EP2691742 - SYSTEME DE MESURE A RESONATEURS ELECTROMECANIQUES, PROCEDE DE FABRICATION D'UN TEL SYSTEME ET PROCEDE DE LECTURE D'AU MOINS DEUX RESONATEURS ELECTROMECANIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.01.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 14.02.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 30.10.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives 25, Rue Leblanc Bâtiment "Le Ponant D" 75015 Paris / FR | [2020/12] |
Précédent [2014/06] | Pour tous les Etats désignés Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives 25, rue Leblanc Bâtiment "Le Ponant D" 75015 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
COLINET, Eric 163 rue Herzog F-76230 Bois-Guillaume / FR | 02 /
ANDREUCCI, Philippe 4 Lotissement le Verger Rue de Stalingrad F-38430 Moirans / FR | 03 /
DURAFFOURG, Laurent 25 rue de Maubec Le Clos de Maubec F-38500 Voiron / FR | 04 /
HENTZ, Sébastien 8 rue du Lavoir F-38760 Varces Allières et Risset / FR | [2014/06] | Mandataire(s) | Bonnet, Michel Cabinet Bonnet 93, rue Réaumur - Boîte 10 75002 Paris / FR | [2020/12] |
Précédent [2014/06] | Bonnet, Michel Cabinet Bonnet 93, Rue Réaumur - Boîte 10 75002 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 12720233.1 | 29.03.2012 | [2020/12] | WO2012FR50682 | Numéro de priorité, date | FR20110052774 | 31.03.2011 Format original publié: FR 1152774 | [2014/06] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012172204 | Date: | 20.12.2012 | Langue: | FR | [2012/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2691742 | Date: | 05.02.2014 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 20.12.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2691742 | Date: | 18.03.2020 | Langue: | FR | [2020/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.12.2012 | Classification | IPC: | G01D5/02, G01D5/14, B81B7/00 | [2014/06] | CPC: |
G01D5/02 (EP,US);
G01H13/00 (US);
G01D5/14 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/06] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MESSSYSTEM MIT ELEKTROMECHANISCHEN RESONATOREN, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SOLCHEN SYSTEMS UND VERFAHREN ZUM LESEN VON MINDESTENS ZWEI RESONATOREN | [2014/06] | Anglais: | MEASURING SYSTEM HAVING ELECTROMECHANICAL RESONATORS, METHOD FOR MANUFACTURING SUCH A SYSTEM, AND METHOD FOR READING AT LEAST TWO RESONATORS | [2014/06] | Français: | SYSTEME DE MESURE A RESONATEURS ELECTROMECANIQUES, PROCEDE DE FABRICATION D'UN TEL SYSTEME ET PROCEDE DE LECTURE D'AU MOINS DEUX RESONATEURS ELECTROMECANIQUES | [2014/06] | Entrée dans la phase régionale | 27.09.2013 | Taxe nationale de base payée | 27.09.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.09.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.09.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.09.2013 | Requête en examen déposée [2014/06] | 16.02.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.05.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.04.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.10.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.09.2019 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 24.10.2019 | 24.10.2019 | Date des procédures orales (annulées) | 31.10.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.02.2020 | Taxe de délivrance payée | 10.02.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.02.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.02.2017 | Opposition(s) | 21.12.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 19.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.03.2012 | AL | 18.03.2020 | AT | 18.03.2020 | CY | 18.03.2020 | CZ | 18.03.2020 | DK | 18.03.2020 | EE | 18.03.2020 | ES | 18.03.2020 | FI | 18.03.2020 | HR | 18.03.2020 | IT | 18.03.2020 | LT | 18.03.2020 | LV | 18.03.2020 | MC | 18.03.2020 | MK | 18.03.2020 | MT | 18.03.2020 | NL | 18.03.2020 | PL | 18.03.2020 | RO | 18.03.2020 | RS | 18.03.2020 | SE | 18.03.2020 | SI | 18.03.2020 | SK | 18.03.2020 | SM | 18.03.2020 | TR | 18.03.2020 | IE | 29.03.2020 | LU | 29.03.2020 | BE | 31.03.2020 | CH | 31.03.2020 | LI | 31.03.2020 | BG | 18.06.2020 | NO | 18.06.2020 | GR | 19.06.2020 | IS | 18.07.2020 | PT | 12.08.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 29.03.2012 | |
AL | 18.03.2020 | ||
AT | 18.03.2020 | ||
CY | 18.03.2020 | ||
CZ | 18.03.2020 | ||
DK | 18.03.2020 | ||
EE | 18.03.2020 | ||
ES | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
IT | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
MC | 18.03.2020 | ||
MT | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
PL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SI | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
TR | 18.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 29.03.2012 | |
AT | 18.03.2020 | ||
CY | 18.03.2020 | ||
CZ | 18.03.2020 | ||
DK | 18.03.2020 | ||
EE | 18.03.2020 | ||
ES | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
IT | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
MC | 18.03.2020 | ||
MT | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
PL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SI | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
TR | 18.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AT | 18.03.2020 | |
CZ | 18.03.2020 | ||
DK | 18.03.2020 | ||
EE | 18.03.2020 | ||
ES | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
IT | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
MC | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
PL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SI | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
TR | 18.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AT | 18.03.2020 | |
CZ | 18.03.2020 | ||
DK | 18.03.2020 | ||
EE | 18.03.2020 | ||
ES | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
IT | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
MC | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
PL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SI | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 18.03.2020 | |
CZ | 18.03.2020 | ||
DK | 18.03.2020 | ||
EE | 18.03.2020 | ||
ES | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
IT | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
MC | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
PL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 18.03.2020 | |
CZ | 18.03.2020 | ||
DK | 18.03.2020 | ||
EE | 18.03.2020 | ||
ES | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
IT | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
MC | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Précédent [2021/08] | CZ | 18.03.2020 | |
DK | 18.03.2020 | ||
EE | 18.03.2020 | ||
ES | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
MC | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Précédent [2021/04] | CZ | 18.03.2020 | |
EE | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
MC | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 18.03.2020 | |
EE | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 18.03.2020 | |
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 18.03.2020 | |
HR | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Précédent [2020/47] | FI | 18.03.2020 | |
HR | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
Précédent [2020/46] | FI | 18.03.2020 | |
HR | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
Précédent [2020/45] | FI | 18.03.2020 | |
HR | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
Précédent [2020/39] | FI | 18.03.2020 | |
HR | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
Précédent [2020/38] | FI | 18.03.2020 | |
HR | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
Précédent [2020/37] | FI | 18.03.2020 | |
HR | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
Précédent [2020/35] | FI | 18.03.2020 | |
NO | 18.06.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2002026224 (THOMPSON DAVID L [US], et al) [A] 13,14 * paragraph [0022] *; | [XI]US2009199638 (JEFFS MARK D [GB], et al) [X] 1-5,7,15-17 * the whole document * [I] 6,8-14; | [A] - A.M.K. DAGAMSEH ET AL, "Towards high-resolution flow cameras made of artificial hair flow-sensors for flow pattern recognition", 2011 IEEE 24TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICRO ELECTRO MECHANICAL SYSTEMS, (20110101), doi:10.1109/MEMSYS.2011.5734508, ISBN 978-1-42-449632-7, pages 648 - 651, XP055012057 [A] 1-17 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MEMSYS.2011.5734508 | par le demandeur | FR2942681 |