EP2834022 - DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE PROFILÉS OU D'ÉLÉMENTS TUBULAIRES AU MOINS EN PARTIE FERMÉS À PARTIR DE TÔLE MÉTALLIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.01.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ThyssenKrupp Steel Europe AG Kaiser-Wilhelm-Strasse 100 47166 Duisburg / DE | [2015/07] | Inventeur(s) | 01 /
GROßERÜSCHKAMP, Thomas Jahnstr. 33 47119 Duisburg / DE | [2015/07] | Mandataire(s) | Cohausz & Florack Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | [2016/09] |
Précédent [2015/07] | Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12715016.7 | 03.04.2012 | [2016/09] | WO2012EP56066 | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013149653 | Date: | 10.10.2013 | Langue: | DE | [2013/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2834022 | Date: | 11.02.2015 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 10.10.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2834022 | Date: | 02.03.2016 | Langue: | DE | [2016/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.10.2013 | Classification | IPC: | B21D5/01 | [2015/07] | CPC: |
B21D5/015 (EP,US);
B23K26/262 (EP,US);
B23K31/027 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/07] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON ZUMINDEST TEILWEISE GESCHLOSSENEN PROFILEN ODER ROHRFÖRMIGEN BAUTEILEN AUS METALLBLECH | [2015/07] | Anglais: | DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING AT LEAST PARTIALLY CLOSED PROFILES OR TUBULAR COMPONENTS FROM METAL SHEET | [2015/07] | Français: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE PROFILÉS OU D'ÉLÉMENTS TUBULAIRES AU MOINS EN PARTIE FERMÉS À PARTIR DE TÔLE MÉTALLIQUE | [2015/07] | Entrée dans la phase régionale | 01.08.2014 | Taxe nationale de base payée | 01.08.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.08.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.08.2014 | Requête en examen déposée [2015/07] | 29.07.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.11.2015 | Taxe de délivrance payée | 04.11.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 24.11.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.12.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.07.2015 | Opposition(s) | 05.12.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 02.03.2016 | CY | 02.03.2016 | DK | 02.03.2016 | EE | 02.03.2016 | FI | 02.03.2016 | HR | 02.03.2016 | LT | 02.03.2016 | LV | 02.03.2016 | MC | 02.03.2016 | MK | 02.03.2016 | MT | 02.03.2016 | RS | 02.03.2016 | SI | 02.03.2016 | SM | 02.03.2016 | IE | 03.04.2016 | LU | 03.04.2016 | BG | 02.06.2016 | NO | 02.06.2016 | GR | 03.06.2016 | IS | 02.07.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | CY | 02.03.2016 | |
DK | 02.03.2016 | ||
EE | 02.03.2016 | ||
FI | 02.03.2016 | ||
HR | 02.03.2016 | ||
LT | 02.03.2016 | ||
LV | 02.03.2016 | ||
MC | 02.03.2016 | ||
MK | 02.03.2016 | ||
MT | 02.03.2016 | ||
RS | 02.03.2016 | ||
SI | 02.03.2016 | ||
SM | 02.03.2016 | ||
IE | 03.04.2016 | ||
LU | 03.04.2016 | ||
BG | 02.06.2016 | ||
NO | 02.06.2016 | ||
GR | 03.06.2016 | ||
IS | 02.07.2016 | ||
Précédent [2017/38] | DK | 02.03.2016 | |
EE | 02.03.2016 | ||
FI | 02.03.2016 | ||
HR | 02.03.2016 | ||
LT | 02.03.2016 | ||
LV | 02.03.2016 | ||
RS | 02.03.2016 | ||
SI | 02.03.2016 | ||
SM | 02.03.2016 | ||
IE | 03.04.2016 | ||
BG | 02.06.2016 | ||
NO | 02.06.2016 | ||
GR | 03.06.2016 | ||
IS | 02.07.2016 | ||
Précédent [2017/16] | DK | 02.03.2016 | |
EE | 02.03.2016 | ||
FI | 02.03.2016 | ||
HR | 02.03.2016 | ||
LT | 02.03.2016 | ||
LV | 02.03.2016 | ||
RS | 02.03.2016 | ||
SI | 02.03.2016 | ||
SM | 02.03.2016 | ||
BG | 02.06.2016 | ||
NO | 02.06.2016 | ||
GR | 03.06.2016 | ||
IS | 02.07.2016 | ||
Précédent [2017/07] | DK | 02.03.2016 | |
EE | 02.03.2016 | ||
FI | 02.03.2016 | ||
HR | 02.03.2016 | ||
LT | 02.03.2016 | ||
LV | 02.03.2016 | ||
RS | 02.03.2016 | ||
SM | 02.03.2016 | ||
NO | 02.06.2016 | ||
GR | 03.06.2016 | ||
IS | 02.07.2016 | ||
Précédent [2016/50] | EE | 02.03.2016 | |
FI | 02.03.2016 | ||
HR | 02.03.2016 | ||
LT | 02.03.2016 | ||
LV | 02.03.2016 | ||
RS | 02.03.2016 | ||
SM | 02.03.2016 | ||
NO | 02.06.2016 | ||
GR | 03.06.2016 | ||
IS | 02.07.2016 | ||
Précédent [2016/49] | EE | 02.03.2016 | |
FI | 02.03.2016 | ||
HR | 02.03.2016 | ||
LT | 02.03.2016 | ||
LV | 02.03.2016 | ||
RS | 02.03.2016 | ||
NO | 02.06.2016 | ||
GR | 03.06.2016 | ||
IS | 02.07.2016 | ||
Précédent [2016/48] | FI | 02.03.2016 | |
HR | 02.03.2016 | ||
LT | 02.03.2016 | ||
LV | 02.03.2016 | ||
RS | 02.03.2016 | ||
NO | 02.06.2016 | ||
GR | 03.06.2016 | ||
IS | 02.07.2016 | ||
Précédent [2016/39] | FI | 02.03.2016 | |
HR | 02.03.2016 | ||
LT | 02.03.2016 | ||
LV | 02.03.2016 | ||
RS | 02.03.2016 | ||
NO | 02.06.2016 | ||
GR | 03.06.2016 | ||
Précédent [2016/36] | FI | 02.03.2016 | |
HR | 02.03.2016 | ||
LT | 02.03.2016 | ||
NO | 02.06.2016 | ||
GR | 03.06.2016 | ||
Précédent [2016/35] | FI | 02.03.2016 | |
HR | 02.03.2016 | ||
NO | 02.06.2016 | ||
GR | 03.06.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE102009003668 (THYSSENKRUPP STEEL EUROPE AG [DE]) [A] 1-17 * figures 1-5 *; | [A]DE102010037533 (THYSSENKRUPP STEEL EUROPE AG [DE]) [A] 1-17 * figures 1-5 *; | [A]JP2011104653 (WADA SEISAKUSHO KK) [A] 1-17 * figures 1-6 *; | [A]DE102007021798 (THYSSENKRUPP STEEL AG [DE], et al) [A] 1-17 * the whole document * | par le demandeur | US2002162297 |