EP2551166 - Bogie directeur, notamment pour un chariot de tram [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.10.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ansaldobreda S.p.A. Via Argine 425 Napoli / IT | [2013/05] | Inventeur(s) | 01 /
Gemignani, Renzo Via delle Nievole, 7C 51010 Montecatini / IT | 02 /
Zanetti, Gianluca Galleria Leonardo da Vinci, 4 54100 Massa / IT | 03 /
Ciabatti, Andrea Via Montalbiolo, 31 59015 Carmigano / IT | [2013/10] | Mandataire(s) | Bergadano, Mirko, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [2013/23] |
Précédent [2013/05] | Jorio, Paolo, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 12177914.4 | 25.07.2012 | [2013/05] | Numéro de priorité, date | IT2011TO00672 | 25.07.2011 Format original publié: IT TO20110672 | [2013/05] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2551166 | Date: | 30.01.2013 | Langue: | EN | [2013/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2551166 | Date: | 26.11.2014 | Langue: | EN | [2014/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.11.2012 | Classification | IPC: | B61F3/08, B61F5/38, B61F5/52 | [2013/05] | CPC: |
B61F3/08 (EP);
B61F5/38 (EP);
B61F5/52 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/05] | Titre | Allemand: | Lenkdrehgestell, insbesondere für eine Straßenbahn | [2013/05] | Anglais: | Steering bogie, particularly for a tram carriage | [2013/05] | Français: | Bogie directeur, notamment pour un chariot de tram | [2013/05] | Procédure d'examen | 30.07.2013 | Requête en examen déposée [2013/36] | 17.06.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.10.2014 | Taxe de délivrance payée | 17.10.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.10.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.06.2014 | Opposition(s) | 27.08.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 25.07.2012 | AL | 26.11.2014 | BE | 26.11.2014 | BG | 26.11.2014 | CY | 26.11.2014 | DK | 26.11.2014 | EE | 26.11.2014 | FI | 26.11.2014 | IT | 26.11.2014 | LT | 26.11.2014 | LV | 26.11.2014 | MC | 26.11.2014 | MK | 26.11.2014 | MT | 26.11.2014 | NL | 26.11.2014 | RO | 26.11.2014 | RS | 26.11.2014 | SE | 26.11.2014 | SI | 26.11.2014 | SK | 26.11.2014 | SM | 26.11.2014 | TR | 26.11.2014 | NO | 26.02.2015 | GR | 27.02.2015 | IS | 26.03.2015 | PT | 26.03.2015 | IE | 25.07.2015 | LU | 25.07.2015 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 25.07.2012 | |
BE | 26.11.2014 | ||
BG | 26.11.2014 | ||
CY | 26.11.2014 | ||
DK | 26.11.2014 | ||
EE | 26.11.2014 | ||
FI | 26.11.2014 | ||
IT | 26.11.2014 | ||
LT | 26.11.2014 | ||
LV | 26.11.2014 | ||
MC | 26.11.2014 | ||
MK | 26.11.2014 | ||
MT | 26.11.2014 | ||
NL | 26.11.2014 | ||
RO | 26.11.2014 | ||
RS | 26.11.2014 | ||
SE | 26.11.2014 | ||
SI | 26.11.2014 | ||
SK | 26.11.2014 | ||
SM | 26.11.2014 | ||
TR | 26.11.2014 | ||
NO | 26.02.2015 | ||
GR | 27.02.2015 | ||
IS | 26.03.2015 | ||
PT | 26.03.2015 | ||
