EP2546947 - Systèmes de collecte d'énergie distribuée utilisant des sources de courant continu [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.05.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.05.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.01.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 30.11.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.06.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Solaredge Technologies Ltd. 1 HaMada Street Herzeliya 4673335 / IL | [2018/11] |
Précédent [2013/03] | Pour tous les Etats désignés Solaredge Technologies Ltd. 6 Haharash Street P.O.B. 7349 45240 Hod Hasharon / IL | Inventeur(s) | 01 /
Adest, Meir c/o Solaredge Technologies Ltd. 6 Haharash St. POB 7349 45240 HOD Hasharon / IL | 02 /
Handelsman, Lior c/o Solaredge Technologies Ltd. 6 Haharash St. POB 7349 45240 HOD Hasharon / IL | 03 /
Galin, Yoav c/o Solaredge Technologies Ltd. 6 Haharash St. POB 7349 45240 HOD Hasharon / IL | 04 /
Fishelov, Amir c/o Solaredge Technologies Ltd. 6 Haharash St. POB 7349 45240 HOD Hasharon / IL | 05 /
Sella, Guy c/o Solaredge Technologies Ltd. 6 Haharash St. POB 7349 45240 HOD Hasharon / IL | 06 /
Gazit, Meir c/o Solaredge Technologies Ltd. 6 Haharash St. POB 7349 45240 HOD Hasharon / IL | [2013/03] | Mandataire(s) | V.O. P.O. Box 87930 2508 DH Den Haag / NL | [2020/27] |
Précédent [2013/03] | Jansen, Cornelis Marinus, et al Vereenigde Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 12176618.2 | 16.07.2012 | [2013/03] | Numéro de priorité, date | US201113182758 | 14.07.2011 Format original publié: US201113182758 | [2013/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2546947 | Date: | 16.01.2013 | Langue: | EN | [2013/03] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2546947 | Date: | 20.12.2017 | Langue: | EN | [2017/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2546947 | Date: | 01.07.2020 | Langue: | EN | [2020/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.11.2017 | Classification | IPC: | H02J3/38 | [2013/03] | CPC: |
H02J3/381 (EP,US);
H02J2300/24 (EP,US);
H02J2300/26 (EP,US);
Y02E10/56 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/31] |
Précédent [2013/03] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Erntesysteme mit verteilter Leistung mithilfe von Gleichstromquellen | [2013/03] | Anglais: | Distributed power harvesting systems using DC power sources | [2013/03] | Français: | Systèmes de collecte d'énergie distribuée utilisant des sources de courant continu | [2013/03] | Procédure d'examen | 16.07.2012 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 20.06.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.06.2018 | Requête en examen déposée [2018/31] | 04.12.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.06.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.08.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.12.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.01.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.05.2020 | Taxe de délivrance payée | 22.05.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.05.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP20176744.9 / EP3726688 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.12.2018 | Opposition(s) | 06.04.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2014 | 03   M06   Taxe payée le   27.08.2014 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 16.07.2012 | AL | 01.07.2020 | AT | 01.07.2020 | CY | 01.07.2020 | CZ | 01.07.2020 | DK | 01.07.2020 | EE | 01.07.2020 | ES | 01.07.2020 | FI | 01.07.2020 | HR | 01.07.2020 | IT | 01.07.2020 | LT | 01.07.2020 | LV | 01.07.2020 | MC | 01.07.2020 | MK | 01.07.2020 | MT | 01.07.2020 | PL | 01.07.2020 | RO | 01.07.2020 | RS | 01.07.2020 | SE | 01.07.2020 | SI | 01.07.2020 | SK | 01.07.2020 | SM | 01.07.2020 | TR | 01.07.2020 | IE | 16.07.2020 | LU | 16.07.2020 | BE | 31.07.2020 | CH | 31.07.2020 | LI | 31.07.2020 | BG | 01.10.2020 | NO | 01.10.2020 | GR | 02.10.2020 | IS | 01.11.2020 | PT | 02.11.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 16.07.2012 | |
