EP2534933 - Semoir avec des éléments de rappui constituant les roues de transport [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.12.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.12.2013 | Demande réputée retirée | publié le 22.01.2014 [2014/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KUHN S.A. 4, Impasse des Fabriques 67700 Saverne / FR | [2012/51] | Inventeur(s) | 01 /
Seemann, Michel 5, Rue du Château 57370 Danne et Quatre Vents / FR | 02 /
Potier, Philippe 18, Route de Siewiller 57370 Veckersviller / FR | [2012/51] | Mandataire(s) | Hager, Esther Evelyne Kuhn SAS 4 Impasse des Fabriques 67700 Saverne / FR | [N/P] |
Précédent [2012/51] | Esch, Esther Evelyne Kuhn S.A. 4, Impasse des Fabriques 67700 Saverne / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 12172008.0 | 14.06.2012 | [2012/51] | Numéro de priorité, date | FR20110055318 | 17.06.2011 Format original publié: FR 1155318 | [2012/51] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2534933 | Date: | 19.12.2012 | Langue: | FR | [2012/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.10.2012 | Classification | IPC: | A01B49/02, A01B49/06, A01B73/00 | [2012/51] | CPC: |
A01B49/06 (EP);
A01B49/027 (EP);
A01B73/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/51] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Sämaschine mit Verdichtungselementen, die die Transporträder bilden | [2012/51] | Anglais: | Seeder with support elements constituting the transport wheels | [2012/51] | Français: | Semoir avec des éléments de rappui constituant les roues de transport | [2012/51] | Procédure dexamen | 20.06.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/04] | 21.08.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/04] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]DE10359775 (LEMKEN GMBH & CO KG [DE]) [X] 1,4,5,7,10 * abstract * * page 3, paragraph 20 * * page 4, paragraph 22 * * figure -; claim - * [I] 2,3,6,9; | [A]DE102004012791 (LEMKEN GMBH & CO KG [DE]) [A] 1-11 * abstract * * page 3, paragraph 17 * * figure -; claim - *; | [A]DE10307396 (AMAZONEN WERKE DREYER H [DE]) [A] 1-11 * abstract * * page 2, paragraph 22 * * page 3, paragraphs 22,25,27 * * figure -; claim - *; | [A]EP1336330 (KUHN HUARD SA [FR]) [A] 1-11 * abstract * * page 3, paragraphs 13,15,16 * * figure -; claim - *; | [A]DE9010178U (MACHINENFABRIK RAU) [A] 1-11 * page 6, paragraph 4 * * page 10, paragraph 1 * * page 11, paragraph 2 * * figure -; claim - *; | [A]DE20122586U (AMAZONEN WERKE DREYER H [DE]) [A] 1-11 * page 2, paragraphs 12,14 * * page 3, paragraph 14 * * figure -; claim - * |