EP2687421 - Ensemble de roulement à billes à contact angulaire destiné à être utilisé dans une colonne de direction [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.01.2016 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg / SE | [N/P] |
Précédent [2014/04] | Pour tous les Etats désignés Aktiebolaget SKF 41 550 Göteborg / SE | Inventeur(s) | 01 /
Bussit, Sylvain 277 allée de la Louriotterie 37380 Monnaie / FR | 02 /
Jansen, Daniel 2 ter rue des Oiseaux 37000 Tours / FR | 03 /
Lepine, Thomas 10 rue du Colombier 37510 Villandry / FR | 04 /
Montboeuf, Bruno 14 rue des Commaillères 37390 Cerelles / FR | [2014/04] | Mandataire(s) | Kohl, Thomas SKF GmbH Gunnar-Wester-Strasse 12 97421 Schweinfurt / DE | [2015/10] |
Précédent [2014/04] | Kohl, Thomas SKF GmbH Gunnar-Wester-Strasse 12 97421 Schweinfurt / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12290240.6 | 20.07.2012 | [2014/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2687421 | Date: | 22.01.2014 | Langue: | EN | [2014/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2687421 | Date: | 04.03.2015 | Langue: | EN | [2015/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.12.2012 | Classification | IPC: | B62D1/16, F16C35/073, F16C41/00, F16C19/16 | [2014/04] | CPC: |
B60R16/027 (EP,US);
B62D1/16 (EP,KR,US);
F16C19/163 (EP,US);
F16C25/083 (EP,US);
F16C33/00 (KR);
F16C33/30 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/04] | Titre | Allemand: | Schrägkugellageranordnung zur Verwendung in einer Lenksäule | [2014/04] | Anglais: | Angular contact ball bearing assembly for use in a steering column | [2014/04] | Français: | Ensemble de roulement à billes à contact angulaire destiné à être utilisé dans une colonne de direction | [2014/04] | Procédure d'examen | 26.06.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.06.2014 | Requête en examen déposée [2014/33] | 25.09.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.01.2015 | Taxe de délivrance payée | 20.01.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.01.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.09.2014 | Opposition(s) | 07.12.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.07.2012 | AL | 04.03.2015 | AT | 04.03.2015 | BE | 04.03.2015 | BG | 04.03.2015 | CY | 04.03.2015 | CZ | 04.03.2015 | DK | 04.03.2015 | EE | 04.03.2015 | ES | 04.03.2015 | FI | 04.03.2015 | HR | 04.03.2015 | IT | 04.03.2015 | LT | 04.03.2015 | LV | 04.03.2015 | MC | 04.03.2015 | MK | 04.03.2015 | MT | 04.03.2015 | NL | 04.03.2015 | PL | 04.03.2015 | RO | 04.03.2015 | RS | 04.03.2015 | SE | 04.03.2015 | SI | 04.03.2015 | SK | 04.03.2015 | SM | 04.03.2015 | TR | 04.03.2015 | NO | 04.06.2015 | GR | 05.06.2015 | IS | 04.07.2015 | PT | 06.07.2015 | IE | 20.07.2015 | LU | 20.07.2015 | CH | 31.07.2015 | LI | 31.07.2015 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 20.07.2012 | |
AT | 04.03.2015 | ||
BE | 04.03.2015 | ||
BG | 04.03.2015 | ||
CY | 04.03.2015 | ||
CZ | 04.03.2015 | ||
DK | 04.03.2015 | ||
EE | 04.03.2015 | ||
ES | 04.03.2015 | ||
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
IT | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
LV | 04.03.2015 | ||
MC | 04.03.2015 | ||
MK | 04.03.2015 | ||
MT | 04.03.2015 | ||
NL | 04.03.2015 | ||
PL | 04.03.2015 | ||
RO | 04.03.2015 | ||
RS | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
SI | 04.03.2015 | ||
SK | 04.03.2015 | ||
SM | 04.03.2015 | ||
TR | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
GR | 05.06.2015 | ||
IS | 04.07.2015 | ||
PT | 06.07.2015 | ||
IE | 20.07.2015 | ||
LU | 20.07.2015 | ||
CH | 31.07.2015 | ||
LI | 31.07.2015 | ||
Précédent [2017/39] | HU | 20.07.2012 | |
AT | 04.03.2015 | ||
BE | 04.03.2015 | ||
BG | 04.03.2015 | ||
CY | 04.03.2015 | ||
CZ | 04.03.2015 | ||
DK | 04.03.2015 | ||
EE | 04.03.2015 | ||
ES | 04.03.2015 | ||
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
IT | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
LV | 04.03.2015 | ||
MC | 04.03.2015 | ||
MT | 04.03.2015 | ||
NL | 04.03.2015 | ||
PL | 04.03.2015 | ||
