EP2697483 - PALE D'ÉOLIENNE COMPRENANT DES FIBRES DE MÉTAL ET UNE RÉGION DE TRANSITION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.05.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.03.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 08.04.2020 [2020/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LM WP Patent Holding A/S Jupitervej 6 6000 Kolding / DK | [2014/08] | Inventeur(s) | 01 /
DAHL, Martin Frösleeweg 3b 24939 Flensburg / DE | 02 /
MORTENSEN, Bjarne Krab Flintemarken 34 DK-7190 Billund / DK | 03 /
HORNBLOW, Benjamin Classensgade 19A st. tv. DK-2100 Copenhagen Ø / DK | [2014/08] | Mandataire(s) | Hussey, Paul Anthony LM Wind Power A/S Jupitervej 6 6000 Kolding / DK | [2014/08] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12713730.5 | 11.04.2012 | [2016/28] | WO2012EP56521 | Numéro de priorité, date | EP20110161889 | 11.04.2011 Format original publié: EP 11161889 | [2014/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2012140041 | Date: | 18.10.2012 | Langue: | EN | [2012/42] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2697483 | Date: | 19.02.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.10.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2697483 | Date: | 13.07.2016 | Langue: | EN | [2016/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.12.2012 | Classification | IPC: | F01D5/12, F01D5/14, F03D1/06 | [2016/02] | CPC: |
B29C70/304 (EP,US);
F01D5/12 (US);
F01D5/147 (US);
F03D1/0675 (EP,US);
F05B2280/5001 (EP,US);
F05B2280/6003 (EP,US);
|
Précédent IPC [2014/08] | F01D5/28, F03D1/06 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/08] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | WINDTURBINENBLATT, MIT METALLFASERN UND ÜBERGANGSREGION | [2016/02] | Anglais: | A WIND TURBINE BLADE COMPRISING METAL FIBRES AND A TRANSITION REGION | [2014/08] | Français: | PALE D'ÉOLIENNE COMPRENANT DES FIBRES DE MÉTAL ET UNE RÉGION DE TRANSITION | [2014/08] |
Précédent [2014/08] | WINDTURBINENSCHAUFEL MIT METALLFASERN UND EINEM ÜBERGANGSBEREICH | Entrée dans la phase régionale | 05.11.2013 | Taxe nationale de base payée | 05.11.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.11.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.11.2013 | Requête en examen déposée [2014/08] | 27.05.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.02.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.06.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.02.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.06.2016 | Taxe de délivrance payée | 01.06.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.06.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.02.2015 | Opposition(s) | 18.04.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.04.2012 | AL | 13.07.2016 | AT | 13.07.2016 | BE | 13.07.2016 | CY | 13.07.2016 | CZ | 13.07.2016 | EE | 13.07.2016 | ES | 13.07.2016 | FI | 13.07.2016 | HR | 13.07.2016 | IT | 13.07.2016 | LT | 13.07.2016 | LV | 13.07.2016 | MC | 13.07.2016 | MK | 13.07.2016 | NL | 13.07.2016 | PL | 13.07.2016 | RO | 13.07.2016 | RS | 13.07.2016 | SE | 13.07.2016 | SI | 13.07.2016 | SK | 13.07.2016 | SM | 13.07.2016 | TR | 13.07.2016 | BG | 13.10.2016 | NO | 13.10.2016 | GR | 14.10.2016 | IS | 13.11.2016 | PT | 14.11.2016 | IE | 11.04.2017 | LU | 11.04.2017 | MT | 11.04.2017 | [2020/15] |
Précédent [2019/51] | HU | 11.04.2012 | |
AL | 13.07.2016 | ||
AT | 13.07.2016 | ||
BE | 13.07.2016 | ||
CY | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
MC | 13.07.2016 | ||
MK | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
IE | 11.04.2017 | ||
LU | 11.04.2017 | ||
MT | 11.04.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 11.04.2012 | |
AL | 13.07.2016 | ||
AT | 13.07.2016 | ||
BE | 13.07.2016 | ||
CY | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
MC | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
IE | 11.04.2017 | ||
LU | 11.04.2017 | ||
MT | 11.04.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 11.04.2012 | |
AL | 13.07.2016 | ||
AT | 13.07.2016 | ||
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
MC | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
IE | 11.04.2017 | ||
LU | 11.04.2017 | ||
MT | 11.04.2017 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 13.07.2016 | |
AT | 13.07.2016 | ||
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
MC | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
IE | 11.04.2017 | ||
LU | 11.04.2017 | ||
MT | 11.04.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
MC | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
IE | 11.04.2017 | ||
LU | 11.04.2017 | ||
MT | 11.04.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
MC | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
IE | 11.04.2017 | ||
LU | 11.04.2017 | ||
Précédent [2018/14] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
MC | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
LU | 11.04.2017 | ||
Précédent [2018/06] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
MC | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Précédent [2017/31] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Précédent [2017/13] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Précédent [2017/11] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Précédent [2017/10] | BE | 13.07.2016 | |
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
Précédent [2017/09] | FI | 13.07.2016 | |
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
Précédent [2017/07] | LT | 13.07.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [I]WO03078832 (LM GLASFIBER AS [DK], et al) [I] 1-14 * page 3, lines 28-29 * * page 4, line 14 - page 5, line 5 * * page 6, line 9 - line 15 * * page 9, lines 15-20; figure 2 *; | [A]GB2451192 (VESTAS WIND SYS AS [DK]) [A] 1,12,13 * abstract * * figures 1-3 * * page 2, lines 9-14 * * page 5, lines 2-5 * * page 6, lines 18-27 * * page 9, lines 30-32 * * page 10, line 28 - page 11, line 3 * * page 11, line 28 - page 12, line 2 *; | [XI]EP2153964 (LM GLASFIBER AS [DK]) [X] 1,6-11,14 * figure 4 * * paragraph [0016] - paragraph [0018] * * paragraph [0019] * * paragraph [0025] * * paragraphs [0027] - [0028] * * paragraph [0049] * [I] 2-5,10,12,13; | [XP]WO2011144428 (THYSSENKRUPP STEEL EUROPE AG [DE], et al) [XP] 1* page 3, line 1 - page 4, line 21; figures 1,2 * | Examen | - R T DURAI PRABHAKARAN ET AL, "MODELING AND EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF STEEL FIBER/POLYMER INTERFACE: PULL-OUT TESTS", (20100903), page 15PP, URL: http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/orbit:65945/datastreams/file_5854391/content, (20150123), XP055164571 | - Michael Chun-Yung Niu, "Materials - Reinforcement (Fibers)", Composite Airframe Structures, Practical Design Information and Data, Hong Kong (HK), Hong Kong Conmilit Press Ltd., (20050501), pages 72 - 85, ISBN 978-9-62-712806-9, XP055021460 | - "Basic Constituent Materials in Composites", (20080829), pages 1 - 101, URL: http://nptel.ac.in/courses/Webcourse-contents/IISc-BANG/Composite Materials/pdf/Teacher_Slides/mod2.pdf, (20150123), XP055164579 | par le demandeur | WO03078832 | GB2451192 | WO2010018225 |