EP2541684 - Connecteur pour relier l'un à l'autre deux câbles électriques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.06.2015 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2015 | Demande réputée retirée | publié le 29.07.2015 [2015/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Societe Industrielle de Construction d'Appareils et de Materiel Electriques 19230 Arnac Pompadour / FR | [2013/01] | Inventeur(s) | 01 /
Rineau, Vivien Tournevite 19210 Lubersac / FR | 02 /
Lagarde, Jean-Luc 2 Impasse Wilde 19360 Malemort / FR | [2013/01] | Mandataire(s) | Santarelli Tour Trinity 1 bis Esplanade de la Défense 92035 Paris La Défense Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2014/34] | Santarelli 49, avenue des Champs Elysées 75008 Paris / FR | ||
Précédent [2013/01] | Lepelletier-Beaufond, François Santarelli 14 avenue de la Grande Armée B.P. 237 75822 Paris Cedex 17 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 12173702.7 | 26.06.2012 | [2013/01] | Numéro de priorité, date | FR20110055780 | 28.06.2011 Format original publié: FR 1155780 | [2013/01] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2541684 | Date: | 02.01.2013 | Langue: | FR | [2013/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.09.2012 | Classification | IPC: | H01R4/24, H01R4/44, H01R13/514, // H01R4/06, H01R11/07 | [2013/01] | CPC: |
H01R4/2408 (EP,US);
H01R13/514 (EP,US);
H01R4/44 (EP,US);
H01R11/07 (EP,US);
H01R4/06 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/01] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Anschluss zum Verbinden von zwei Stromkabeln | [2013/01] | Anglais: | Connector for mutually connecting two electrical cables | [2013/01] | Français: | Connecteur pour relier l'un à l'autre deux câbles électriques | [2013/01] | Procédure d'examen | 09.10.2012 | Requête en examen déposée [2013/01] | 02.07.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.12.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 20.03.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/31] | 22.04.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/31] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.12.2014 | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US4074608 (SIEBOL GEORGE) [Y] 1,2,6,7 * column 2, line 33 - line 49; figures 1,3,4,5 *; | [Y]US4904133 (WRIGHT JEWEL L [US]) [Y] 1,8-10* column 6, line 37 - line 49 *; | [Y]EP0497455 (AVDEL SYSTEMS LTD [GB]) [Y] 5 * page 6, line 20 - line 45; figures 1,3a-3d *; | [Y]EP0586283 (GAZ DE FRANCE [FR]) [Y] 1,2,6,7 * figures 1-3 *; | [YD]FR2760570 (APP MAT ELECT CONST [FR]) [YD] 1-10 * page 4 - page 6; figures 1,2 *; | [Y]FR2819943 (VALEO EQUIP ELECTR MOTEUR [FR]) [Y] 2 * page 12, line 6 - line 9; figure 2 *; | [Y]US2005164565 (FRICCHIONE MARK [US]) [Y] 1-4,6,7 * paragraph [0041]; figures 4,6,7 *; | [Y]US2008170926 (TAYLOR HARRY E [US]) [Y] 1,2,6,7 * paragraph [0036] - paragraph [0039]; figures 3,4 * | par le demandeur | FR2760570 | FR2762449 |