EP2883195 - INTERFACES DE PROGRAMMATION D'APPLICATION DE SERVICES DE SUPPORT À TOUCHE UNIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.11.2019 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.01.2018 | Dernier événement Tooltip | 15.11.2019 | Demande réputée retirée | publié le 18.12.2019 [2019/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Teletech Holdings Inc. 9197 South Peoria Street Englewood, CO 80112 / US | [2015/25] | Inventeur(s) | 01 /
TUCHMAN, Kenneth D. 9197 South Peoria Street, 2-336 Englewood Colorado 80112 / US | 02 /
SHARPE, Bruce A. 2783 South Danube Street Aurora Colorado 80013 / US | 03 /
TRUONG, Henry D. 4 Meadowcrest Lane Chelmsford Massachusetts 01824-3777 / US | 04 /
RAHN, Alan B. 8905 Copeland Street Highlands Ranch Colorado 80126 / US | [2015/25] | Mandataire(s) | Nguyen-Van-Yen, Christian Marks & Clerk France Conseils en Propriété Industrielle Immeuble Visium 22, Avenue Aristide Briand 94117 Arcueil Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2015/25] | Nguyen Van Yen, Christian Marks & Clerk France Conseils en Propriété Industrielle Immeuble Visium 22, Avenue Aristide Briand 94117 Arcueil Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 12718795.3 | 12.04.2012 | WO2012US33400 | Numéro de priorité, date | US201113085398 | 12.04.2011 Format original publié: US201113085398 | [2015/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2012142341 | Date: | 18.10.2012 | Langue: | EN | [2012/42] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2883195 | Date: | 17.06.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.10.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 22.02.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.11.2018 | Classification | IPC: | G06Q10/00 | [2015/25] | CPC: |
G06Q10/02 (EP,GB,US);
G06Q30/016 (EP,GB,US);
H04W4/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/25] | Titre | Allemand: | ANWENDUNGSPROGRAMMIERUNGSSCHNITTSTELLEN FÜR ONE-TOUCH-SUPPORTDIENSTE | [2015/25] | Anglais: | ONE-TOUCH SUPPORT SERVICES APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES | [2015/25] | Français: | INTERFACES DE PROGRAMMATION D'APPLICATION DE SERVICES DE SUPPORT À TOUCHE UNIQUE | [2015/25] | Entrée dans la phase régionale | 11.10.2013 | Taxe nationale de base payée | 11.10.2013 | Taxe de recherche payée | 11.10.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.10.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 11.10.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.10.2013 | Requête en examen déposée [2015/25] | 22.06.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/51] | 30.07.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2019 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]WO2008083345 (PEAK8 PARTNERS LLC [US], et al) [X] 1,9 * abstract * * paragraph [0015] - paragraph [0016] * * paragraph [0102] - paragraph [0104] * * paragraph [0167] - paragraph [0172] * * paragraph [0189] *[I] 2-8,10-16 | Recherche internationale | [A]US6138139 (BECK CHRISTOPHER CLEMMETT MACL [US], et al)[A] 1-21; | [Y]US2006011716 (PERKOWSKI THOMAS J [US]) [Y] 1-21; | [Y]US2010145730 (ABREU MARCIO MARC [US]) [Y] 1-21 |