EP2681766 - BLOCS DE CONSTRUCTION RÉPARTIS D'ÉLÉMENTS DE CIRCUIT DE FIXATION DE NIVEAU R-C DANS RÉGION CENTRALE DE PUCE SEMI-CONDUCTRICE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.07.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.05.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.01.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 31.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121 / US | [2014/02] | Inventeur(s) | 01 /
JALILIZEINALI, Reza 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | 02 /
SIANSURI, Evan 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | 03 /
DUNDIGAL, Sreeker, R. 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | 04 /
WORLEY, Eugene R. 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | [2014/02] | Mandataire(s) | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Précédent [2019/26] | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | ||
Précédent [2014/02] | Dunlop, Hugh Christopher, et al R.G.C. Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12715473.0 | 01.03.2012 | [2019/26] | WO2012US27337 | Numéro de priorité, date | US201161447760P | 01.03.2011 Format original publié: US 201161447760 P | US201113173977 | 30.06.2011 Format original publié: US201113173977 | [2014/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012119003 | Date: | 07.09.2012 | Langue: | EN | [2012/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2681766 | Date: | 08.01.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.09.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2681766 | Date: | 26.06.2019 | Langue: | EN | [2019/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.09.2012 | Classification | IPC: | H01L27/02 | [2014/02] | CPC: |
H01L27/0285 (EP,US);
H01L27/0296 (EP,US);
H01L2924/0002 (EP,US);
Y10T29/4913 (US)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/02] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERTEILTE BAUSTEINE EINER R-C-KLEMMSCHALTUNG IN EINEM HALBLEITERPCHIPKERNBEREICH | [2014/02] | Anglais: | DISTRIBUTED BUILDING BLOCKS OF R-C CLAMPING CIRCUITRY IN SEMICONDUCTOR DIE CORE AREA | [2014/02] | Français: | BLOCS DE CONSTRUCTION RÉPARTIS D'ÉLÉMENTS DE CIRCUIT DE FIXATION DE NIVEAU R-C DANS RÉGION CENTRALE DE PUCE SEMI-CONDUCTRICE | [2014/02] | Entrée dans la phase régionale | 10.09.2013 | Taxe nationale de base payée | 10.09.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.09.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.12.2012 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 10.09.2013 | Requête en examen déposée [2014/02] | 19.05.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.03.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.06.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.04.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.08.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.01.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.05.2019 | Taxe de délivrance payée | 16.05.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.05.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 31.03.2017 | Opposition(s) | 03.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 08.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 08.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 26.06.2019 | AT | 26.06.2019 | CY | 26.06.2019 | CZ | 26.06.2019 | DK | 26.06.2019 | EE | 26.06.2019 | HR | 26.06.2019 | LT | 26.06.2019 | LV | 26.06.2019 | MC | 26.06.2019 | MK | 26.06.2019 | MT | 26.06.2019 | PL | 26.06.2019 | RO | 26.06.2019 | RS | 26.06.2019 | SE | 26.06.2019 | SI | 26.06.2019 | SK | 26.06.2019 | SM | 26.06.2019 | TR | 26.06.2019 | BG | 26.09.2019 | NO | 26.09.2019 | GR | 27.09.2019 | IS | 26.10.2019 | PT | 28.10.2019 | IE | 01.03.2020 | LU | 01.03.2020 | BE | 31.03.2020 | CH | 31.03.2020 | LI | 31.03.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CY | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
MT | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
IE | 01.03.2020 | ||
LU | 01.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
Précédent [2021/12] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
IE | 01.03.2020 | ||
LU | 01.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
IE | 01.03.2020 | ||
LU | 01.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
LU | 01.03.2020 | ||
Précédent [2020/49] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 26.06.2019 | |
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 26.06.2019 | |
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 26.06.2019 | |
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | LT | 26.06.2019 | |
NO | 26.09.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2004125521 (SALLING CRAIG THOMAS [US], et al) [A] 1-20 * abstract ** paragraph [0063]; figures 3-5 *; | [I]US2006259892 (MCGRATH DONALD T [US], et al) [I] 1-20 * abstract * * paragraphs [0015] , [0016] , [0018] , [0019] - [0022] - [0031] , [0032] * * claims 1,8 *; | [A]US2007019345 (LOH WILLIAM M [US], et al) [A] 1-20 * abstract * * figures 5,6 *; | [A]US2007285854 (RODGERS THURMAN JOHN [US], et al) [A] 1-20 * abstract * * paragraphs [0058] - [0062] - [0068] , [0069] * * figures 7,8 *; | [XI]US2009189194 (SCHROEDER UWE PAUL [US], et al) [X] 1,9,17 * abstract * * paragraphs [0022] , [0030] - [0035] - [0048] - [0051] * * figures 1-8 * [I] 2-8,10-16,18-20 |