EP2575149 - Structures de jonction, contacts électriques et moyens de fabrication associés [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.06.2017 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 16.06.2017 | Demande réputée retirée | publié le 19.07.2017 [2017/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [2013/14] | Pour tous les Etats désignés Hitachi Ltd. 6-6 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kikuchi, Shigeru c/o Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12th Floor, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-8220 / JP | 02 /
Sato, Takashi c/o Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12th Floor, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-8220 / JP | 03 /
Morita, Ayumu c/o Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12th Floor, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-8220 / JP | 04 /
Okamoto, Kazutaka c/o Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12th Floor, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-8220 / JP | 05 /
Yabu, Masato c/o Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12th Floor, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-8220 / JP | 06 /
Tsuchiya, Kenji c/o Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12th Floor, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-8220 / JP | [2013/14] | Mandataire(s) | Beetz & Partner mbB Patentanwälte Prinzregentenstraße 54 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/14] | Beetz & Partner Patentanwälte Steinsdorfstrasse 10 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12179082.8 | 02.08.2012 | [2013/14] | Numéro de priorité, date | JP20110210080 | 27.09.2011 Format original publié: JP 2011210080 | [2013/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2575149 | Date: | 03.04.2013 | Langue: | EN | [2013/14] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2575149 | Date: | 24.09.2014 | Langue: | EN | [2014/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.08.2014 | Classification | IPC: | H01H1/02, H01H11/04, H01H33/664 | [2013/14] | CPC: |
H01H11/048 (EP);
H01H1/06 (KR);
H01H33/664 (EP,KR);
H01H1/0206 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/14] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Verbindungsstrukturen, elektrische Kontakte und ihre Herstellungsmittel | [2013/14] | Anglais: | Joining structures, electrical contacts, and their manufacturing means | [2013/14] | Français: | Structures de jonction, contacts électriques et moyens de fabrication associés | [2013/14] | Procédure dexamen | 20.11.2012 | Requête en examen déposée [2013/14] | 08.01.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.03.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.06.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.10.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.02.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/29] | 10.03.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/29] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.03.2016 | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]EP0917171 (HITACHI LTD [JP]) [X] 1,2,5-7,11-13 * paragraphs [0059] - [0122] * * figures 1-20 * [Y] 4,8,9; | [X]DE3107688 (CALOR EMAG ELEKTRIZITAETS AG [DE]) [X] 1-3,5,10-13 * the whole document *; | [Y]US5691521 (KOMURO KATSUHIRO [JP], et al) [Y] 4 * column 8, lines 16-36 * * column 9, line 37 - column 19, line 7 * * figures 5-13 *; | [Y]DE19809306 (ABB PATENT GMBH [DE]) [Y] 8 * the whole document *; | [Y]DE3842919 (CALOR EMAG ELEKTRIZITAETS AG [DE]) [Y] 9 * figure 4; claim 6 * | par le demandeur | JP2007157666 |