EP2482028 - Dispositif de sécurité et d'armement à verrou cassable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.09.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEXTER Munitions 13, route de la Minière 78000 Versailles / FR | [2012/31] | Inventeur(s) | 01 /
Pisella, Christian c/o NEXTER Systems Service PVD 7 Route de Guerry 18023 Bourges / FR | 02 /
Kergueris, Christophe c/o NEXTER Systems Service PVD 7 Route de Guerry 18023 Bourges / FR | 03 /
Reynard, Laurent c/o NEXTER Systems Service PVD 7 Route de Guerry 18023 Bourges / FR | 04 /
Lafont, Renaud c/o NEXTER Systems Service PVD 7 Route de Guerry 18023 Bourges / FR | 05 /
Visse, Pierre-Marie c/o NEXTER Systems Service PVD 7 Route de Guerry 18023 Bourges / FR | [2012/31] | Mandataire(s) | Célanie, Christian Cabinet Célanie 5 Avenue de Saint Cloud B.P. 214 78002 Versailles Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2012/31] | Célanie, Christian Cabinet Célanie 5 Avenue de Saint Cloud B.P. 214 78002 Versailles Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 12290028.5 | 25.01.2012 | [2012/31] | Numéro de priorité, date | FR20110000310 | 31.01.2011 Format original publié: FR 1100310 | [2012/31] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2482028 | Date: | 01.08.2012 | Langue: | FR | [2012/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2482028 | Date: | 20.11.2013 | Langue: | FR | [2013/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.04.2012 | Classification | IPC: | F42C15/184, F42C15/24, F42C15/34 | [2012/31] | CPC: |
F42C15/184 (EP,US);
F42C15/24 (EP,US);
F42C15/34 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/31] | Titre | Allemand: | Sicherheits- und Zündvorrichtung mit einem zerbrechlichen Riegel | [2012/31] | Anglais: | Security and weaponry device with breakable bolt | [2012/31] | Français: | Dispositif de sécurité et d'armement à verrou cassable | [2012/31] | Procédure d'examen | 25.01.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.01.2013 | Requête en examen déposée [2013/11] | 13.06.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.10.2013 | Taxe de délivrance payée | 07.10.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 13.06.2013 | Opposition(s) | 21.08.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/44] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 25.01.2012 | AL | 20.11.2013 | AT | 20.11.2013 | BG | 20.11.2013 | CY | 20.11.2013 | CZ | 20.11.2013 | DK | 20.11.2013 | EE | 20.11.2013 | FI | 20.11.2013 | HR | 20.11.2013 | LT | 20.11.2013 | LV | 20.11.2013 | MC | 20.11.2013 | MK | 20.11.2013 | MT | 20.11.2013 | RO | 20.11.2013 | RS | 20.11.2013 | SI | 20.11.2013 | SK | 20.11.2013 | SM | 20.11.2013 | IE | 25.01.2014 | LU | 25.01.2014 | GR | 21.02.2014 | IS | 20.03.2014 | PT | 20.03.2014 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 25.01.2012 | |
AT | 20.11.2013 | ||
BG | 20.11.2013 | ||
CY | 20.11.2013 | ||
CZ | 20.11.2013 | ||