RO | 04.03.2015 | ||
RS | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
SI | 04.03.2015 | ||
SK | 04.03.2015 | ||
SM | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
GR | 05.06.2015 | ||
IS | 04.07.2015 | ||
PT | 06.07.2015 | ||
IE | 20.07.2015 | ||
LU | 20.07.2015 | ||
CH | 31.07.2015 | ||
LI | 31.07.2015 | ||
Précédent [2017/22] | AT | 04.03.2015 | |
BE | 04.03.2015 | ||
CZ | 04.03.2015 | ||
DK | 04.03.2015 | ||
EE | 04.03.2015 | ||
ES | 04.03.2015 | ||
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
IT | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
LV | 04.03.2015 | ||
MC | 04.03.2015 | ||
MT | 04.03.2015 | ||
NL | 04.03.2015 | ||
PL | 04.03.2015 | ||
RO | 04.03.2015 | ||
RS | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
SI | 04.03.2015 | ||
SK | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
GR | 05.06.2015 | ||
IS | 04.07.2015 | ||
PT | 06.07.2015 | ||
IE | 20.07.2015 | ||
LU | 20.07.2015 | ||
CH | 31.07.2015 | ||
LI | 31.07.2015 | ||
Précédent [2016/37] | AT | 04.03.2015 | |
BE | 04.03.2015 | ||
CZ | 04.03.2015 | ||
DK | 04.03.2015 | ||
EE | 04.03.2015 | ||
ES | 04.03.2015 | ||
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
IT | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
LV | 04.03.2015 | ||
MC | 04.03.2015 | ||
NL | 04.03.2015 | ||
PL | 04.03.2015 | ||
RO | 04.03.2015 | ||
RS | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
SI | 04.03.2015 | ||
SK | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
GR | 05.06.2015 | ||
IS | 04.07.2015 | ||
PT | 06.07.2015 | ||
IE | 20.07.2015 | ||
LU | 20.07.2015 | ||
CH | 31.07.2015 | ||
LI | 31.07.2015 | ||
Précédent [2016/33] | AT | 04.03.2015 | |
CZ | 04.03.2015 | ||
DK | 04.03.2015 | ||
EE | 04.03.2015 | ||
ES | 04.03.2015 | ||
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
IT | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
LV | 04.03.2015 | ||
MC | 04.03.2015 | ||
NL | 04.03.2015 | ||
PL | 04.03.2015 | ||
RO | 04.03.2015 | ||
RS | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
SI | 04.03.2015 | ||
SK | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
GR | 05.06.2015 | ||
IS | 04.07.2015 | ||
PT | 06.07.2015 | ||
IE | 20.07.2015 | ||
LU | 20.07.2015 | ||
CH | 31.07.2015 | ||
LI | 31.07.2015 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 04.03.2015 | |
CZ | 04.03.2015 | ||
DK | 04.03.2015 | ||
EE | 04.03.2015 | ||
ES | 04.03.2015 | ||
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
IT | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
LV | 04.03.2015 | ||
MC | 04.03.2015 | ||
NL | 04.03.2015 | ||
PL | 04.03.2015 | ||
RO | 04.03.2015 | ||
RS | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
SI | 04.03.2015 | ||
SK | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
GR | 05.06.2015 | ||
IS | 04.07.2015 | ||
PT | 06.07.2015 | ||
LU | 20.07.2015 | ||
CH | 31.07.2015 | ||
LI | 31.07.2015 | ||
Précédent [2016/15] | AT | 04.03.2015 | |
CZ | 04.03.2015 | ||
DK | 04.03.2015 | ||
EE | 04.03.2015 | ||
ES | 04.03.2015 | ||
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
IT | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
LV | 04.03.2015 | ||
MC | 04.03.2015 | ||
NL | 04.03.2015 | ||
PL | 04.03.2015 | ||
RO | 04.03.2015 | ||
RS | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
SI | 04.03.2015 | ||
SK | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
GR | 05.06.2015 | ||
IS | 04.07.2015 | ||
PT | 06.07.2015 | ||
LU | 20.07.2015 | ||
Précédent [2016/13] | AT | 04.03.2015 | |
CZ | 04.03.2015 | ||
DK | 04.03.2015 | ||
EE | 04.03.2015 | ||
ES | 04.03.2015 | ||
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
IT | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
LV | 04.03.2015 | ||
MC | 04.03.2015 | ||
NL | 04.03.2015 | ||
PL | 04.03.2015 | ||
RO | 04.03.2015 | ||
RS | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
SI | 04.03.2015 | ||
SK | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
GR | 05.06.2015 | ||
IS | 04.07.2015 | ||
PT | 06.07.2015 | ||
Précédent [2016/12] | AT | 04.03.2015 | |