AL | 01.07.2020 | ||
AT | 01.07.2020 | ||
CY | 01.07.2020 | ||
CZ | 01.07.2020 | ||
DK | 01.07.2020 | ||
EE | 01.07.2020 | ||
ES | 01.07.2020 | ||
FI | 01.07.2020 | ||
HR | 01.07.2020 | ||
IT | 01.07.2020 | ||
LT | 01.07.2020 | ||
LV | 01.07.2020 | ||
MC | 01.07.2020 | ||
MT | 01.07.2020 | ||
PL | 01.07.2020 | ||
RO | 01.07.2020 | ||
RS | 01.07.2020 | ||
SE | 01.07.2020 | ||
SI | 01.07.2020 | ||
SK | 01.07.2020 | ||
SM | 01.07.2020 | ||
TR | 01.07.2020 | ||
IE | 16.07.2020 | ||
LU | 16.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
BG | 01.10.2020 | ||
NO | 01.10.2020 | ||
GR | 02.10.2020 | ||
IS | 01.11.2020 | ||
PT | 02.11.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 01.07.2020 | |
AT | 01.07.2020 | ||
CZ | 01.07.2020 | ||
DK | 01.07.2020 | ||
EE | 01.07.2020 | ||
ES | 01.07.2020 | ||
FI | 01.07.2020 | ||
HR | 01.07.2020 | ||
IT | 01.07.2020 | ||
LT | 01.07.2020 | ||
LV | 01.07.2020 | ||
MC | 01.07.2020 | ||
PL | 01.07.2020 | ||
RO | 01.07.2020 | ||
RS | 01.07.2020 | ||
SE | 01.07.2020 | ||
SI | 01.07.2020 | ||
SK | 01.07.2020 | ||
SM | 01.07.2020 | ||
TR | 01.07.2020 | ||
IE | 16.07.2020 | ||
LU | 16.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
BG | 01.10.2020 | ||
NO | 01.10.2020 | ||
GR | 02.10.2020 | ||
IS | 01.11.2020 | ||
PT | 02.11.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 01.07.2020 | |
AT | 01.07.2020 | ||
CZ | 01.07.2020 | ||
DK | 01.07.2020 | ||
EE | 01.07.2020 | ||
ES | 01.07.2020 | ||
FI | 01.07.2020 | ||
HR | 01.07.2020 | ||
IT | 01.07.2020 | ||
LT | 01.07.2020 | ||
LV | 01.07.2020 | ||
MC | 01.07.2020 | ||
PL | 01.07.2020 | ||
RO | 01.07.2020 | ||
RS | 01.07.2020 | ||
SE | 01.07.2020 | ||
SI | 01.07.2020 | ||
SK | 01.07.2020 | ||
SM | 01.07.2020 | ||
IE | 16.07.2020 | ||
LU | 16.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
BG | 01.10.2020 | ||
NO | 01.10.2020 | ||
GR | 02.10.2020 | ||
IS | 01.11.2020 | ||
PT | 02.11.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 01.07.2020 | |
AT | 01.07.2020 | ||
CZ | 01.07.2020 | ||
DK | 01.07.2020 | ||
EE | 01.07.2020 | ||
ES | 01.07.2020 | ||
FI | 01.07.2020 | ||
HR | 01.07.2020 | ||
IT | 01.07.2020 | ||
LT | 01.07.2020 | ||
LV | 01.07.2020 | ||
MC | 01.07.2020 | ||
PL | 01.07.2020 | ||
RO | 01.07.2020 | ||
RS | 01.07.2020 | ||
SE | 01.07.2020 | ||
SI | 01.07.2020 | ||
SK | 01.07.2020 | ||
SM | 01.07.2020 | ||
LU | 16.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
BG | 01.10.2020 | ||
NO | 01.10.2020 | ||
GR | 02.10.2020 | ||
IS | 01.11.2020 | ||
PT | 02.11.2020 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 01.07.2020 | |
AT | 01.07.2020 | ||
CZ | 01.07.2020 | ||
DK | 01.07.2020 | ||
EE | 01.07.2020 | ||
ES | 01.07.2020 | ||
FI | 01.07.2020 | ||
HR | 01.07.2020 | ||
IT | 01.07.2020 | ||
LT | 01.07.2020 | ||
LV | 01.07.2020 | ||
MC | 01.07.2020 | ||
PL | 01.07.2020 | ||
RO | 01.07.2020 | ||
RS | 01.07.2020 | ||
SE | 01.07.2020 | ||
SK | 01.07.2020 | ||
SM | 01.07.2020 | ||
LU | 16.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
BG | 01.10.2020 | ||
NO | 01.10.2020 | ||
GR | 02.10.2020 | ||
IS | 01.11.2020 | ||
PT | 02.11.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 01.07.2020 | |
AT | 01.07.2020 | ||
CZ | 01.07.2020 | ||
DK | 01.07.2020 | ||
EE | 01.07.2020 | ||
