EP2580982 - Parasol déporté [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.11.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés May Gerätebau GmbH Zum Mühlbach 1 88422 Betzenweiler / DE | [2013/16] | Inventeur(s) | 01 /
May, Karl-Heinz Pfarrgasse 6 88422 Betzenweiler / DE | [2013/16] | Mandataire(s) | Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Rundfunkplatz 2 80335 München / DE | [2015/03] |
Précédent [2013/16] | Prinz & Partner Patentanwälte Rundfunkplatz 2 80335 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12188378.9 | 12.10.2012 | [2013/16] | Numéro de priorité, date | DE201110115815 | 13.10.2011 Format original publié: DE102011115815 | [2013/16] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2580982 | Date: | 17.04.2013 | Langue: | DE | [2013/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2580982 | Date: | 14.01.2015 | Langue: | DE | [2015/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.02.2013 | Classification | IPC: | A45B23/00 | [2013/16] | CPC: |
A45B23/00 (EP,US);
A45B2023/0043 (US);
A45B2023/005 (EP,US);
A45B2023/0056 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/16] | Titre | Allemand: | Ampelschirm | [2013/16] | Anglais: | Hanging sunshade | [2013/16] | Français: | Parasol déporté | [2013/16] | Procédure d'examen | 25.04.2013 | Requête en examen déposée [2013/23] | 14.08.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.12.2014 | Taxe de délivrance payée | 04.12.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.12.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.08.2014 | Opposition(s) | 15.10.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.10.2012 | AL | 14.01.2015 | CY | 14.01.2015 | CZ | 14.01.2015 | DK | 14.01.2015 | EE | 14.01.2015 | ES | 14.01.2015 | FI | 14.01.2015 | HR | 14.01.2015 | IT | 14.01.2015 | LT | 14.01.2015 | LV | 14.01.2015 | MC | 14.01.2015 | MK | 14.01.2015 | MT | 14.01.2015 | NL | 14.01.2015 | PL | 14.01.2015 | PT | 14.01.2015 | RO | 14.01.2015 | RS | 14.01.2015 | SE | 14.01.2015 | SI | 14.01.2015 | SK | 14.01.2015 | SM | 14.01.2015 | TR | 14.01.2015 | BG | 14.04.2015 | NO | 14.04.2015 | GR | 15.04.2015 | IS | 14.05.2015 | IE | 12.10.2015 | LU | 12.10.2015 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 12.10.2012 | |
CY | 14.01.2015 | ||
CZ | 14.01.2015 | ||
DK | 14.01.2015 | ||
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
FI | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
IT | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
MK | 14.01.2015 | ||
MT | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
PT | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
SM | 14.01.2015 | ||
TR | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
IE | 12.10.2015 | ||
LU | 12.10.2015 | ||
Précédent [2017/38] | HU | 12.10.2012 | |
CY | 14.01.2015 | ||
CZ | 14.01.2015 | ||
DK | 14.01.2015 | ||
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
FI | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
IT | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
MT | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
SM | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
IE | 12.10.2015 | ||
LU | 12.10.2015 | ||
Précédent [2016/45] | CZ | 14.01.2015 | |
DK | 14.01.2015 | ||
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
FI | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
IT | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
IE | 12.10.2015 | ||
LU | 12.10.2015 | ||
Précédent [2016/28] | CZ | 14.01.2015 | |
DK | 14.01.2015 | ||
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
FI | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
IT | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
LU | 12.10.2015 | ||
Précédent [2016/26] | CZ | 14.01.2015 | |
DK | 14.01.2015 | ||
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
FI | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
IT | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
LU | 12.10.2015 | ||
Précédent [2016/12] | CZ | 14.01.2015 | |
DK | 14.01.2015 | ||
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
FI | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
IT | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Précédent [2016/03] | CZ | 14.01.2015 | |
DK | 14.01.2015 | ||
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
FI | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
IT | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Précédent [2015/49] | CZ | 14.01.2015 | |
DK | 14.01.2015 | ||
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
FI | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Précédent [2015/39] | ES | 14.01.2015 | |
FI | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Précédent [2015/38] | ES | 14.01.2015 | |
FI | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Précédent [2015/37] | ES | 14.01.2015 | |
FI | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
Précédent [2015/36] | ES | 14.01.2015 | |
FI | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
Précédent [2015/35] | ES | 14.01.2015 | |
LT | 14.01.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
Précédent [2015/33] | ES | 14.01.2015 | Citations: | Recherche | [A]US4606366 (COLLET JEAN [FR]) [A] 1-11 * column 12; figures 59-61 *; | [A]EP1627577 (BRUTSAERT TRADING BV MET BEPER [BE]) [A] 1-11 * paragraphs [0015] - [0027]; figure - * |