EP2647899 - Glissière/grue de caméra [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.09.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.09.2014 | Demande réputée retirée | publié le 15.10.2014 [2014/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dybowski, Janusz Ul. Wybickiego 42a2 81-842 Sopot / PL | [2013/41] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2013/41] | Mandataire(s) | Czub, Krzysztof Kancelaria Prawa Wlasnosci Przemyslowej i Prawa Autoskiego Teresa Czub & Krzysztof Czub Rzecznicy Patentowi Spólka Partnerska PO Box 12 80-700 Gdansk 2 / PL | [N/P] |
Précédent [2013/41] | Czub, Krzysztof Kancelaria Prawa Wilasnosci Przemyslowej i Prawa Autoskiego Teresa Czub & Krzysztof Czub Rzecznicy Patentowi Spólka Partnerska PO Box 12 80-900 Gdansk 2 / PL | Numéro de la demande, date de dépôt | 12460015.6 | 03.04.2012 | [2013/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2647899 | Date: | 09.10.2013 | Langue: | EN | [2013/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.09.2013 | Classification | IPC: | F16M11/00, G03B17/56 | [2013/41] | CPC: |
F16M11/32 (EP);
F16M11/046 (EP);
F16M11/048 (EP);
F16M11/2021 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/41] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Kameraschieber/-kran | [2013/41] | Anglais: | A camera slider/crane | [2013/41] | Français: | Glissière/grue de caméra | [2013/41] | Procédure dexamen | supprimé | Annulation: la demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/41] | 10.04.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/42] | 22.05.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/42] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de recherche | 14.08.2012 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 14.08.2012 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 13.12.2012 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de dépôt | 14.08.2012 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 14.08.2012 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 13.12.2012 | Décision envoyée | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2014 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]WO2005085948 (CHAPMAN LEONARD STUDIO EQUIP [US], et al) [X] 1 * camera slider/crane; page 9, line 19 - page 69, line 12; figures 1-67 * [I] 2-12; | [A]US2011008037 (VIGGIANO JUSTIN E [US], et al) [A] 1-12 * camera slider/crane; paragraph [0017] - paragraph [0027]; figures 1-8 *; | [A]US5940645 (BONIN STEVE G [US]) [A] 1-12 * camera slider/crane; column 3, line 15 - column 10, line 8; figures 1-8 * | par le demandeur | US5177516 | US5940645 |