ES | 01.07.2020 | ||
FI | 01.07.2020 | ||
HR | 01.07.2020 | ||
IT | 01.07.2020 | ||
LT | 01.07.2020 | ||
LV | 01.07.2020 | ||
MC | 01.07.2020 | ||
PL | 01.07.2020 | ||
RO | 01.07.2020 | ||
RS | 01.07.2020 | ||
SE | 01.07.2020 | ||
SM | 01.07.2020 | ||
LU | 16.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
BG | 01.10.2020 | ||
NO | 01.10.2020 | ||
GR | 02.10.2020 | ||
IS | 01.11.2020 | ||
PT | 02.11.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 01.07.2020 | |
CZ | 01.07.2020 | ||
DK | 01.07.2020 | ||
EE | 01.07.2020 | ||
ES | 01.07.2020 | ||
FI | 01.07.2020 | ||
HR | 01.07.2020 | ||
IT | 01.07.2020 | ||
LT | 01.07.2020 | ||
LV | 01.07.2020 | ||
MC | 01.07.2020 | ||
PL | 01.07.2020 | ||
RO | 01.07.2020 | ||
RS | 01.07.2020 | ||
SE | 01.07.2020 | ||
SM | 01.07.2020 | ||
LU | 16.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
BG | 01.10.2020 | ||
NO | 01.10.2020 | ||
GR | 02.10.2020 | ||
IS | 01.11.2020 | ||
PT | 02.11.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AT | 01.07.2020 | |
CZ | 01.07.2020 | ||
DK | 01.07.2020 | ||
EE | 01.07.2020 | ||
ES | 01.07.2020 | ||
FI | 01.07.2020 | ||
HR | 01.07.2020 | ||
IT | 01.07.2020 | ||
LT | 01.07.2020 | ||
LV | 01.07.2020 | ||
MC | 01.07.2020 | ||
PL | 01.07.2020 | ||
RO | 01.07.2020 | ||
RS | 01.07.2020 | ||
SE | 01.07.2020 | ||
LU | 16.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
BG | 01.10.2020 | ||
NO | 01.10.2020 | ||
GR | 02.10.2020 | ||
IS | 01.11.2020 | ||
PT | 02.11.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AT | 01.07.2020 | |
CZ | 01.07.2020 | ||
DK | 01.07.2020 | ||
ES | 01.07.2020 | ||
FI | 01.07.2020 | ||
HR | 01.07.2020 | ||
IT | 01.07.2020 | ||
LT | 01.07.2020 | ||
LV | 01.07.2020 | ||
MC | 01.07.2020 | ||
PL | 01.07.2020 | ||
RS | 01.07.2020 | ||
SE | 01.07.2020 | ||
LU | 16.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
BG | 01.10.2020 | ||
NO | 01.10.2020 | ||
GR | 02.10.2020 | ||
IS | 01.11.2020 | ||
PT | 02.11.2020 | ||
Précédent [2021/18] | AT | 01.07.2020 | |
CZ | 01.07.2020 | ||
ES | 01.07.2020 | ||
FI | 01.07.2020 | ||
HR | 01.07.2020 | ||
LT | 01.07.2020 | ||
LV | 01.07.2020 | ||
MC | 01.07.2020 | ||
PL | 01.07.2020 | ||
RS | 01.07.2020 | ||
SE | 01.07.2020 | ||
BG | 01.10.2020 | ||
NO | 01.10.2020 | ||
GR | 02.10.2020 | ||
IS | 01.11.2020 | ||
PT | 02.11.2020 | ||
Précédent [2021/11] | AT | 01.07.2020 | |
CZ | 01.07.2020 | ||
ES | 01.07.2020 | ||
FI | 01.07.2020 | ||
HR | 01.07.2020 | ||
LT | 01.07.2020 | ||
LV | 01.07.2020 | ||
PL | 01.07.2020 | ||
RS | 01.07.2020 | ||
SE | 01.07.2020 | ||
BG | 01.10.2020 | ||
NO | 01.10.2020 | ||
GR | 02.10.2020 | ||
IS | 01.11.2020 | ||
PT | 02.11.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 01.07.2020 | |
CZ | 01.07.2020 | ||
ES | 01.07.2020 | ||
FI | 01.07.2020 | ||
LT | 01.07.2020 | ||
SE | 01.07.2020 | ||
BG | 01.10.2020 | ||
NO | 01.10.2020 | ||
GR | 02.10.2020 | ||
PT | 02.11.2020 | ||
Précédent [2021/08] | ES | 01.07.2020 | |
FI | 01.07.2020 | ||
LT | 01.07.2020 | ||
SE | 01.07.2020 | ||
BG | 01.10.2020 | ||
NO | 01.10.2020 | ||
PT | 02.11.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 01.07.2020 | |
LT | 01.07.2020 | ||
BG | 01.10.2020 | ||
NO | 01.10.2020 | ||
Précédent [2021/01] | BG | 01.10.2020 | Citations: | Recherche | [X]US2008143188 (ADEST MEIR [IL], et al) [X] 1-14 * the whole document *; | [X]WO2008132553 (SOLAREDGE TECHNOLOGIES [IL], et al) [X] 1-14 * the whole document *; | [X]US2009206666 (SELLA GUY [IL], et al) [X] 1-14* the whole document *; | [X]US2011084553 (ADEST MEIR [IL], et al) [X] 1-14 * the whole document *; | [XPI]US2011273015 (ADEST MEIR [IL], et al) [XP] 1-14 * the whole document * [I] 1-14 |