DK | 20.11.2013 | ||
EE | 20.11.2013 | ||
FI | 20.11.2013 | ||
HR | 20.11.2013 | ||
LT | 20.11.2013 | ||
LV | 20.11.2013 | ||
MC | 20.11.2013 | ||
MK | 20.11.2013 | ||
MT | 20.11.2013 | ||
RO | 20.11.2013 | ||
RS | 20.11.2013 | ||
SI | 20.11.2013 | ||
SK | 20.11.2013 | ||
SM | 20.11.2013 | ||
IE | 25.01.2014 | ||
LU | 25.01.2014 | ||
GR | 21.02.2014 | ||
IS | 20.03.2014 | ||
PT | 20.03.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 25.01.2012 | |
AT | 20.11.2013 | ||
BG | 20.11.2013 | ||
CY | 20.11.2013 | ||
CZ | 20.11.2013 | ||
DK | 20.11.2013 | ||
EE | 20.11.2013 | ||
FI | 20.11.2013 | ||
HR | 20.11.2013 | ||
LT | 20.11.2013 | ||
LV | 20.11.2013 | ||
MC | 20.11.2013 | ||
MT | 20.11.2013 | ||
RO | 20.11.2013 | ||
RS | 20.11.2013 | ||
SI | 20.11.2013 | ||
SK | 20.11.2013 | ||
SM | 20.11.2013 | ||
IE | 25.01.2014 | ||
LU | 25.01.2014 | ||
GR | 21.02.2014 | ||
IS | 20.03.2014 | ||
PT | 20.03.2014 | ||
Précédent [2016/31] | AT | 20.11.2013 | |
BG | 20.11.2013 | ||
CY | 20.11.2013 | ||
CZ | 20.11.2013 | ||
DK | 20.11.2013 | ||
EE | 20.11.2013 | ||
FI | 20.11.2013 | ||
HR | 20.11.2013 | ||
LT | 20.11.2013 | ||
LV | 20.11.2013 | ||
MC | 20.11.2013 | ||
MT | 20.11.2013 | ||
RO | 20.11.2013 | ||
RS | 20.11.2013 | ||
SI | 20.11.2013 | ||
SK | 20.11.2013 | ||
SM | 20.11.2013 | ||
IE | 25.01.2014 | ||
LU | 25.01.2014 | ||
GR | 21.02.2014 | ||
IS | 20.03.2014 | ||
PT | 20.03.2014 | ||
Précédent [2016/28] | AT | 20.11.2013 | |
CZ | 20.11.2013 | ||
DK | 20.11.2013 | ||
EE | 20.11.2013 | ||
FI | 20.11.2013 | ||
HR | 20.11.2013 | ||
LT | 20.11.2013 | ||
LV | 20.11.2013 | ||
MC | 20.11.2013 | ||
MT | 20.11.2013 | ||
RO | 20.11.2013 | ||
RS | 20.11.2013 | ||
SI | 20.11.2013 | ||
SK | 20.11.2013 | ||
SM | 20.11.2013 | ||
IE | 25.01.2014 | ||
LU | 25.01.2014 | ||
GR | 21.02.2014 | ||
IS | 20.03.2014 | ||
PT | 20.03.2014 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 20.11.2013 | |
CZ | 20.11.2013 | ||
DK | 20.11.2013 | ||
EE | 20.11.2013 | ||
FI | 20.11.2013 | ||
HR | 20.11.2013 | ||
LT | 20.11.2013 | ||
LV | 20.11.2013 | ||
MC | 20.11.2013 | ||
MT | 20.11.2013 | ||
RO | 20.11.2013 | ||
RS | 20.11.2013 | ||
SI | 20.11.2013 | ||
SK | 20.11.2013 | ||
SM | 20.11.2013 | ||
IE | 25.01.2014 | ||
LU | 25.01.2014 | ||
IS | 20.03.2014 | ||
PT | 20.03.2014 | ||
Précédent [2016/12] | AT | 20.11.2013 | |
CZ | 20.11.2013 | ||
DK | 20.11.2013 | ||
EE | 20.11.2013 | ||
FI | 20.11.2013 | ||
HR | 20.11.2013 | ||
LT | 20.11.2013 | ||
LV | 20.11.2013 | ||
MC | 20.11.2013 | ||
MT | 20.11.2013 | ||
RO | 20.11.2013 | ||
RS | 20.11.2013 | ||
SI | 20.11.2013 | ||
SK | 20.11.2013 | ||
IE | 25.01.2014 | ||
LU | 25.01.2014 | ||
IS | 20.03.2014 | ||
PT | 20.03.2014 | ||
Précédent [2015/21] | AT | 20.11.2013 | |
CZ | 20.11.2013 | ||
DK | 20.11.2013 | ||
EE | 20.11.2013 | ||
FI | 20.11.2013 | ||
HR | 20.11.2013 | ||
LT | 20.11.2013 | ||
LV | 20.11.2013 | ||
MC | 20.11.2013 | ||
RO | 20.11.2013 | ||
