Etats contractants désignés | AL | | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | RS | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Procédure dexamen | 09.12.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[2016/15] | Droits Réels ou Exécutions forcées | supprimé | [2014/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.05.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 13.11.2013 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | BA ME | | Date de lévénement: | 13.11.2013 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Date de lévénement: | 16.04.2014 | | Description de lévénement: | INFORMATION PROVIDED ON OTHER RIGHTS AND LEGAL MEANS OF EXECUTION | Free Format Text: | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | Effective DATE: | 20140303 | | Date de lévénement: | 25.06.2014 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES (CORRECTED) | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Date de lévénement: | 25.06.2014 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20140513 | | Date de lévénement: | 23.07.2014 | | Description de lévénement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20140623 | | Date de lévénement: | 20.08.2014 | | Description de lévénement: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | ALCATEL LUCENT | | Date de lévénement: | 19.11.2014 | | Description de lévénement: | INFORMATION PROVIDED ON OTHER RIGHTS AND LEGAL MEANS OF EXECUTION (DELETED) | | Date de lévénement: | 13.04.2016 | | Description de lévénement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20151110 | | Date de lévénement: | 12.11.2013 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 11.03.2016 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |