EP2546574 - Ensemble de bague d'aube à matrice composite pour une chambre de combustion [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.01.2015 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés United Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [N/P] |
Précédent [2013/03] | Pour tous les Etats désignés United Technologies Corporation One Financial Plaza Hartford, CT 06101 / US | Inventeur(s) | 01 /
Jarmon David C. 44 Blue Ridge Road Kensington, CT 06037 / US | 02 /
Smith Peter G. 5 Kovacs Place Wallingford, CT 06492 / US | [2013/03] | Mandataire(s) | Hull, James Edward Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2013/03] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12175781.9 | 10.07.2012 | [2013/03] | Numéro de priorité, date | US201113181898 | 13.07.2011 Format original publié: US201113181898 | [2013/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2546574 | Date: | 16.01.2013 | Langue: | EN | [2013/03] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2546574 | Date: | 06.03.2013 | Langue: | EN | [2013/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2546574 | Date: | 26.03.2014 | Langue: | EN | [2014/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.02.2013 | Classification | IPC: | F23R3/00, F23R3/06, F23R3/60, F23R3/16, F01D5/28, F01D9/02, F01D9/04 | [2013/44] | CPC: |
F23R3/16 (EP,US);
F01D5/284 (EP,US);
F01D9/023 (EP,US);
F01D9/042 (EP,US);
F23R3/002 (EP,US);
F23R3/005 (EP,US);
F23R3/06 (EP,US);
F23R3/60 (EP,US);
F23M2900/05002 (EP,US);
|
Précédent IPC [2013/10] | F23R3/16, F01D5/28, F01D9/02, F01D9/04 | ||
Précédent IPC [2013/03] | F23R3/16 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/03] | Titre | Allemand: | Brennkammerschaufelringanordnung aus keramischem Matrixverbundstoff | [2013/03] | Anglais: | Ceramic matrix composite combustor vane ring assembly | [2013/03] | Français: | Ensemble de bague d'aube à matrice composite pour une chambre de combustion | [2013/03] | Procédure d'examen | 03.09.2013 | Requête en examen déposée [2013/41] | 08.10.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.02.2014 | Taxe de délivrance payée | 14.02.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.10.2013 | Opposition(s) | 06.01.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/10] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.07.2012 | AL | 26.03.2014 | AT | 26.03.2014 | BE | 26.03.2014 | CY | 26.03.2014 | CZ | 26.03.2014 | DK | 26.03.2014 | EE | 26.03.2014 | ES | 26.03.2014 | FI | 26.03.2014 | HR | 26.03.2014 | IT | 26.03.2014 | LT | 26.03.2014 | LV | 26.03.2014 | MC | 26.03.2014 | MK | 26.03.2014 | MT | 26.03.2014 | NL | 26.03.2014 | PL | 26.03.2014 | RO | 26.03.2014 | RS | 26.03.2014 | SE | 26.03.2014 | SI | 26.03.2014 | SK | 26.03.2014 | SM | 26.03.2014 | TR | 26.03.2014 | BG | 26.06.2014 | NO | 26.06.2014 | GR | 27.06.2014 | IE | 10.07.2014 | LU | 10.07.2014 | IS | 26.07.2014 | PT | 28.07.2014 | FR | 31.07.2014 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 10.07.2012 | |
AT | 26.03.2014 | ||
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
MC | 26.03.2014 | ||
MK | 26.03.2014 | ||
MT | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
SM | 26.03.2014 | ||
TR | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
GR | 27.06.2014 | ||
IE | 10.07.2014 | ||
LU | 10.07.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
FR | 31.07.2014 | ||
Précédent [2016/33] | HU | 10.07.2012 | |
AT | 26.03.2014 | ||
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
MC | 26.03.2014 | ||
MT | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
SM | 26.03.2014 | ||
TR | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
GR | 27.06.2014 | ||
IE | 10.07.2014 | ||
LU | 10.07.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
FR | 31.07.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 10.07.2012 | |
AT | 26.03.2014 | ||
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
MC | 26.03.2014 | ||
MT | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
SM | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
GR | 27.06.2014 | ||
IE | 10.07.2014 | ||
LU | 10.07.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
FR | 31.07.2014 | ||
Précédent [2016/28] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
MC | 26.03.2014 | ||
MT | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
SM | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
GR | 27.06.2014 | ||
IE | 10.07.2014 | ||
LU | 10.07.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
FR | 31.07.2014 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
MC | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
SM | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IE | 10.07.2014 | ||
LU | 10.07.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
FR | 31.07.2014 | ||
Précédent [2016/21] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
MC | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IE | 10.07.2014 | ||
LU | 10.07.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
FR | 31.07.2014 | ||
Précédent [2015/37] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IE | 10.07.2014 | ||
LU | 10.07.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
FR | 31.07.2014 | ||
Précédent [2015/36] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
LU | 10.07.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
FR | 31.07.2014 | ||
Précédent [2015/25] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
LU | 10.07.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
FR | 31.07.2014 | ||
Précédent [2015/18] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
LU | 10.07.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
Précédent [2015/13] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
LU | 10.07.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
Précédent [2015/08] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
Précédent [2015/02] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
Précédent [2014/51] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
Précédent [2014/50] | BE | 26.03.2014 | |
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
Précédent [2014/49] | BE | 26.03.2014 | |
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
Précédent [2014/48] | BE | 26.03.2014 | |
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/47] | BE | 26.03.2014 | |
CY | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/46] | BE | 26.03.2014 | |
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/41] | FI | 26.03.2014 | |
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
RS | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/37] | FI | 26.03.2014 | |
LT | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/36] | LT | 26.03.2014 | |
NO | 26.06.2014 | Citations: | Recherche | [A]US4126405 (BOBO MELVIN, et al) [A] 1-15 * column 3 - column 4 * * figures 1, 3 *; | [A]US4245954 (GLENN ROBERT G) [A] 1-15 * column 2, line 55 - column 4, line 62 * * figures 1, 3 *; | [A]US2011008156 (PRENTICE IAN FRANCIS [US], et al) [A] 1-15 * page 2, paragraph 34 - page 4, paragraph 49 * * figures 1, 2, 4, 6-13 *; | [A]EP1445537 (GEN ELECTRIC [US]) [A] 1-15 * column 6, paragraph 18 - paragraph 19 * * figure 1 *; | [A]US6000906 (DRASKOVICH BARRY S [US]) [A] 1-15 * column 2, line 54 - column 4, line 32 * * figures 1-4 *; | [AP]EP2412929 (IHI CORP [JP]) [AP] 1-15 * the whole document * | par le demandeur | US2010257864 | US2009003993 |