EP2692460 - Compositions réfractaires particulaires destinées à être utilisées dans la fabrication de moules et de noyaux de fonderie, procédés de préparation et utilisations correspondantes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.01.2016 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hüttenes-Albertus Chemische-Werke GmbH Wiesenstrasse 23-64 40549 Düsseldorf / DE | [2014/06] | Inventeur(s) | 01 /
Egeler, Dr. Nicolas Grafschaftsweg 6 47803 Krefeld / DE | 02 /
Seeger, Dr. Klaus Grimmstraße 6 30171 Hannover / DE | 03 /
Turley, Simon 51 Andersleigh Drive Coseley, West Midlands WV14 9AY / GB | 04 /
Fourberg, Christian An der Siep 60 41238 Mönchengladbach / DE | 05 /
Brauer, Tino Hauptstraße 130 09600 Oberschöna / DE | [2014/06] | Mandataire(s) | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | [2014/06] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12178533.1 | 30.07.2012 | [2014/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2692460 | Date: | 05.02.2014 | Langue: | EN | [2014/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2692460 | Date: | 25.02.2015 | Langue: | EN | [2015/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.03.2013 | Classification | IPC: | B22C1/18, B22C1/22, B22C5/18, B22D29/00 | [2014/06] | CPC: |
B22C1/18 (EP);
B22C1/188 (EP);
B22C1/22 (EP);
B22C1/2246 (EP);
B22C1/2253 (EP);
B22D29/00 (EP);
B22D29/003 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/06] | Titre | Allemand: | Teilchenförmige Feuerfestmaterialzusammensetzungen zur Verwendung bei der Herstellung von Gussformen und -kernen, Verfahren zu ihrer Herstellung und entsprechende Verwendungen | [2014/06] | Anglais: | Particulate refractory compositions for use in the manufacture of foundry moulds and cores, methods of preparing same and corresponding uses | [2014/06] | Français: | Compositions réfractaires particulaires destinées à être utilisées dans la fabrication de moules et de noyaux de fonderie, procédés de préparation et utilisations correspondantes | [2014/06] | Procédure d'examen | 04.06.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.06.2013 | Requête en examen déposée [2014/06] | 25.08.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.12.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 05.01.2015 | Taxe de délivrance payée | 05.01.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.08.2014 | Opposition(s) | 26.11.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 30.07.2012 | AL | 25.02.2015 | AT | 25.02.2015 | BE | 25.02.2015 | BG | 25.02.2015 | CY | 25.02.2015 | CZ | 25.02.2015 | DK | 25.02.2015 | EE | 25.02.2015 | ES | 25.02.2015 | FI | 25.02.2015 | HR | 25.02.2015 | IT | 25.02.2015 | LT | 25.02.2015 | LV | 25.02.2015 | MC | 25.02.2015 | MK | 25.02.2015 | MT | 25.02.2015 | NL | 25.02.2015 | PL | 25.02.2015 | PT | 25.02.2015 | RO | 25.02.2015 | RS | 25.02.2015 | SE | 25.02.2015 | SI | 25.02.2015 | SK | 25.02.2015 | SM | 25.02.2015 | TR | 25.02.2015 | NO | 25.05.2015 | GR | 26.05.2015 | IS | 25.06.2015 | IE | 30.07.2015 | LU | 30.07.2015 | CH | 31.07.2015 | FR | 31.07.2015 | LI | 31.07.2015 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 30.07.2012 | |
AT | 25.02.2015 | ||
BE | 25.02.2015 | ||
BG | 25.02.2015 | ||
CY | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
MK | 25.02.2015 | ||
MT | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
PT | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
RS | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
SM | 25.02.2015 | ||
TR | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
IE | 30.07.2015 | ||
LU | 30.07.2015 | ||
CH | 31.07.2015 | ||
FR | 31.07.2015 | ||
LI | 31.07.2015 | ||
Précédent [2017/39] | HU | 30.07.2012 | |
AT | 25.02.2015 | ||
BE | 25.02.2015 | ||
BG | 25.02.2015 | ||
CY | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
MT | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
RS | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
SM | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
IE | 30.07.2015 | ||
LU | 30.07.2015 | ||
CH | 31.07.2015 | ||
FR | 31.07.2015 | ||
LI | 31.07.2015 | ||
Précédent [2017/22] | AT | 25.02.2015 | |
BE | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
MT | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
RS | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
IE | 30.07.2015 | ||
LU | 30.07.2015 | ||
CH | 31.07.2015 | ||
FR | 31.07.2015 | ||
LI | 31.07.2015 | ||
Précédent [2016/33] | AT | 25.02.2015 | |
BE | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
RS | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
IE | 30.07.2015 | ||
LU | 30.07.2015 | ||
CH | 31.07.2015 | ||
FR | 31.07.2015 | ||
LI | 31.07.2015 | ||
Précédent [2016/25] | AT | 25.02.2015 | |
BE | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
RS | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
LU | 30.07.2015 | ||
CH | 31.07.2015 | ||
FR | 31.07.2015 | ||
LI | 31.07.2015 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 25.02.2015 | |
BE | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
RS | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
LU | 30.07.2015 | ||
CH | 31.07.2015 | ||
LI | 31.07.2015 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
RS | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
LU | 30.07.2015 | ||
CH | 31.07.2015 | ||
LI | 31.07.2015 | ||
Précédent [2016/15] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
RS | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
LU | 30.07.2015 | ||
Précédent [2016/13] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
RS | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2016/12] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
RS | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2016/03] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
RS | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2015/50] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
RS | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2015/49] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
RS | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2015/41] | AT | 25.02.2015 | |
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
RS | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2015/39] | AT | 25.02.2015 | |
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
RS | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2015/38] | AT | 25.02.2015 | |
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2015/37] | ES | 25.02.2015 | |
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
Précédent [2015/36] | ES | 25.02.2015 | |
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
Précédent [2015/35] | ES | 25.02.2015 | |
LT | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
Précédent [2015/33] | ES | 25.02.2015 | Citations: | Recherche | [AD]WO2005107975 (ASHLAND UK LTD [GB], et al) [AD] 1-16 * claims 1,2 *; | [A]EP0644006 (SUED CHEMIE AG [DE]) [A] 1-16 * paragraph [2.Altsandregenierung] * * page 3, lines 5-20 * * page 5, lines 25-30 *; | [A]JP2001205388 (GUNEI KAGAKU KOGYO KK) [A] 1-16 * abstract *; | [AD]WO9426439 (BORDEN UK LTD [GB], et al) [AD] 1-16 * claims 1,5 *; | [A] - LEIDEL D S, "THE INFLUENCE OF SAND AND BINDERS ON RECLAIMABILITY", FOUNDRY TRADE JOURNAL, INSTITUTE OF CAST METALS ENGINEERS, WEST BROMWICH, GB, (19940801), vol. 168, no. 3497, ISSN 0015-9042, XP000548242 [A] 1-16 * pages 386-387, paragraph The.effect.of.binders * | par le demandeur | EP0085512 | US4980394 | US4977209 | EP2191908 | EP0949978 | WO9405448 | WO9426439 | EP1753560 | WO2005107975 | EP0556955 | US6286580 | WO2005GB01482 |