EP2579407 - Coffret de connexion électrique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.09.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city Mie 510-8503 / JP | [2013/22] |
Précédent [2013/15] | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi City Mie 510 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Yoshida, Ryohei c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14 Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city, Mie 510-8503 / JP | 02 /
Shimada, Yoshihisa c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14 Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city, Mie 510-8503 / JP | [2013/15] | Mandataire(s) | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [N/P] |
Précédent [2015/48] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte - Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | ||
Précédent [2013/15] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte - Partnerschaft Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12187266.7 | 04.10.2012 | [2013/15] | Numéro de priorité, date | JP20110222506 | 07.10.2011 Format original publié: JP 2011222506 | [2013/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2579407 | Date: | 10.04.2013 | Langue: | EN | [2013/15] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2579407 | Date: | 19.11.2014 | Langue: | EN | [2014/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2579407 | Date: | 25.11.2015 | Langue: | EN | [2015/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.10.2014 | Classification | IPC: | H02G3/08, H05K7/02 | [2013/15] | CPC: |
H02G3/086 (EP);
H05K7/026 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/18] |
Précédent [2013/15] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Elektrischer Anschlusskasten | [2013/15] | Anglais: | Electric connection box | [2013/15] | Français: | Coffret de connexion électrique | [2013/15] | Procédure d'examen | 18.03.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.03.2015 | Requête en examen déposée [2015/18] | 22.04.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.08.2015 | Taxe de délivrance payée | 26.08.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.08.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 22.04.2015 | Opposition(s) | 26.08.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.10.2012 | AL | 25.11.2015 | AT | 25.11.2015 | BE | 25.11.2015 | BG | 25.11.2015 | CY | 25.11.2015 | CZ | 25.11.2015 | DK | 25.11.2015 | EE | 25.11.2015 | ES | 25.11.2015 | FI | 25.11.2015 | HR | 25.11.2015 | IT | 25.11.2015 | LT | 25.11.2015 | LV | 25.11.2015 | MC | 25.11.2015 | MK | 25.11.2015 | NL | 25.11.2015 | PL | 25.11.2015 | RO | 25.11.2015 | RS | 25.11.2015 | SE | 25.11.2015 | SI | 25.11.2015 | SK | 25.11.2015 | SM | 25.11.2015 | TR | 25.11.2015 | NO | 25.02.2016 | GR | 26.02.2016 | IS | 25.03.2016 | PT | 25.03.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/38] | HU | 04.10.2012 | |
AT | 25.11.2015 | ||
BE | 25.11.2015 | ||
BG | 25.11.2015 | ||
CY | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
MK | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
TR | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2018/31] | HU | 04.10.2012 | |
AT | 25.11.2015 | ||
BE | 25.11.2015 | ||
CY | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
MK | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
TR | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 04.10.2012 | |
AT | 25.11.2015 | ||
BE | 25.11.2015 | ||
CY | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
MK | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
TR | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 04.10.2012 | |
AT | 25.11.2015 | ||
BE | 25.11.2015 | ||
CY | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
MK | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2017/40] | AT | 25.11.2015 | |
BE | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 25.11.2015 | |
BE | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/49] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/39] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/38] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/36] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/34] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/25] | AT | 25.11.2015 | |
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 25.11.2015 | |
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/23] | ES | 25.11.2015 | |
HR | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/22] | ES | 25.11.2015 | |
LT | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/21] | ES | 25.11.2015 | |
LT | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
Précédent [2016/20] | ES | 25.11.2015 | |
LT | 25.11.2015 | Citations: | Recherche | [A]US6560840 (JENKINS RODERICK RHYS [US], et al) [A] 1 * figures 1-4 *; | [A]AU4511072 (REED INTERNATIONAL LTD) [A] 1 * figure 1 *; | [A]US5097592 (SCHULTZ JR ALBERT N [US], et al) [A] 1 * figure 1 * | par le demandeur | JP2010110060 |