EP2697611 - SYSTÈME DE MESURE DE LA CHARGE D'UN PONT LORS DU PASSAGE D'UN VÉHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.11.2016 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Petschacher, Markus Am Hügel 4 9560 Feldkirchen / AT | [2014/08] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2014/08] | Mandataire(s) | SONN Patentanwälte GmbH & Co KG Riemergasse 14 1010 Wien / AT | [N/P] |
Précédent [2016/02] | Sonn & Partner Patentanwälte Riemergasse 14 1010 Wien / AT | ||
Précédent [2014/08] | Sonn & Partner Patentanwälte Riemergasse 14 A-1010 Wien / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 12720774.4 | 10.04.2012 | [2016/02] | WO2012AT00098 | Numéro de priorité, date | AT20110000513 | 11.04.2011 Format original publié: AT 5132011 | [2014/08] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012139145 | Date: | 18.10.2012 | Langue: | DE | [2012/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2697611 | Date: | 19.02.2014 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 18.10.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2697611 | Date: | 13.01.2016 | Langue: | DE | [2016/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.10.2012 | Classification | IPC: | G01G19/02, G01M5/00 | [2014/08] | CPC: |
G01G19/024 (EP,US);
G01N3/00 (US);
G01M5/0008 (EP,US);
G01M5/0041 (EP,US);
G01M5/0066 (EP,US);
G01M5/0083 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/08] | Etats autorisant lextension | BA | 22.10.2013 | Titre | Allemand: | SYSTEM ZUM MESSEN DER BELASTUNG EINER BRÜCKE BEIM BEFAHREN DURCH EIN FAHRZEUG | [2014/08] | Anglais: | SYSTEM FOR MEASURING THE LOAD ON A BRIDGE WHEN BEING USED BY A VEHICLE | [2014/08] | Français: | SYSTÈME DE MESURE DE LA CHARGE D'UN PONT LORS DU PASSAGE D'UN VÉHICULE | [2014/08] | Entrée dans la phase régionale | 22.10.2013 | Taxe nationale de base payée | 22.10.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.10.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.11.2012 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 22.10.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.10.2013 | Requête en examen déposée [2014/08] | 16.06.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 23.06.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.08.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.11.2015 | Taxe de délivrance payée | 11.11.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.11.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.06.2015 | Opposition(s) | 14.10.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 13.01.2016 | CY | 13.01.2016 | DK | 13.01.2016 | EE | 13.01.2016 | HR | 13.01.2016 | LT | 13.01.2016 | LV | 13.01.2016 | MC | 13.01.2016 | MK | 13.01.2016 | MT | 13.01.2016 | NL | 13.01.2016 | PL | 13.01.2016 | RO | 13.01.2016 | RS | 13.01.2016 | SI | 13.01.2016 | SK | 13.01.2016 | SM | 13.01.2016 | BG | 13.04.2016 | GR | 14.04.2016 | IS | 13.05.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | CY | 13.01.2016 | |
DK | 13.01.2016 | ||
EE | 13.01.2016 | ||
HR | 13.01.2016 | ||
LT | 13.01.2016 | ||
LV | 13.01.2016 | ||
MC | 13.01.2016 | ||
MK | 13.01.2016 | ||
MT | 13.01.2016 | ||
NL | 13.01.2016 | ||
PL | 13.01.2016 | ||
RO | 13.01.2016 | ||
RS | 13.01.2016 | ||
SI | 13.01.2016 | ||
SK | 13.01.2016 | ||
SM | 13.01.2016 | ||
BG | 13.04.2016 | ||
GR | 14.04.2016 | ||
IS | 13.05.2016 | ||
Précédent [2018/29] | CY | 13.01.2016 | |
DK | 13.01.2016 | ||
EE | 13.01.2016 | ||
HR | 13.01.2016 | ||
