EP2607510 - Alliage en nickel-cobalt et revêtement de liaison et articles revêtus de liaison incorporant celui-ci [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 15.03.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 26.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 15.03.2019 | Révocation du brevet | publié le 17.04.2019 [2019/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés General Electric Company 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [N/P] |
Précédent [2013/26] | Pour tous les Etats désignés General Electric Company 1 River Road Schenectady, New York 12345 / US | Inventeur(s) | 01 /
Onal, Kivilcim 300 Garlington Road Greenville, SC South Carolina 29615 / US | 02 /
Hardwicke, Canan Uslu 300 Garlington Road Greenville, SC South Carolina 29615 / US | 03 /
Schaeffer, Jon Conrad 300 Garlington Road Greenville, SC South Carolina 29615 / US | [2013/26] | Mandataire(s) | Illingworth-Law, William Illingworth, et al Global Patent Operations Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | [N/P] |
Précédent [2014/35] | Szary, Anne Catherine GPO Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | ||
Précédent [2013/26] | Szary, Anne Catherine GE International Inc. Global Patent Operation - Europe 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12196187.4 | 07.12.2012 | [2013/26] | Numéro de priorité, date | US201113330090 | 19.12.2011 Format original publié: US201113330090 | [2013/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2607510 | Date: | 26.06.2013 | Langue: | EN | [2013/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2607510 | Date: | 27.08.2014 | Langue: | EN | [2014/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.04.2013 | Classification | IPC: | C22C19/05, C23C4/08 | [2013/26] | CPC: |
C22C19/058 (EP,US);
C23C28/3215 (EP,US);
C23C28/3455 (EP,US);
F01D5/288 (EP,US);
F05D2300/17 (EP,US);
Y10T428/12736 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/26] | Titre | Allemand: | Nickelkobaltbasierte Legierung und Haftbeschichtung sowie haftbeschichtete Artikel damit | [2013/26] | Anglais: | Nickel-cobalt-based alloy and bond coat and bond coated articles incorporating the same | [2013/26] | Français: | Alliage en nickel-cobalt et revêtement de liaison et articles revêtus de liaison incorporant celui-ci | [2013/26] | Procédure d'examen | 19.12.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.01.2014 | Requête en examen déposée [2014/08] | 06.02.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 21.03.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.04.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.07.2014 | Taxe de délivrance payée | 21.07.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.07.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.02.2014 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
22.05.2015
01.06.2015
ADMISSIBLE Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE Mandataire de l'opposant Kaiser, Axel CT IP S DE Corporate Intellectual Property Otto-Hahn-Ring 6 80200 München / DE | [2017/50] |
Précédent [2015/27] | |||
Opposant(s) | 01
22.05.2015
Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE Mandataire de l'opposant Kaiser, Axel CT IP S DE Corporate Intellectual Property Otto-Hahn-Ring 6 80200 München / DE | 15.07.2015 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 22.01.2016 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 21.11.2017 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 21.11.2017 | Date des procédures orales | 06.12.2017 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 06.12.2017 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 28.03.2018 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 27.11.2018 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 07.12.2018 | Effet juridique de la révocation du brevet [2019/16] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.12.2012 | AL | 27.08.2014 | AT | 27.08.2014 | BE | 27.08.2014 | CY | 27.08.2014 | CZ | 27.08.2014 | DK | 27.08.2014 | EE | 27.08.2014 | ES | 27.08.2014 | FI | 27.08.2014 | HR | 27.08.2014 | IT | 27.08.2014 | LT | 27.08.2014 | LV | 27.08.2014 | MC | 27.08.2014 | MK | 27.08.2014 | MT | 27.08.2014 | NL | 27.08.2014 | PL | 27.08.2014 | RO | 27.08.2014 | RS | 27.08.2014 | SE | 27.08.2014 | SI | 27.08.2014 | SK | 27.08.2014 | SM | 27.08.2014 | TR | 27.08.2014 | BG | 27.11.2014 | NO | 27.11.2014 | GR | 28.11.2014 | IE | 07.12.2014 | LU | 07.12.2014 | IS | 27.12.2014 | PT | 29.12.2014 | GB | 07.12.2016 | CH | 31.12.2016 | LI | 31.12.2016 | FR | 02.01.2017 | DE | 01.07.2017 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 07.12.2012 | |
AT | 27.08.2014 | ||
BE | 27.08.2014 | ||
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
MC | 27.08.2014 | ||
MK | 27.08.2014 | ||
MT | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
SM | 27.08.2014 | ||
TR | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
GB | 07.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
FR | 02.01.2017 | ||
DE | 01.07.2017 | ||
Précédent [2017/51] | HU | 07.12.2012 | |
AT | 27.08.2014 | ||
BE | 27.08.2014 | ||
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
MC | 27.08.2014 | ||
MT | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
SM | 27.08.2014 | ||
TR | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
GB | 07.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
FR | 02.01.2017 | ||
DE | 01.07.2017 | ||
Précédent [2017/50] | HU | 07.12.2012 | |
AT | 27.08.2014 | ||
BE | 27.08.2014 | ||
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
MC | 27.08.2014 | ||
MT | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
SM | 27.08.2014 | ||
TR | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
FR | 02.01.2017 | ||
DE | 01.07.2017 | ||
Précédent [2017/39] | HU | 07.12.2012 | |
AT | 27.08.2014 | ||
BE | 27.08.2014 | ||
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
MC | 27.08.2014 | ||
MT | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
SM | 27.08.2014 | ||
TR | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Précédent [2016/33] | HU | 07.12.2012 | |
AT | 27.08.2014 | ||
BE | 27.08.2014 | ||
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
MC | 27.08.2014 | ||
MT | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
TR | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 07.12.2012 | |
AT | 27.08.2014 | ||
BE | 27.08.2014 | ||
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
MC | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Précédent [2016/27] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
MC | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/51] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/46] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/35] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/30] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/24] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Précédent [2015/23] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Précédent [2015/22] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Précédent [2015/16] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Précédent [2015/12] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Précédent [2015/11] | CY | 27.08.2014 | |
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Précédent [2015/10] | ES | 27.08.2014 | |
FI | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
Précédent [2015/09] | FI | 27.08.2014 | |
LT | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
Précédent [2015/08] | LT | 27.08.2014 | Citations: | Recherche | [X]EP1319730 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD [JP]) [X] 1,2,8,16 * paragraph [0015]; claim 1 * |