RS | 20.11.2013 | ||
SI | 20.11.2013 | ||
SK | 20.11.2013 | ||
IE | 25.01.2014 | ||
LU | 25.01.2014 | ||
IS | 20.03.2014 | ||
PT | 20.03.2014 | ||
Précédent [2015/14] | AT | 20.11.2013 | |
CZ | 20.11.2013 | ||
DK | 20.11.2013 | ||
EE | 20.11.2013 | ||
FI | 20.11.2013 | ||
HR | 20.11.2013 | ||
LT | 20.11.2013 | ||
LV | 20.11.2013 | ||
RO | 20.11.2013 | ||
RS | 20.11.2013 | ||
SI | 20.11.2013 | ||
SK | 20.11.2013 | ||
IE | 25.01.2014 | ||
LU | 25.01.2014 | ||
IS | 20.03.2014 | ||
PT | 20.03.2014 | ||
Précédent [2015/07] | AT | 20.11.2013 | |
CZ | 20.11.2013 | ||
DK | 20.11.2013 | ||
EE | 20.11.2013 | ||
FI | 20.11.2013 | ||
HR | 20.11.2013 | ||
LT | 20.11.2013 | ||
LV | 20.11.2013 | ||
RO | 20.11.2013 | ||
RS | 20.11.2013 | ||
SK | 20.11.2013 | ||
IE | 25.01.2014 | ||
LU | 25.01.2014 | ||
IS | 20.03.2014 | ||
PT | 20.03.2014 | ||
Précédent [2014/41] | AT | 20.11.2013 | |
CZ | 20.11.2013 | ||
DK | 20.11.2013 | ||
EE | 20.11.2013 | ||
FI | 20.11.2013 | ||
HR | 20.11.2013 | ||
LT | 20.11.2013 | ||
LV | 20.11.2013 | ||
RO | 20.11.2013 | ||
RS | 20.11.2013 | ||
SK | 20.11.2013 | ||
LU | 25.01.2014 | ||
IS | 20.03.2014 | ||
PT | 20.03.2014 | ||
Précédent [2014/37] | AT | 20.11.2013 | |
CZ | 20.11.2013 | ||
EE | 20.11.2013 | ||
FI | 20.11.2013 | ||
HR | 20.11.2013 | ||
LT | 20.11.2013 | ||
LV | 20.11.2013 | ||
RO | 20.11.2013 | ||
RS | 20.11.2013 | ||
SK | 20.11.2013 | ||
IS | 20.03.2014 | ||
PT | 20.03.2014 | ||
Précédent [2014/36] | AT | 20.11.2013 | |
EE | 20.11.2013 | ||
FI | 20.11.2013 | ||
HR | 20.11.2013 | ||
LT | 20.11.2013 | ||
LV | 20.11.2013 | ||
RS | 20.11.2013 | ||
IS | 20.03.2014 | ||
PT | 20.03.2014 | ||
Précédent [2014/28] | AT | 20.11.2013 | |
FI | 20.11.2013 | ||
HR | 20.11.2013 | ||
LT | 20.11.2013 | ||
LV | 20.11.2013 | ||
RS | 20.11.2013 | ||
IS | 20.03.2014 | ||
PT | 20.03.2014 | ||
Précédent [2014/25] | AT | 20.11.2013 | |
FI | 20.11.2013 | ||
HR | 20.11.2013 | ||
LT | 20.11.2013 | ||
LV | 20.11.2013 | ||
RS | 20.11.2013 | ||
IS | 20.03.2014 | ||
Précédent [2014/24] | AT | 20.11.2013 | |
FI | 20.11.2013 | ||
HR | 20.11.2013 | ||
LT | 20.11.2013 | ||
RS | 20.11.2013 | ||
IS | 20.03.2014 | ||
Précédent [2014/23] | FI | 20.11.2013 | |
HR | 20.11.2013 | ||
LT | 20.11.2013 | ||
IS | 20.03.2014 | ||
Précédent [2014/22] | FI | 20.11.2013 | |
LT | 20.11.2013 | ||
Précédent [2014/20] | LT | 20.11.2013 | Citations: | Recherche | [AD]EP1559987 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]) [AD] 1-4 * abstract ** figure - *; | [A]US6964231 (ROBINSON CHARLES H [US], et al) [A] 1-4 * abstract * * column 19, line 59 - column 20, line 12 * * figure - *; | [X]FR2884602 (NOVATEC SA SA SOC [FR], et al) [X] 1-4 * abstract * * page 15, line 5 - line 20 * * figure - *; | [AD]EP2077431 (NEXTER MUNITIONS [FR]) [AD] 1-4 * abstract * * figure - * | par le demandeur | US6173650 | US6622629 | EP1559986 | EP1559987 | EP1601926 | EP1780496 | US7490552 | US7552681 | EP2077431 |