IE | 25.07.2015 | ||
LU | 25.07.2015 | ||
Précédent [2017/46] | HU | 25.07.2012 | |
BE | 26.11.2014 | ||
BG | 26.11.2014 | ||
CY | 26.11.2014 | ||
DK | 26.11.2014 | ||
EE | 26.11.2014 | ||
FI | 26.11.2014 | ||
IT | 26.11.2014 | ||
LT | 26.11.2014 | ||
LV | 26.11.2014 | ||
MC | 26.11.2014 | ||
MT | 26.11.2014 | ||
NL | 26.11.2014 | ||
RO | 26.11.2014 | ||
RS | 26.11.2014 | ||
SE | 26.11.2014 | ||
SI | 26.11.2014 | ||
SK | 26.11.2014 | ||
SM | 26.11.2014 | ||
TR | 26.11.2014 | ||
NO | 26.02.2015 | ||
GR | 27.02.2015 | ||
IS | 26.03.2015 | ||
PT | 26.03.2015 | ||
IE | 25.07.2015 | ||
LU | 25.07.2015 | ||
Précédent [2017/38] | HU | 25.07.2012 | |
BG | 26.11.2014 | ||
CY | 26.11.2014 | ||
DK | 26.11.2014 | ||
EE | 26.11.2014 | ||
FI | 26.11.2014 | ||
IT | 26.11.2014 | ||
LT | 26.11.2014 | ||
LV | 26.11.2014 | ||
MC | 26.11.2014 | ||
MT | 26.11.2014 | ||
NL | 26.11.2014 | ||
RO | 26.11.2014 | ||
RS | 26.11.2014 | ||
SE | 26.11.2014 | ||
SI | 26.11.2014 | ||
SK | 26.11.2014 | ||
SM | 26.11.2014 | ||
TR | 26.11.2014 | ||
NO | 26.02.2015 | ||
GR | 27.02.2015 | ||
IS | 26.03.2015 | ||
PT | 26.03.2015 | ||
IE | 25.07.2015 | ||
LU | 25.07.2015 | ||
Précédent [2017/22] | CY | 26.11.2014 | |
DK | 26.11.2014 | ||
EE | 26.11.2014 | ||
FI | 26.11.2014 | ||
IT | 26.11.2014 | ||
LT | 26.11.2014 | ||
LV | 26.11.2014 | ||
MC | 26.11.2014 | ||
MT | 26.11.2014 | ||
NL | 26.11.2014 | ||
RO | 26.11.2014 | ||
RS | 26.11.2014 | ||
SE | 26.11.2014 | ||
SI | 26.11.2014 | ||
SK | 26.11.2014 | ||
NO | 26.02.2015 | ||
GR | 27.02.2015 | ||
IS | 26.03.2015 | ||
PT | 26.03.2015 | ||
IE | 25.07.2015 | ||
LU | 25.07.2015 | ||
Précédent [2016/33] | CY | 26.11.2014 | |
DK | 26.11.2014 | ||
EE | 26.11.2014 | ||
FI | 26.11.2014 | ||
IT | 26.11.2014 | ||
LT | 26.11.2014 | ||
LV | 26.11.2014 | ||
MC | 26.11.2014 | ||
NL | 26.11.2014 | ||
RO | 26.11.2014 | ||
RS | 26.11.2014 | ||
SE | 26.11.2014 | ||
SI | 26.11.2014 | ||
SK | 26.11.2014 | ||
NO | 26.02.2015 | ||
GR | 27.02.2015 | ||
IS | 26.03.2015 | ||
PT | 26.03.2015 | ||
IE | 25.07.2015 | ||
LU | 25.07.2015 | ||
Précédent [2016/15] | CY | 26.11.2014 | |
DK | 26.11.2014 | ||
EE | 26.11.2014 | ||
FI | 26.11.2014 | ||
IT | 26.11.2014 | ||
LT | 26.11.2014 | ||
LV | 26.11.2014 | ||
MC | 26.11.2014 | ||
NL | 26.11.2014 | ||
RO | 26.11.2014 | ||
RS | 26.11.2014 | ||
SE | 26.11.2014 | ||
SI | 26.11.2014 | ||
SK | 26.11.2014 | ||
NO | 26.02.2015 | ||
GR | 27.02.2015 | ||
IS | 26.03.2015 | ||
PT | 26.03.2015 | ||
LU | 25.07.2015 | ||
Précédent [2016/13] | CY | 26.11.2014 | |
DK | 26.11.2014 | ||
EE | 26.11.2014 | ||
FI | 26.11.2014 | ||
IT | 26.11.2014 | ||
LT | 26.11.2014 | ||
LV | 26.11.2014 | ||
MC | 26.11.2014 | ||
NL | 26.11.2014 | ||
RO | 26.11.2014 | ||
RS | 26.11.2014 | ||
SE | 26.11.2014 | ||
SI | 26.11.2014 | ||
SK | 26.11.2014 | ||
NO | 26.02.2015 | ||
GR | 27.02.2015 | ||
IS | 26.03.2015 | ||
PT | 26.03.2015 | ||
Précédent [2016/12] | CY | 26.11.2014 | |
