EP2663137 - Commande de puissance d'émission de liaison montante dans des systemes MIMO [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.03.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.03.2016 | Demande réputée retirée | publié le 13.04.2016 [2016/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALCATEL LUCENT 148/152 route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt / FR | [2014/34] |
Précédent [2013/46] | Pour tous les Etats désignés Alcatel Lucent 3, Avenue Octave Gréard 75007 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Wong, Shin Horng 2 Fox Croft Walk Chippenham, Wiltshire SN15 3YB / GB | 02 /
Baker, Matthew P. J. 12 Fir Tree Close Rough Common Canterbury, kent CT2 9DB / GB | [2013/46] | Mandataire(s) | Sarup, David Alexander Alcatel-Lucent Telecom Ltd Patent Business c/o Nokia 125 Finsbury Pavement London EC2A 1NQ / GB | [N/P] |
Précédent [2013/46] | Script IP Limited Turnpike House 18 Bridge Street Frome BA11 1BB / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12360035.5 | 10.05.2012 | [2013/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2663137 | Date: | 13.11.2013 | Langue: | EN | [2013/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.07.2012 | Classification | IPC: | H04W52/32, H04W52/34 | [2013/46] | CPC: |
H04W52/325 (EP);
H04W52/346 (EP);
H04W52/146 (EP);
H04W52/42 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/46] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Uplink-übertragungsleistungssteuerung in MIMO systemen | [2013/46] | Anglais: | Uplink transmission power control in MIMO systems | [2013/46] | Français: | Commande de puissance d'émission de liaison montante dans des systemes MIMO | [2013/46] | Procédure dexamen | 14.02.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.05.2014 | Requête en examen déposée [2014/26] | 23.06.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.10.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.06.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.11.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/15] | 09.12.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/15] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 23.06.2014 | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.05.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Droits Réels ou Exécutions forcées | supprimé | [2014/47] |
Précédent [2014/16] | ID: | 01 | |
Pour: | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | ||
Date : | 03.03.2014 | ||
[2014/47] | Citations: | Recherche | [X]US2012082192 (PELLETIER BENOIT [CA], et al) [X] 1-11 * abstract * * paragraphs [0004] - [0005] - [0 60] - [0064] - [0 66] - [0067] - [0079] - [0082] - [0111] - [0116] - [0155] - [0156] - [0172] * * paragraphs [0185] - [0186] - [0214] - [0215] - [0217] , [0227] , [0229] , [0236] - [0239] - [0242] - [0243] - [0245] * * paragraphs [0249] , [0251] - [0252] * * claims 4-6,14-16 *; | [X]WO2010107907 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR], et al) [X] 1-11 * abstract * * page 1, lines 10-11,20-25 * * page 2, lines 10-25 * * page 8, lines 22-29 * * page 9, lines 24-29 * * page 10, lines 1-6 * * page 11, lines 28-29 * * page 12, lines 1-10 * * page 21, lines 14-25 * * page 22, line 1 * * page 24, lines 19-21 * * page 26 - page 27 *; | [A]WO2009142572 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [A] 1-11 * page 9, line 3.6 * * page 19, lines 4-16 * * page 11, lines 10-19 * * page 12, lines 16-19 * * page 13, lines 1, 14-20 * * page 14, lines 1-2, 20-21 * * page 15, line 1 * * page 18, lines 12-14 * |