EP2604338 - Procédé de fabrication d'hydrocarbures avec chargement en continu du catalyseur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.11.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.12.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.09.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 04.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 29.07.2020 [2020/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés IFP Energies nouvelles 1 & 4 avenue de Bois-Préau 92500 Rueil-Malmaison / FR | [2017/44] |
Précédent [2013/25] | Pour tous les Etats désignés IFP Energies nouvelles 1 et 4, Avenue de Bois-Préau 92852 Rueil-Malmaison Cedex / FR | Inventeur(s) | 01 /
Marion, Marie-Claire 140 Rue de Buye 69390 Vernaison / FR | 02 /
Diehl, Fabrice 9 T Rue de Montbrillant 69003 Lyon / FR | 03 /
Hugues, François 10 Chemin du Clos Chaland 69390 Charly - Vernaison / FR | [2013/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12290391.7 | 14.11.2012 | [2013/25] | Numéro de priorité, date | FR20110003861 | 14.12.2011 Format original publié: FR 1103861 | [2013/25] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2604338 | Date: | 19.06.2013 | Langue: | FR | [2013/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2604338 | Date: | 17.01.2018 | Langue: | FR | [2018/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.01.2013 | Classification | IPC: | B01J23/75, B01J37/16, B01J37/18, C10G2/00, B01J23/89 | [2017/38] | CPC: |
B01J37/16 (EP,US);
C10G2/332 (EP,RU,US);
C07C1/0445 (US);
B01J21/12 (RU);
B01J23/005 (RU);
B01J23/75 (EP,RU,US);
|
Précédent IPC [2013/25] | B01J23/75, B01J37/16, B01J37/18, C10G2/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/03] |
Précédent [2013/25] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Herstellungsverfahren von Kohlenwasserstoffen mit kontinuierlicher Aufladung des Katalysators | [2013/25] | Anglais: | Method for producing hydrocarbons with continuous loading of the catalyst | [2013/25] | Français: | Procédé de fabrication d'hydrocarbures avec chargement en continu du catalyseur | [2013/25] | Procédure d'examen | 17.12.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.12.2013 | Requête en examen déposée [2014/06] | 14.03.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.07.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.10.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.01.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.09.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.12.2017 | Taxe de délivrance payée | 07.12.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.12.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.03.2014 | Opposition(s) | 18.10.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.11.2012 | AL | 17.01.2018 | AT | 17.01.2018 | CY | 17.01.2018 | CZ | 17.01.2018 | DK | 17.01.2018 | EE | 17.01.2018 | ES | 17.01.2018 | HR | 17.01.2018 | LT | 17.01.2018 | LV | 17.01.2018 | MC | 17.01.2018 | MK | 17.01.2018 | MT | 17.01.2018 | PL | 17.01.2018 | PT | 17.01.2018 | RO | 17.01.2018 | RS | 17.01.2018 | SI | 17.01.2018 | SK | 17.01.2018 | SM | 17.01.2018 | TR | 17.01.2018 | BG | 17.04.2018 | GR | 18.04.2018 | IS | 17.05.2018 | [2020/31] |
Précédent [2020/30] | HU | 14.11.2012 | |
AL | 17.01.2018 | ||
AT | 17.01.2018 | ||
CY | 17.01.2018 | ||
CZ | 17.01.2018 | ||
DK | 17.01.2018 | ||
EE | 17.01.2018 | ||
ES | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MC | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
PL | 17.01.2018 | ||
PT | 17.01.2018 | ||
RO | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SI | 17.01.2018 | ||
SK | 17.01.2018 | ||
SM | 17.01.2018 | ||
TR | 17.01.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 17.01.2018 | |
AT | 17.01.2018 | ||
CY | 17.01.2018 | ||
CZ | 17.01.2018 | ||
DK | 17.01.2018 | ||
EE | 17.01.2018 | ||
ES | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MC | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
PL | 17.01.2018 | ||
PT | 17.01.2018 | ||
RO | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SI | 17.01.2018 | ||
SK | 17.01.2018 | ||