DK | 26.11.2014 | ||
EE | 26.11.2014 | ||
FI | 26.11.2014 | ||
IT | 26.11.2014 | ||
LT | 26.11.2014 | ||
LV | 26.11.2014 | ||
NL | 26.11.2014 | ||
RO | 26.11.2014 | ||
RS | 26.11.2014 | ||
SE | 26.11.2014 | ||
SI | 26.11.2014 | ||
SK | 26.11.2014 | ||
NO | 26.02.2015 | ||
GR | 27.02.2015 | ||
IS | 26.03.2015 | ||
PT | 26.03.2015 | ||
Précédent [2016/03] | CY | 26.11.2014 | |
DK | 26.11.2014 | ||
EE | 26.11.2014 | ||
FI | 26.11.2014 | ||
IT | 26.11.2014 | ||
LT | 26.11.2014 | ||
LV | 26.11.2014 | ||
NL | 26.11.2014 | ||
RO | 26.11.2014 | ||
RS | 26.11.2014 | ||
SE | 26.11.2014 | ||
SK | 26.11.2014 | ||
NO | 26.02.2015 | ||
GR | 27.02.2015 | ||
IS | 26.03.2015 | ||
PT | 26.03.2015 | ||
Précédent [2015/37] | CY | 26.11.2014 | |
DK | 26.11.2014 | ||
EE | 26.11.2014 | ||
FI | 26.11.2014 | ||
LT | 26.11.2014 | ||
LV | 26.11.2014 | ||
NL | 26.11.2014 | ||
RO | 26.11.2014 | ||
RS | 26.11.2014 | ||
SE | 26.11.2014 | ||
SK | 26.11.2014 | ||
NO | 26.02.2015 | ||
GR | 27.02.2015 | ||
IS | 26.03.2015 | ||
PT | 26.03.2015 | ||
Précédent [2015/36] | CY | 26.11.2014 | |
DK | 26.11.2014 | ||
EE | 26.11.2014 | ||
FI | 26.11.2014 | ||
LT | 26.11.2014 | ||
LV | 26.11.2014 | ||
NL | 26.11.2014 | ||
RO | 26.11.2014 | ||
RS | 26.11.2014 | ||
SE | 26.11.2014 | ||
NO | 26.02.2015 | ||
GR | 27.02.2015 | ||
IS | 26.03.2015 | ||
PT | 26.03.2015 | ||
Précédent [2015/35] | CY | 26.11.2014 | |
DK | 26.11.2014 | ||
EE | 26.11.2014 | ||
FI | 26.11.2014 | ||
LT | 26.11.2014 | ||
LV | 26.11.2014 | ||
NL | 26.11.2014 | ||
RS | 26.11.2014 | ||
SE | 26.11.2014 | ||
NO | 26.02.2015 | ||
GR | 27.02.2015 | ||
IS | 26.03.2015 | ||
PT | 26.03.2015 | ||
Précédent [2015/26] | CY | 26.11.2014 | |
FI | 26.11.2014 | ||
LT | 26.11.2014 | ||
LV | 26.11.2014 | ||
NL | 26.11.2014 | ||
RS | 26.11.2014 | ||
SE | 26.11.2014 | ||
NO | 26.02.2015 | ||
GR | 27.02.2015 | ||
IS | 26.03.2015 | ||
PT | 26.03.2015 | ||
Précédent [2015/24] | FI | 26.11.2014 | |
LT | 26.11.2014 | ||
LV | 26.11.2014 | ||
NL | 26.11.2014 | ||
RS | 26.11.2014 | ||
SE | 26.11.2014 | ||
NO | 26.02.2015 | ||
GR | 27.02.2015 | ||
IS | 26.03.2015 | ||
PT | 26.03.2015 | ||
Précédent [2015/23] | FI | 26.11.2014 | |
LT | 26.11.2014 | ||
NL | 26.11.2014 | ||
NO | 26.02.2015 | ||
IS | 26.03.2015 | ||
PT | 26.03.2015 | ||
Précédent [2015/22] | LT | 26.11.2014 | |
NO | 26.02.2015 | ||
PT | 26.03.2015 | ||
Précédent [2015/21] | LT | 26.11.2014 | |
NO | 26.02.2015 | ||
Précédent [2015/20] | LT | 26.11.2014 | Citations: | Recherche | [A]FR2874883 (GUILLEMAUT HENRI [FR]) [A] 1,3,4 * page 3, line 22 - page 4, line 35 * * page 5, line 34 - page 6, line 21; figures 1-5 *; | [A]US983478 (CLARK ALBERT M [US]) [A] 1 * page 1, line 68 - line 89 * * page 2, line 61 - page 3, line 9; figures 1-5 *; | [A]DE3119163 (MASCHF AUGSBURG NUERNBERG AG [DE]) [A] 1 * page 7, paragraph 2 - page 8, paragraph 3; figure 3 * | par le demandeur | IT1224491 | US4982671 | FR2874883 | WO2008015282 |