EP2683385 - PYRIMIDINEDIAMINES 2,4 SUBSTITUTIÉS POUR L'UTILISATION DANS LUPUS CHRONIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2014/03] | PYRIMIDINEDIAMINES 2,4-SUBSTITUÉES POUR APPLICATION AU TRAITEMENT DU LUPUS DISCOÏDE | ||
[2018/04] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.04.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.05.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.01.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 12.04.2019 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 15.05.2019 [2019/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rigel Pharmaceuticals, Inc. 1180 Veterans Boulevard South San Francisco, CA 94080 / US | [2014/03] | Inventeur(s) | 01 /
MAGILAVY, Daniel 1933 Laguna Street San Francisco, CA 94115 / US | 02 /
PINE, Polly 786 Partridge Ave. Menlo Park, CA 94025 / US | [2014/03] | Mandataire(s) | J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | [N/P] |
Précédent [2018/23] | J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Précédent [2014/03] | Sexton, Jane Helen J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12711500.4 | 09.03.2012 | [2018/23] | WO2012US28429 | Numéro de priorité, date | US201161451531P | 10.03.2011 Format original publié: US 201161451531 P | [2014/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012122452 | Date: | 13.09.2012 | Langue: | EN | [2012/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2683385 | Date: | 15.01.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.09.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2683385 | Date: | 06.06.2018 | Langue: | EN | [2018/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.09.2012 | Classification | IPC: | A61K31/505, A61P17/00 | [2018/04] | CPC: |
C07D239/48 (EP,US);
A61K31/505 (EP,KR,US);
A61K31/506 (KR);
A61K45/06 (EP,US);
A61K9/0014 (EP,US);
A61P17/00 (EP);
| C-Set: |
A61K31/505, A61K2300/00 (EP,US)
|
Précédent IPC [2014/03] | A61K31/506, A61P17/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/03] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | 2,4 SUBSTITUTIERTE PYRIMIDINEDIAMINE ZUR VERWENDUNG BEI DISCOIDEM LUPUS | [2018/04] | Anglais: | 2,4 SUBSTITUTED PYRIMIDINEDIAMINES FOR USE IN DISCOID LUPUS | [2018/04] | Français: | PYRIMIDINEDIAMINES 2,4 SUBSTITUTIÉS POUR L'UTILISATION DANS LUPUS CHRONIQUE | [2018/04] |
Précédent [2014/03] | 2,4-SUBSTITUIERTE PYRIMIDINDIAMINE ZUR VERWENDUNG BEI DISKOIDEM LUPUS | ||
Précédent [2014/03] | 2,4 SUBSTITUTED PYRIMIDINEDIAMINES FOR USE IN DISCOID LUPUS | ||
Précédent [2014/03] | PYRIMIDINEDIAMINES 2,4-SUBSTITUÉES POUR APPLICATION AU TRAITEMENT DU LUPUS DISCOÏDE | Entrée dans la phase régionale | 07.10.2013 | Taxe nationale de base payée | 07.10.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.10.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.10.2013 | Requête en examen déposée [2014/03] | 28.04.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.06.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.12.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.01.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.04.2018 | Taxe de délivrance payée | 25.04.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.04.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.06.2016 | Opposition(s) | 07.03.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US7491732 (LI HUI [US], et al) [X] 1-8 * claims 1,4 * * column 104, lines 9-25 * * column 113, lines 8, 48, 45 * * column 115, line 48 * * examples 41-44 *; | [XI] - CHANG B Y ET AL, "JAK3 inhibition significantly attenuates psoriasiform skin inflammation in CD18 mutant PL/J mice", JOURNAL OF IMMUNOLOGY 20090801 AMERICAN ASSOCIATION OF IMMUNOLOGISTS USA LNKD- DOI:10.4049/JIMMUNOL.0804063, (20090801), vol. 183, no. 3, ISSN 0022-1767, pages 2183 - 2192, XP055025639 [X] 13-15 * abstract * * page 2183, columns r-h, paragraph 2 * * page 2184, columns l-h, paragraph 1 and 2 * * "Results"; page 2185, columns l-h, paragraph l - page 2191, columns l-h, paragraph 1; figures 1-6; tables I-III * * Materials and Methods; page 2184, columns l-h; figures 3A-3E * * "Discussion"; page 2191, columns l-h, paragraph 2 - page 2192, columns l-h, paragraph 1 * [I] 1-12,16-25 DOI: http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.0804063 | Examen | - Paolo Fabbri ET AL, "Cutaneous lupus erythematosus Scientific editor: Prof Benvenuto Giannotti", (20040101), URL: https://www.orpha.net/data/patho/GB/uk-Cutaneous-lupus-erythematosus.pdf, (20160609), XP055279452 | par le demandeur | US4256108 | US4166452 | US4265874 | US7491732 | US2007203161 | US296006 | US6010715 | US5591767 | US5008110 | US5683712 | US5948433 | US5965154 | - ROTHFIELD ET AL., CLINICS IN DERMATOLOGY, (2006), vol. 24, pages 348 - 362 | - "General Principles", FINGL; WOODBURY, Goodman and Gilman's 1he Pharmaceutical Basis of therapeutics, PERGAMON PRESS, pages 1 - 46 | - REMINGTON, The Science and Practice of Pharmacy(21" edition), (2006), pages 872 - 882 | - GHOREISHI; DUTZ, LUPUS, (2010), vol. 19, pages 1029 - 1035 | - FURUKAWA; YOSHIMASU, AUTOIMMUNITY REVIEWS, (2005), vol. 4, pages 345 - 350 | - GUIDUCCI ET AL., JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, (2010), vol. 207, pages 2931 - 2942 | - A Fonnulary of Cosmetic Preparations (Vol. 2)--Creams, Lotions and Milks, MICELLE PRESS, (1993), vol. 2 | - "oils and gels", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 5 - 14 | - "bases and emulsions", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 15 - 98 | - "ll-purpose products", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 101 - 120 | - "cleansing masks, creams, lotions", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 121 - 184 | - "foundation, vanishing and day creams", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 185 - 208 | - "emollients", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 209 - 254 | - "facial treatment products", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 297 - 324 | - "hand products", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 325 - 380 | - "body and skin creams and lotions", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 381 - 460 | - "baby products", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 461 - 484 |