ||
CY | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Précédent [2019/39] | HU | 07.06.2012 | |
AL | 10.08.2016 | ||
AT | 10.08.2016 | ||
BE | 10.08.2016 | ||
BG | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Précédent [2019/37] | HU | 07.06.2012 | |
AL | 10.08.2016 | ||
AT | 10.08.2016 | ||
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 07.06.2012 | |
AL | 10.08.2016 | ||
AT | 10.08.2016 | ||
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 10.08.2016 | |
AT | 10.08.2016 | ||
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 10.08.2016 | |
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 10.08.2016 | |
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Précédent [2017/32] | AT | 10.08.2016 | |
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Précédent [2017/13] | AT | 10.08.2016 | |
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Précédent [2017/11] | AT | 10.08.2016 | |
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Précédent [2017/09] | LT | 10.08.2016 | |
NL | 10.08.2016 | ||
Précédent [2017/07] | LT | 10.08.2016 | Citations: | Recherche | [XA]US3702619 (SON JAIME S) [X] 1,2,9-11 * column 2, line 23 - line 45 * * column 7, line 66 - column 8, line 22 * * figure 2 * [A] 3-8,12,13; | [XA]EP1004767 (NISSAN MOTOR [JP]) [X] 1-5,9,10 * paragraph [0001] * * paragraph [0038] - paragraph [0041] * * figures 7,8,10,12,13 * [A] 6-8,11-13; | [XA]DE102006055655 (IGS DEV GMBH [DE]) [X] 1,2,5,8-12 * paragraph [0001] - paragraph [0002] * * paragraph [0006] - paragraph [0007] * * paragraph [0022] - paragraph [0027] * * figures 1-5 * [A] 3,4,6,7,13; | [XA]US2009165756 (SHIEH TENGHUA TOM [US], et al) [X] 1-3,5,9,10 * paragraph [0001] * * paragraph [0013] - paragraph [0017] * * figures 1C,1D * [A] 4,6-8,11-13; | [XA]US2009293721 (MILLER SCOTT D [US], et al) [X] 1,2,9,10 * paragraph [0002] * * paragraph [0032] - paragraph [0036] * * figures 3-7 *[A] 3-8,11-13 |