EP2574882 - Capteur magnétique à pistes haute et basse résolution [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.08.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.08.2014 | Demande réputée retirée | publié le 01.10.2014 [2014/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Timken US Corporation 59 Field Street Torrington, CT 06790 / US | [2013/14] | Inventeur(s) | 01 /
Lacroix, Mark, E. 182 Old Chesterfield Road Winchester, NH 03470 / US | [2013/14] | Mandataire(s) | Prüfer & Partner mbB Patentanwälte · Rechtsanwälte Sohnckestraße 12 81479 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/14] | Prüfer & Partner GbR European Patent Attorneys Sohnckestrasse 12 81479 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12191633.2 | 12.01.2007 | [2013/14] | Numéro de priorité, date | US20060758333P | 12.01.2006 Format original publié: US 758333 P | [2013/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2574882 | Date: | 03.04.2013 | Langue: | EN | [2013/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.03.2013 | Classification | IPC: | G01D5/14 | [2013/14] | CPC: |
G01D5/145 (EP,US);
G01D5/14 (KR);
G01D5/00 (KR)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2013/14] | Titre | Allemand: | Magnetischer Sensor mit hoch- und niedrigauflösenden Spuren | [2013/14] | Anglais: | Magnetic sensor with high and low resolution tracks | [2013/14] | Français: | Capteur magnétique à pistes haute et basse résolution | [2013/14] | Procédure dexamen | 02.05.2013 | Requête en examen déposée [2013/25] | 29.11.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.04.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/40] | 16.05.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/40] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP07709718.6 / EP1974185 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20070709718) est 09.11.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2013 | 07   M06   Taxe payée le   10.04.2013 | 31.01.2014 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP1568971 (ZF LENKSYSTEME GMBH [DE]) [A] 1-6 * figures 1,4,6,7,9; claims 1,3 *; | [A]US2005127901 (JOHNSON THEODIS [US]) [A] 1-6 * figures 1B,3A,3C; claims 1,7 * |