10.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.08.2020 [2020/33] |
26.06.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.07.2020 [2020/31] |
19.06.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.07.2020 [2020/30] |
29.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.07.2020 [2020/27] |
13.03.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.04.2020 [2020/16] |
17.01.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.02.2020 [2020/08] |
15.11.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.12.2019 [2019/51] |
01.11.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.12.2019 [2019/49] |
25.10.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.11.2019 [2019/48] |
30.08.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.10.2019 [2019/40] |
19.07.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.08.2019 [2019/34] |
12.07.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.08.2019 [2019/33] |
24.05.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.06.2019 [2019/26] |
05.04.2019 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 08.05.2019 [2019/19] |
15.02.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.03.2019 [2019/12] |
08.02.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.03.2019 [2019/11] |
01.02.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.03.2019 [2019/10] |
25.01.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.02.2019 [2019/09] |
18.01.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.02.2019 [2019/08] |
23.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.12.2018 [2018/52] |
16.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.12.2018 [2018/51] |
09.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.12.2018 [2018/50] |
02.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.12.2018 [2018/49] |
19.10.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.11.2018 [2018/47] |
27.04.2018 |
Délivrance (prévue) |
publié le 30.05.2018 [2018/22] |
19.04.2018 |
Nouvelle entrée: Informations concernant l'intention de délivrer un brevet |
|
19.04.2018 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
19.04.2018 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
19.04.2018 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
29.03.2018 |
Annulation - Désaccord du demandeur à la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de l'examen quant au fond par l'OEB |
|
28.01.2018 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
22.12.2017 |
Changement - classification |
publié le 24.01.2018 [2018/04] |
22.12.2017 |
Changement - classification |
publié le 24.01.2018 [2018/04] |
27.10.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
27.02.2017 |
Changement - mandataire |
|
28.10.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
03.11.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
16.01.2015 |
Requête en examen présentée |
publié le 18.02.2015 [2015/08] |
13.01.2015 |
Modification par le demandeur |
|
25.10.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
30.05.2014 |
Publication du rapport de recherche |
publié le 02.07.2014 [2014/27] |
30.05.2014 |
Changement - classification |
publié le 02.07.2014 [2014/27] |
30.05.2014 |
Changement - classification |
publié le 02.07.2014 [2014/27] |
28.06.2013 |
Changement - mandataire |
publié le 31.07.2013 [2013/31] |
21.05.2013 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 22.05.2013 [2013/21] |