CZ | 04.03.2015 | ||
DK | 04.03.2015 | ||
EE | 04.03.2015 | ||
ES | 04.03.2015 | ||
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
IT | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
LV | 04.03.2015 | ||
NL | 04.03.2015 | ||
PL | 04.03.2015 | ||
RO | 04.03.2015 | ||
RS | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
SI | 04.03.2015 | ||
SK | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
GR | 05.06.2015 | ||
IS | 04.07.2015 | ||
PT | 06.07.2015 | ||
Précédent [2016/07] | AT | 04.03.2015 | |
CZ | 04.03.2015 | ||
DK | 04.03.2015 | ||
EE | 04.03.2015 | ||
ES | 04.03.2015 | ||
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
IT | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
LV | 04.03.2015 | ||
NL | 04.03.2015 | ||
PL | 04.03.2015 | ||
RO | 04.03.2015 | ||
RS | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
SK | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
GR | 05.06.2015 | ||
IS | 04.07.2015 | ||
PT | 06.07.2015 | ||
Précédent [2016/03] | AT | 04.03.2015 | |
CZ | 04.03.2015 | ||
EE | 04.03.2015 | ||
ES | 04.03.2015 | ||
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
IT | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
LV | 04.03.2015 | ||
NL | 04.03.2015 | ||
PL | 04.03.2015 | ||
RO | 04.03.2015 | ||
RS | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
SK | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
GR | 05.06.2015 | ||
IS | 04.07.2015 | ||
PT | 06.07.2015 | ||
Précédent [2015/50] | AT | 04.03.2015 | |
CZ | 04.03.2015 | ||
EE | 04.03.2015 | ||
ES | 04.03.2015 | ||
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
LV | 04.03.2015 | ||
NL | 04.03.2015 | ||
PL | 04.03.2015 | ||
RO | 04.03.2015 | ||
RS | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
SK | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
GR | 05.06.2015 | ||
IS | 04.07.2015 | ||
PT | 06.07.2015 | ||
Précédent [2015/49] | AT | 04.03.2015 | |
CZ | 04.03.2015 | ||
EE | 04.03.2015 | ||
ES | 04.03.2015 | ||
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
LV | 04.03.2015 | ||
NL | 04.03.2015 | ||
RO | 04.03.2015 | ||
RS | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
SK | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
GR | 05.06.2015 | ||
PT | 06.07.2015 | ||
Précédent [2015/41] | AT | 04.03.2015 | |
ES | 04.03.2015 | ||
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
LV | 04.03.2015 | ||
NL | 04.03.2015 | ||
RS | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
GR | 05.06.2015 | ||
Précédent [2015/39] | AT | 04.03.2015 | |
ES | 04.03.2015 | ||
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
LV | 04.03.2015 | ||
RS | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
GR | 05.06.2015 | ||
Précédent [2015/38] | AT | 04.03.2015 | |
ES | 04.03.2015 | ||
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
GR | 05.06.2015 | ||
Précédent [2015/37] | ES | 04.03.2015 | |
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
GR | 05.06.2015 | ||
Précédent [2015/36] | ES | 04.03.2015 | |
FI | 04.03.2015 | ||
HR | 04.03.2015 | ||
LT | 04.03.2015 | ||
SE | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
Précédent [2015/35] | ES | 04.03.2015 | |
LT | 04.03.2015 | ||
NO | 04.06.2015 | ||
Précédent [2015/33] | ES | 04.03.2015 | Citations: | Recherche | [AD]FR2782758 (SKF FRANCE [FR]) [AD] 1-15 * page 4, line 33 - page 8, line 21; figures 1-5 *; | [A]EP1164300 (SCHAEFFLER WAELZLAGER OHG [DE]) [A] 1-15 * paragraph [0027] - paragraph [0032]; figures 1-6 *; | [A]WO2004063577 (INA SCHAEFFLER KG [DE], et al) [A] 1-15 * page 6, line 18 - page 8, line 6; figures 1-3 *; | [A]DE19955643 (SCHAEFFLER WAELZLAGER OHG [DE]) [A] 1-15 * column 3, line 43 - column 4, line 35; figures 1-3 *; | [A]DE19952119 (SCHAEFFLER WAELZLAGER OHG [DE]) [A] 1-15 * page 3, line 51 - page 4, line 46; figures 1-2 *; | [A]DE19922914 (SCHAEFFLER WAELZLAGER OHG [DE]) [A] 1-15 * column 4, line 12 - column 5, line 26; figures 1-4 * | par le demandeur | US4530609 | FR2782758 | US6675360 | US2010308569 | DE10220688 |