EP2562400 - Procédé de régénération d'un filtre à particules de moteur à combustion interne [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.04.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.04.2016 | Demande réputée retirée | publié le 01.06.2016 [2016/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA Route de Gisy 78140 Vélizy-Villacoublay / FR | [N/P] |
Précédent [2013/09] | Pour tous les Etats désignés PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA Route de Gisy 78140 Velizy-Villacoublay / FR | Inventeur(s) | 01 /
Camescasse, Cyril 7 Rue de Paris 95150 Taverny / FR | [2013/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12171555.1 | 11.06.2012 | [2013/09] | Numéro de priorité, date | FR20110057466 | 23.08.2011 Format original publié: FR 1157466 | [2013/09] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2562400 | Date: | 27.02.2013 | Langue: | FR | [2013/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.07.2012 | Classification | IPC: | F02D41/02, F02D41/00, F02D13/02 | [2013/09] | CPC: |
F02D41/029 (EP);
F02D13/0261 (EP);
F02D41/0007 (EP);
F02D2041/001 (EP);
Y02T10/12 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/09] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Verfahren zur Regeneration eines Partikelfilters einer Brennkraftmaschine | [2013/09] | Anglais: | Method for regenerating a particulate filter of an internal combustion engine | [2013/09] | Français: | Procédé de régénération d'un filtre à particules de moteur à combustion interne | [2013/09] | Procédure dexamen | 04.04.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.04.2013 | Requête en examen déposée [2013/20] | 05.01.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/22] | 27.01.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2015 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2011072794 (VAN NIEUWSTADT MICHIEL J [US], et al) [X] 1-6,8 * paragraphs [0015] , [0076] - [0078]; figures 1,5 * * paragraphs [0081] - [0082] - [0085] , [0087] - [0091] * [I] 7; | [A]US2011120090 (SORENSEN JR CHARLES MITCHEL [US]) [A] 1-8 * abstract *; | [A]US7275516 (CUNNINGHAM RALPH WAYNE [US], et al) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]DE102009012336 (AUDI AG [DE]) [A] 1-8 * abstract * * paragraphs [0011] , [0014] , [0016] , [0017] , [0028] , [0029]; figures 1,2,4 * |