EP2595042 - Dispositif mobile pour exécuter des applications multiples et procédé associé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.04.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.04.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.04.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.03.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.01.2018 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742 / KR | [2018/22] |
Précédent [2013/21] | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Kim, Kang-Tae Samsung Electonics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 443-742 Gyeonggi-do / KR | 02 /
Sun, Kwang-Won Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 443-742 Gyeonggi-do / KR | 03 /
Kim, Eun-Young Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 443-742 Gyeonggi-do / KR | 04 /
Kim, Chul-Joo Samsung Electronics Co., Ltd 129 Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 443-742 Gyeonggi-do / KR | [2013/21] | Mandataire(s) | HGF HGF Limited Mill House North Street York YO1 6JD / GB | [N/P] |
Précédent [2018/22] | HGF Limited Saviour House 9 St. Saviourgate York YO1 8NQ / GB | ||
Précédent [2013/31] | Gover, Richard Paul, et al Harrison Goddard Foote LLP Saviour House 9 St Saviourgate York YO1 8NQ / GB | ||
Précédent [2013/21] | Harrison Goddard Foote LLP Saviour House 9 St. Saviourgate York YO1 8NQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12193005.1 | 16.11.2012 | [2013/21] | Numéro de priorité, date | KR20110119879 | 16.11.2011 Format original publié: KR 20110119879 | [2013/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2595042 | Date: | 22.05.2013 | Langue: | EN | [2013/21] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2595042 | Date: | 02.07.2014 | Langue: | EN | [2014/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2595042 | Date: | 30.05.2018 | Langue: | EN | [2018/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.06.2014 | Classification | IPC: | G06F3/0482, G06F3/0481, G06F3/0484, G06F3/0486, G06F3/0488, G09G5/14 | [2018/04] | CPC: |
G06F3/0481 (EP,KR,US);
G06F3/01 (US);
G06F3/0412 (KR);
G06F3/04817 (EP,US);
G06F3/0482 (EP,US);
G06F3/0484 (EP,KR,US);
G06F3/0486 (EP,US);
G06F3/0488 (EP,US);
G06F2203/04104 (KR);
G06F2203/04803 (EP,KR,US);
G06F2203/04808 (KR);
G06F3/044 (EP,US);
|
Précédent IPC [2013/21] | G06F3/0481, G06F3/0482, G06F3/0484, G06F3/044 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/21] | Titre | Allemand: | Mobile Vorrichtung zur Ausführung mehrfacher Anwendungen und Verfahren dafür | [2013/21] | Anglais: | Mobile device for executing multiple applications and method for same | [2013/21] | Français: | Dispositif mobile pour exécuter des applications multiples et procédé associé | [2013/21] | Procédure d'examen | 05.01.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.01.2015 | Requête en examen déposée [2015/08] | 29.01.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.03.2018 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 27.03.2018 | Taxe de délivrance payée | 27.03.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.04.2018 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 18.04.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.01.2018 | Opposition(s) | 01.03.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 16.11.2012 | AL | 30.05.2018 | AT | 30.05.2018 | CY | 30.05.2018 | CZ | 30.05.2018 | DK | 30.05.2018 | EE | 30.05.2018 | ES | 30.05.2018 | FI | 30.05.2018 | HR | 30.05.2018 | IT | 30.05.2018 | LT | 30.05.2018 | LV | 30.05.2018 | MC | 30.05.2018 | MK | 30.05.2018 | PL | 30.05.2018 | PT | 30.05.2018 | RO | 30.05.2018 | RS | 30.05.2018 | SE | 30.05.2018 | SI | 30.05.2018 | SK | 30.05.2018 | SM | 30.05.2018 | TR | 30.05.2018 | BG | 30.08.2018 | NO | 30.08.2018 | GR | 31.08.2018 | IS | 30.09.2018 | IE | 16.11.2018 | LU | 16.11.2018 | MT | 16.11.2018 | BE | 30.11.2018 | CH | 30.11.2018 | FR | 30.11.2018 | LI | 30.11.2018 | [2020/33] |
Précédent [2020/31] | HU | 16.11.2012 | |
AL | 30.05.2018 | ||
AT | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
MK | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
PT | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 16.11.2018 | ||
LU | 16.11.2018 | ||
MT | 16.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
FR | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 16.11.2012 | |
AL | 30.05.2018 | ||
AT | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
PT | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 16.11.2018 | ||
LU | 16.11.2018 | ||
MT | 16.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
FR | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 30.05.2018 | |
AT | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
PT | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 16.11.2018 | ||
LU | 16.11.2018 | ||
MT | 16.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
FR | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 30.05.2018 | |
AT | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 16.11.2018 | ||
LU | 16.11.2018 | ||
MT | 16.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
FR | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 30.05.2018 | |
AT | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 16.11.2018 | ||
LU | 16.11.2018 | ||
MT | 16.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
FR | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 30.05.2018 | |
AT | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 16.11.2018 | ||
LU | 16.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
FR | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2019/49] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 16.11.2018 | ||
LU | 16.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
FR | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2019/48] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 16.11.2018 | ||
LU | 16.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2019/40] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
LU | 16.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2019/34] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
LU | 16.11.2018 | ||
Précédent [2019/33] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/09] | CY | 30.05.2018 | |
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/08] | CY | 30.05.2018 | |
DK | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2018/52] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2018/51] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
Précédent [2018/50] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
Précédent [2018/49] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
Précédent [2018/47] | ES | 30.05.2018 | |
FI | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | Citations: | Recherche | [XI]US2008158189 (KIM SANG-HOON [KR]) [X] 1,10 * abstract * * paragraphs [0032] - [0036]; figures 1,2A * * paragraphs [0060] - [0062]; figure 9 * [I] 2-9,11-15; | [A]KR20100034608 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [A] 1-15 * abstract * * paragraph [0170] - paragraph [0178]; figures 10a,10b ** paragraph [0179] - paragraph [0184]; figures 11a,11b *; | [XI]US2010248788 (YOOK HYUNG MIN [KR], et al) [X] 1,10 * the whole document * [I] 2-9,11-15; | [XPI]US2012290966 (CHAE HAENG-SUK [KR], et al) [XP] 1,10 * the whole document * [I] 2-9,11-15 |