EP2584480 - Technologie de mémoire associative pour l'analyse de requêtes de proposition [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 06.12.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.02.2019 | Dernier événement Tooltip | 06.12.2019 | Retrait de la demande | publié le 08.01.2020 [2020/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | [N/P] |
Précédent [2013/17] | Pour tous les Etats désignés The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-2016 / US | Inventeur(s) | 01 /
Arnold, William G 2333 Acadie Drive Jacksonville, FL 32217 / US | 02 /
Warn, Brian 1117 NE 82nd Street Seattle, WA 98115 / US | 03 /
Whelan, John 2025 SW 163rd Court Burien, WA 98166 / US | 04 /
Flores, Jr, Jaime Antonio 12624 SE 300th Way Auburn, WA 98092 / US | [2013/17] | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Précédent [2013/51] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Précédent [2013/17] | McLeish, Nicholas Alistair Maxwell Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12188128.8 | 11.10.2012 | [2013/17] | Numéro de priorité, date | US201113277771 | 20.10.2011 Format original publié: US201113277771 | [2013/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2584480 | Date: | 24.04.2013 | Langue: | EN | [2013/17] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2584480 | Date: | 04.05.2016 | Langue: | EN | [2016/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.04.2016 | Classification | IPC: | G06F17/30, G06Q10/06 | [2016/18] | CPC: |
G06F16/90339 (EP,US);
G06F16/22 (EP,US);
G06F16/285 (EP,US);
G06Q10/10 (EP,US);
G06Q30/0611 (EP,US)
|
Précédent IPC [2013/17] | G06F17/30 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/17] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Assoziative Speichertechnologie zur Analyse von Anfragen für Vorschläge | [2013/17] | Anglais: | Associative memory technology for analysis of requests for proposal | [2013/17] | Français: | Technologie de mémoire associative pour l'analyse de requêtes de proposition | [2013/17] | Procédure d'examen | 11.10.2012 | Requête en examen déposée [2013/17] | 20.10.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.02.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.06.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.12.2019 | Demande retirée par le demandeur [2020/02] | 02.12.2019 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 05.03.2020 | 05.03.2020 | Date des procédures orales (annulées) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 19.02.2019 | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2008250039 (FRANKS KASIAN [US], et al) [X] 1,15 * abstract * * paragraphs [0011] - [0029] * * paragraphs [0034] - [0036] * * paragraphs [0044] - [0095] * * paragraphs [0111] - [0127] * [I] 2-14; | [I] - CHISVIN L ET AL, "Content-addressable and associative memory: alternatives to the ubiquitous RAM", COMPUTER, IEEE, US, (19890701), vol. 22, no. 7, doi:10.1109/2.30732, ISSN 0018-9162, pages 51 - 64, XP011436720 [I] 1-15 * pages 52-53 * * page 56, column r - page 57, column m * * figures 2-4, 6-8 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/2.30732 |