EP2606825 - Appareil et méthode de génération d'images pour imagerie nucléaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.11.2019 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.11.2019 | Demande réputée retirée | publié le 11.12.2019 [2019/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SurgicEye GmbH Friedenstrasse 18a 81671 München / DE | [2013/26] | Inventeur(s) | 01 /
Wendler, Thomas Brucknerstr. 25 81677 München / DE | [2013/26] | Mandataire(s) | Zimmermann & Partner Patentanwälte mbB Postfach 330 920 80069 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/26] | Zimmermann & Partner Josephspitalstr. 15 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12198715.0 | 20.12.2012 | [2013/26] | Numéro de priorité, date | DE201110121708 | 20.12.2011 Format original publié: DE102011121708 | [2013/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2606825 | Date: | 26.06.2013 | Langue: | DE | [2013/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.04.2013 | Classification | IPC: | A61B6/00, A61B19/00, // A61B6/12 | [2013/26] | CPC: |
A61B6/481 (EP,US);
A61B6/466 (US);
A61B1/00045 (US);
A61B1/043 (US);
A61B1/063 (US);
A61B1/227 (US);
A61B1/233 (US);
A61B1/2676 (US);
A61B1/2733 (US);
A61B1/2736 (US);
A61B1/303 (US);
A61B1/307 (US);
A61B1/31 (US);
A61B1/3135 (US);
A61B1/317 (US);
A61B5/061 (US);
A61B5/067 (US);
A61B6/037 (US);
A61B6/425 (EP,US);
A61B6/4258 (EP,US);
A61B6/4417 (US);
A61B6/464 (US);
A61B6/483 (US);
A61B6/5258 (US);
A61B6/56 (US);
A61B8/0841 (US);
A61B8/4245 (EP,US);
G01T1/161 (EP);
A61B2090/365 (EP,US);
A61B34/20 (EP,US);
A61B34/30 (EP,US);
A61B6/12 (EP,US);
A61B6/583 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/26] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Bilderzeugungsapparat und -methode zur Nuklearbildgebung | [2013/26] | Anglais: | Image producing apparatus and method for nuclear imaging | [2013/26] | Français: | Appareil et méthode de génération d'images pour imagerie nucléaire | [2013/26] | Procédure dexamen | 20.12.2012 | Requête en examen déposée [2013/26] | 24.12.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.09.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.01.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.07.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/50] | 29.07.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/50] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 19.09.2017 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2018 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2003187349 (KANEKO MAMORU [JP], et al) [Y] 1-15 * paragraph [0047] - paragraph [0060]; figures 1,3 *; | [A]US2009259123 (NAVAB NASSIR [DE], et al) [A] 1-15* paragraph [0036]; figure 5 *; | [Y]US2010266171 (WENDLER THOMAS [DE], et al) [Y] 1-15 * paragraph [0044] - paragraph [0075]; figures 1-14 * * paragraph [0156] * * paragraph [0213] *; | [A]WO2011038444 (UNIV WOLLONGONG [AU], et al) [A] 1-15 * page 8, line 14 - page 9, line 25; figures 1-8 * * page 10, line 21 - page 11, line 23 * * page 18, line 19 - line 22 * | par le demandeur | US6021341 | US6167296 | US6317622 | US6456869 | US6510336 | US6602488 | US6643538 | WO2007131561 | DE102008025151 |