LT | 13.01.2016 | ||
LV | 13.01.2016 | ||
MC | 13.01.2016 | ||
MK | 13.01.2016 | ||
NL | 13.01.2016 | ||
PL | 13.01.2016 | ||
RO | 13.01.2016 | ||
RS | 13.01.2016 | ||
SI | 13.01.2016 | ||
SK | 13.01.2016 | ||
SM | 13.01.2016 | ||
BG | 13.04.2016 | ||
GR | 14.04.2016 | ||
IS | 13.05.2016 | ||
Précédent [2017/16] | DK | 13.01.2016 | |
EE | 13.01.2016 | ||
HR | 13.01.2016 | ||
LT | 13.01.2016 | ||
LV | 13.01.2016 | ||
NL | 13.01.2016 | ||
PL | 13.01.2016 | ||
RO | 13.01.2016 | ||
RS | 13.01.2016 | ||
SI | 13.01.2016 | ||
SK | 13.01.2016 | ||
SM | 13.01.2016 | ||
BG | 13.04.2016 | ||
GR | 14.04.2016 | ||
IS | 13.05.2016 | ||
Précédent [2016/50] | DK | 13.01.2016 | |
EE | 13.01.2016 | ||
HR | 13.01.2016 | ||
LT | 13.01.2016 | ||
LV | 13.01.2016 | ||
NL | 13.01.2016 | ||
PL | 13.01.2016 | ||
RO | 13.01.2016 | ||
RS | 13.01.2016 | ||
SK | 13.01.2016 | ||
SM | 13.01.2016 | ||
GR | 14.04.2016 | ||
IS | 13.05.2016 | ||
Précédent [2016/49] | DK | 13.01.2016 | |
EE | 13.01.2016 | ||
HR | 13.01.2016 | ||
LT | 13.01.2016 | ||
LV | 13.01.2016 | ||
NL | 13.01.2016 | ||
PL | 13.01.2016 | ||
RS | 13.01.2016 | ||
GR | 14.04.2016 | ||
IS | 13.05.2016 | ||
Précédent [2016/46] | DK | 13.01.2016 | |
HR | 13.01.2016 | ||
LT | 13.01.2016 | ||
LV | 13.01.2016 | ||
NL | 13.01.2016 | ||
PL | 13.01.2016 | ||
RS | 13.01.2016 | ||
GR | 14.04.2016 | ||
IS | 13.05.2016 | ||
Précédent [2016/39] | HR | 13.01.2016 | |
LT | 13.01.2016 | ||
LV | 13.01.2016 | ||
NL | 13.01.2016 | ||
PL | 13.01.2016 | ||
RS | 13.01.2016 | ||
GR | 14.04.2016 | ||
IS | 13.05.2016 | ||
Précédent [2016/38] | HR | 13.01.2016 | |
LT | 13.01.2016 | ||
NL | 13.01.2016 | ||
PL | 13.01.2016 | ||
GR | 14.04.2016 | ||
IS | 13.05.2016 | ||
Précédent [2016/36] | HR | 13.01.2016 | |
LT | 13.01.2016 | ||
NL | 13.01.2016 | ||
PL | 13.01.2016 | ||
GR | 14.04.2016 | ||
Précédent [2016/35] | HR | 13.01.2016 | |
NL | 13.01.2016 | ||
GR | 14.04.2016 | ||
Précédent [2016/30] | NL | 13.01.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US4901575 (BOHANNAN WILLIAM L [US], et al) [X] 1,2,5,8,10 * abstract * * figures 1,4,5,6,8,13 * * column 6, line 11 - column 7, line 47 * * column 9, line 11 - column 16, line 42 * * column 19, line 1 - column 22, line 59 * [I] 13; | [XI]US5111897 (SNYDER RICHARD E [US], et al) [X] 1,2,5,6,9,10,16,17 * abstract * * figures 1-4,7 * * column 2, line 6 - column 3, line 19 * * column 4, line 9 - column 9, line 65 * [I] 13; | [XI]US2005204825 (KUNERTH DENNIS C [US], et al) [X] 1-3,5,7,15 * abstract * * figures 1-4 * * column 6 - column 8 * * column 18 - column 51 * [I] 4,14; | [X]US2007062289 (HEYMAN JOSEPH S [US], et al) [X] 1,5,13 * abstract * * figures 1,6,9-11 * * paragraph [0006] - paragraph [0010] * * column 23 - column 31 ** column 46 - column 48 *; | [XY]WO2009063523 (BASTIANINI FILIPPO [IT]) [X] 1,2,5,7-10,16,17 * abstract * * page 2, line 45 - page 3, line 58 * * page 5, line 3 - page 6, line 40 * * figures 1,2 * [Y] 12; | [X]EP2192377 (BAM BUNDESANSTALT MATFORSCHUNG [DE]) [X] 1,2,5,7,11,15-17 * abstract * * paragraph [0001] * * paragraph [0005] - paragraph [0011] * * paragraph [0019] - paragraph [0032] * * figures 1,2,4 *; | [XY] - OU, LI, YU, "Development and performance of wireless sensor network for structural health monitoring", PROC. OF SPIE. SMART STRUCTURES AND MATERIALS, (20040729), vol. 5391, pages 765 - 773, XP040183626 [X] 1,5,8,10,11,15 * the whole document * [Y] 12 | par le demandeur | - KLEINE ZEITUNG, (200904), vol. 15, page 35 |