EP2535072 - Dispositifs de perfusion sous-cutanée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.04.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 14.04.2017 | Demande réputée retirée | publié le 17.05.2017 [2017/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés C. R. BARD, INC. 730 Central Avenue Murray Hill, NJ 07974 / US | [2012/51] | Inventeur(s) | 01 /
Barron, William R. 12124 So. 4250 West Riverton, UT 84065 / US | 02 /
Burnside, Eddie K. 3107 Crestview Circle Bountiful, UT 84010 / US | 03 /
Hamatake, Bret 434 Triple Crown Way Grantsville, UT 84029 / US | 04 /
Powers, Kelly B. 8 N. Foxhill Road North Salt Lake, UT 84054 / US | [2012/51] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/51] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12180240.9 | 07.06.2005 | [2012/51] | Numéro de priorité, date | US20040577658P | 07.06.2004 Format original publié: US 577658 P | [2012/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2535072 | Date: | 19.12.2012 | Langue: | EN | [2012/51] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2535072 | Date: | 27.03.2013 | Langue: | EN | [2013/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.02.2013 | Classification | IPC: | A61M5/178 | [2012/51] | CPC: |
A61M5/158 (EP,US);
A61M25/005 (EP,US);
A61M25/007 (EP,US);
A61M25/0637 (EP,US);
A61M2005/1581 (EP,US);
A61M25/0662 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2012/51] | Titre | Allemand: | Subkutane Infusionsvorrichtungen | [2012/51] | Anglais: | Subcutaneous infusion devices | [2012/51] | Français: | Dispositifs de perfusion sous-cutanée | [2012/51] | Procédure dexamen | 13.08.2012 | Requête en examen déposée [2012/51] | 07.03.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.05.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.10.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.07.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.12.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/20] | 10.01.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/20] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP05757206.7 / EP1768724 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20050757206) est 09.08.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 12.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 10.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2013 | 09   M06   Taxe payée le   27.08.2013 | 30.06.2016 | 12   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]WO8906553 (BAXTER INT [US]) [X] 1,3 * figure 5A * [Y] 2,4; | [Y]US2002123724 (DOUGLAS JOEL S [US], et al) [Y] 5-8,13,14 * paragraphs [0041] - [0045] *; | [XY]EP0810003 (TARGET THERAPEUTICS INC [US]) [X] 15 * column 7, line 41 - column 10, line 43 * * column 12, line 6 - column 16, line 21 * [Y] 2,5-8,13,14; | [Y]US4834706 (BECK ANDREW J [US], et al) [Y] 4 * column 2, line 19 - column 6, line 9 * |