SM | 17.01.2018 | ||
TR | 17.01.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 17.01.2018 | |
AT | 17.01.2018 | ||
CY | 17.01.2018 | ||
CZ | 17.01.2018 | ||
DK | 17.01.2018 | ||
EE | 17.01.2018 | ||
ES | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MC | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
PL | 17.01.2018 | ||
RO | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SI | 17.01.2018 | ||
SK | 17.01.2018 | ||
SM | 17.01.2018 | ||
TR | 17.01.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Précédent [2019/33] | AL | 17.01.2018 | |
AT | 17.01.2018 | ||
CY | 17.01.2018 | ||
CZ | 17.01.2018 | ||
DK | 17.01.2018 | ||
EE | 17.01.2018 | ||
ES | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MC | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
PL | 17.01.2018 | ||
RO | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SI | 17.01.2018 | ||
SK | 17.01.2018 | ||
SM | 17.01.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Précédent [2019/13] | AL | 17.01.2018 | |
AT | 17.01.2018 | ||
CY | 17.01.2018 | ||
CZ | 17.01.2018 | ||
DK | 17.01.2018 | ||
EE | 17.01.2018 | ||
ES | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
PL | 17.01.2018 | ||
RO | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SI | 17.01.2018 | ||
SK | 17.01.2018 | ||
SM | 17.01.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AL | 17.01.2018 | |
AT | 17.01.2018 | ||
CY | 17.01.2018 | ||
CZ | 17.01.2018 | ||
DK | 17.01.2018 | ||
EE | 17.01.2018 | ||
ES | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
PL | 17.01.2018 | ||
RO | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SK | 17.01.2018 | ||
SM | 17.01.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Précédent [2018/51] | AL | 17.01.2018 | |
AT | 17.01.2018 | ||
CY | 17.01.2018 | ||
CZ | 17.01.2018 | ||
DK | 17.01.2018 | ||
EE | 17.01.2018 | ||
ES | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
PL | 17.01.2018 | ||
RO | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SK | 17.01.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AL | 17.01.2018 | |
AT | 17.01.2018 | ||
CY | 17.01.2018 | ||
CZ | 17.01.2018 | ||
EE | 17.01.2018 | ||
ES | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
PL | 17.01.2018 | ||
RO | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SK | 17.01.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Précédent [2018/49] | AL | 17.01.2018 | |
AT | 17.01.2018 | ||
CY | 17.01.2018 | ||
EE | 17.01.2018 | ||
ES | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
PL | 17.01.2018 | ||
RO | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 17.01.2018 | |
AT | 17.01.2018 | ||
CY | 17.01.2018 | ||
ES | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
PL | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 17.01.2018 | |
CY | 17.01.2018 | ||
ES | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
PL | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 17.01.2018 | |
CY | 17.01.2018 | ||
ES | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
PL | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 17.01.2018 | |
CY | 17.01.2018 | ||
ES | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
PL | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Précédent [2018/37] | CY | 17.01.2018 | |
ES | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
PL | 17.01.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
Précédent [2018/36] | CY | 17.01.2018 | |
ES | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
PL | 17.01.2018 | ||
Précédent [2018/35] | CY | 17.01.2018 | |
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | Citations: | Recherche | [I]US2003144367 (JACOBUS VAN BERGE PETER [ZA], et al) [I] 1-15 * claim 4 *; | [I]US2003144130 (CLARK JANET RENEE [US], et al) [I] 1-15* claim 13 *; | [X]US2007135527 (MARETTO CRISTINA [IT], et al) [X] 1-15 * figure 1 * * paragraph [0009] * * claims 1-3 *; | [I]WO2010049715 (JOHNSON MATTHEY PLC [GB], et al) [I] 1-15 * claim 13 * | par le demandeur | EP0527032 | EP0593522 | - H. SCHULZ, CATAL. TODAY, (2002), vol. 71, pages 351 - 360 |