EP2807582 - APPAREIL ET PROCÉDÉ DE GESTION POUR SYSTÈME DE STOCKAGE HIÉRARCHIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 30.12.2016 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.12.2016 | Retrait de la demande | publié le 01.02.2017 [2017/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hitachi, Ltd. 6-6 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | [N/P] |
Précédent [2014/49] | Pour tous les Etats désignés Hitachi, Ltd. 6-6 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | Inventeur(s) | 01 /
SAIKA, Nobuyuki c/o Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | 02 /
KANIE, Homare c/o Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | 03 /
ARAI, Hitoshi c/o Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | 04 /
MURAKAMI, Atsushi c/o Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | 05 /
IKAWA, Hirofumi c/o Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | [2014/49] | Mandataire(s) | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2014/49] | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12705478.1 | 13.02.2012 | WO2012JP00944 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013121456 | Date: | 22.08.2013 | Langue: | EN | [2013/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2807582 | Date: | 03.12.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.08.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.08.2013 | Classification | IPC: | G06F17/30 | [2014/49] | CPC: |
G06F16/185 (EP,CN,US);
G06F16/1756 (EP,CN,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/49] | Titre | Allemand: | VERWALTUNGSVORRICHTUNG UND VERWALTUNGSVERFAHREN FÜR HIERARCHISCHES SPEICHERSYSTEM | [2014/49] | Anglais: | MANAGEMENT APPARATUS AND MANAGEMENT METHOD FOR HIERARCHICAL STORAGE SYSTEM | [2014/49] | Français: | APPAREIL ET PROCÉDÉ DE GESTION POUR SYSTÈME DE STOCKAGE HIÉRARCHIQUE | [2014/49] | Entrée dans la phase régionale | 29.08.2014 | Taxe nationale de base payée | 29.08.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.08.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.08.2014 | Requête en examen déposée [2014/49] | 12.03.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.12.2016 | Demande retirée par le demandeur [2017/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]WO2008046670 (IBM [US], et al) [Y] 1-15 * the whole document *; | [Y]US2008155192 (IITSUKA TAKAYOSHI [JP]) [Y] 1-15 * abstract * * paragraph [0054] * * paragraph [0059] - paragraph [0066] * * paragraph [0075] - paragraph [0077] *; | [Y]US6269382 (CABRERA LUIS FELIPE [US], et al) [Y] 1-15 * abstract * * column 3, line 55 - column 6, line 52 * * column 10, line 24 - column 14, line 4 * * column 24, line 52 - column 27, line 5 *; | [Y]WO2004109556 (ARKIVIO INC [US], et al) [Y] 1-15 * abstract * * paragraph [0011] - paragraph [0015] * * paragraph [0048] - paragraph [0060] *; | [Y]US2008010325 (YAMAKAWA SATOSHI [JP]) [Y] 1-15 * abstract * | par le demandeur | JP2011076294 |