EP2689108 - AUBE DE COMPRESSEUR DOTÉE D'UN DIÈDRE DE POINTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.03.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.04.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.03.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.03.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés General Electric Company 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [2014/05] | Inventeur(s) | 01 /
BREEZE-STRINGFELLOW, Andrew 6380 Aviaton Way West Chester, OH 45069 / US | 02 /
CLARK, David, Scott 6380 Aviation Way West Chester, OH 45069 / US | 03 /
BEACHER, Brent, Franklin 6380 Aviation Way West Chester, OH 45069 / US | [2014/05] | Mandataire(s) | Williams, Andrew Richard GE International Inc. GPO-Europe The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | [2017/19] |
Précédent [2014/10] | Williams, Andrew Richard GPO Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | ||
Précédent [2014/05] | Williams, Andrew Richard GE International Inc. Global Patent Operation-Europe 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12720017.8 | 16.03.2012 | [2017/19] | WO2012US29365 | Numéro de priorité, date | US201113071996 | 25.03.2011 Format original publié: US201113071996 | [2014/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012134835 | Date: | 04.10.2012 | Langue: | EN | [2012/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2689108 | Date: | 29.01.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.10.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2689108 | Date: | 10.05.2017 | Langue: | EN | [2017/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.10.2012 | Classification | IPC: | F01D5/14, F04D29/32 | [2014/05] | CPC: |
F04D29/324 (EP,US);
F01D5/141 (EP,US);
F05D2240/121 (EP,US);
F05D2240/122 (EP,US);
F05D2240/303 (EP,US);
F05D2240/304 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/05] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERDICHTERSCHAUFEL MIT SPITZEN-V-FORM | [2014/05] | Anglais: | COMPRESSOR AIRFOIL WITH TIP DIHEDRAL | [2014/05] | Français: | AUBE DE COMPRESSEUR DOTÉE D'UN DIÈDRE DE POINTE | [2014/05] | Entrée dans la phase régionale | 25.10.2013 | Taxe nationale de base payée | 25.10.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.10.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.09.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.10.2013 | Requête en examen déposée [2014/05] | 27.06.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.01.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.12.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.02.2017 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 28.02.2017 | Taxe de délivrance payée | 28.02.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.02.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 13.03.2017 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 13.03.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.06.2014 | Opposition(s) | 13.02.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 16.03.2012 | AL | 10.05.2017 | AT | 10.05.2017 | CY | 10.05.2017 | CZ | 10.05.2017 | DK | 10.05.2017 | EE | 10.05.2017 | ES | 10.05.2017 | FI | 10.05.2017 | HR | 10.05.2017 | IT | 10.05.2017 | LT | 10.05.2017 | LV | 10.05.2017 | MC | 10.05.2017 | MK | 10.05.2017 | NL | 10.05.2017 | PL | 10.05.2017 | PT | 10.05.2017 | RO | 10.05.2017 | RS | 10.05.2017 | SE | 10.05.2017 | SI | 10.05.2017 | SK | 10.05.2017 | SM | 10.05.2017 | TR | 10.05.2017 | BG | 10.08.2017 | NO | 10.08.2017 | GR | 11.08.2017 | IS | 10.09.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/31] | HU | 16.03.2012 | |
AT | 10.05.2017 | ||
CY | 10.05.2017 | ||
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
MK | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
PT | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
TR | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2020/27] | HU | 16.03.2012 | |
AT | 10.05.2017 | ||
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
PT | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
TR | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2020/15] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
TR | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2018/25] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2018/09] | AT | 10.05.2017 | |
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2017/52] | AT | 10.05.2017 | |
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 10.05.2017 | |
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 10.05.2017 | |
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]EP1074700 (GEN ELECTRIC [US]) [X] 1-3,7,9-11,13,16,19 * the whole document * * paragraphs [0009] , [0015] , [0016] * * figures 9,10 * [I] 8,17; | [A]EP1505302 (GEN ELECTRIC [US]) [A] 1-3,5-20 * the whole document * * paragraphs [0026] - [0034] * * figures 2,5,6 *; | [A]EP1930598 (GEN ELECTRIC [US]) [A] 1-3,5-20 * the whole document * * paragraphs [0026] , [0027] , [0032] , [0033] ** figures 4,9,12 *; | [XI]US2010054946 (OROSA JOHN [US], et al) [X] 1-3,5,6 * the whole document * * paragraphs [0006] , [0026] , [0027] , [0030] , [0039] , [0042] - [0048] - [0051] , [0052] * * figures 2,8-10,12,13 * [I] 7-20; | [XI]EP2199543 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [X] 1-3,5,6 * the whole document * * paragraphs [0012] - [0014] - [0016] , [0017] * * figures 3,5,6 * [I] 7-20; | [XI] - MINGMING M ET AL, "Numerical Investigation of the Unsteady Flow in a Transonic Compressor with Curved Rotors", CHINESE JOURNAL OF AERONAUTICS,, vol. 21, no. 2, doi:10.1016/S1000-9361(08)60013-8, ISSN 1000-9361, (20080401), pages 97 - 104, (20080401), XP022937497 [X] 1,2,5 * the whole document * * page 98, left column, last paragraph - right column, first paragraph * * page 103, left column, lines 13-19 * * figures 1,8 * [I] 3,7-9,12-20 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1000-9361(08)60013-8 | par le demandeur | US5167489 |