EP2714590 - INSTALLATION ET PROCÉDÉ POUR LA FONCTIONNALISATION DE PRODUITS PARTICULAIRES ET PULVÉRULENTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.01.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nanocyl S.A. Rue de l'Essor 4 5060 Sambreville / BE | [2014/15] | Inventeur(s) | 01 /
LUIZI, Frédéric Rue du Broctia 25 5020 MALONNE / BE | 02 /
MINEA, Tiberiu Marian Rue Charles Marie Widor 6 75016 PARIS / FR | 03 /
LUCAS, Stéphane Place Saint Pierre 11 5380 FORVILLE / BE | 04 /
AMADOU, Julien Rue de Mettet 3 5640 SAINT GERARD / BE | 05 /
USOLTSEVA, Anna Rue du Collège 2 5000 NAMUR / BE | 06 /
RIGAUX, Christophe Avenue du Parc d'Amée 126 5100 JAMBES / BE | [2014/15] | Mandataire(s) | Pronovem Office Van Malderen Parc d'affaires Zénobe Gramme- bâtiment K Square des Conduites d'Eau 1-2 4020 Liège / BE | [2014/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12723643.8 | 22.05.2012 | WO2012EP59437 | Numéro de priorité, date | EP20110167044 | 23.05.2011 Format original publié: EP 11167044 | [2014/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012160041 | Date: | 29.11.2012 | Langue: | EN | [2012/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2714590 | Date: | 09.04.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.11.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2714590 | Date: | 18.03.2015 | Langue: | EN | [2015/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.11.2012 | Classification | IPC: | C01B33/18, C01B33/04, C01B33/40 | [2014/46] | CPC: |
B01J19/08 (KR);
B01J19/088 (EP,US);
B01J8/12 (KR);
B82Y30/00 (EP,US);
B82Y40/00 (EP,US);
C01B32/05 (KR);
C01B32/174 (EP,US);
C01B32/21 (EP,US);
C01B33/18 (EP,US);
C01B33/40 (EP,US);
C23C16/4417 (US);
C23C16/50 (US);
D06M10/025 (EP,US);
B01J2219/0869 (EP,US);
B01J2219/0879 (EP,US);
|
Précédent IPC [2014/15] | C01B31/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANLAGE UND VERFAHREN ZUR FUNKTIONALISIERUNG VON PARTIKELFÖRMIGEN UND PULVERFÖRMIGEN PRODUKTEN | [2014/15] | Anglais: | INSTALLATION AND METHOD FOR THE FUNCTIONALIZATION OF PARTICULATE AND POWDERED PRODUCTS | [2014/15] | Français: | INSTALLATION ET PROCÉDÉ POUR LA FONCTIONNALISATION DE PRODUITS PARTICULAIRES ET PULVÉRULENTS | [2014/15] | Entrée dans la phase régionale | 02.01.2014 | Taxe nationale de base payée | 02.01.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.01.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.01.2014 | Requête en examen déposée [2014/15] | 17.06.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.10.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.02.2015 | Taxe de délivrance payée | 06.02.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.02.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.10.2014 | Opposition(s) | 21.12.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.05.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.05.2012 | AL | 18.03.2015 | AT | 18.03.2015 | BG | 18.03.2015 | CY | 18.03.2015 | CZ | 18.03.2015 | DK | 18.03.2015 | EE | 18.03.2015 | FI | 18.03.2015 | HR | 18.03.2015 | IT | 18.03.2015 | LT | 18.03.2015 | LV | 18.03.2015 | MC | 18.03.2015 | MK | 18.03.2015 | MT | 18.03.2015 | PL | 18.03.2015 | RO | 18.03.2015 | RS | 18.03.2015 | SE | 18.03.2015 | SI | 18.03.2015 | SK | 18.03.2015 | SM | 18.03.2015 | TR | 18.03.2015 | IE | 22.05.2015 | LU | 22.05.2015 | CH | 31.05.2015 | LI | 31.05.2015 | NO | 18.06.2015 | GR | 19.06.2015 | IS | 18.07.2015 | PT | 20.07.2015 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 22.05.2012 | |
AT | 18.03.2015 | ||
BG | 18.03.2015 | ||
CY | 18.03.2015 | ||
CZ | 18.03.2015 | ||
DK | 18.03.2015 | ||
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
IT | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
MC | 18.03.2015 | ||
MK | 18.03.2015 | ||
MT | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SI | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
SM | 18.03.2015 | ||
TR | 18.03.2015 | ||
IE | 22.05.2015 | ||
LU | 22.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2017/39] | HU | 22.05.2012 | |
AT | 18.03.2015 | ||
BG | 18.03.2015 | ||
CY | 18.03.2015 | ||
CZ | 18.03.2015 | ||
DK | 18.03.2015 | ||
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
IT | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
MC | 18.03.2015 | ||
MT | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SI | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
SM | 18.03.2015 | ||
TR | 18.03.2015 | ||
IE | 22.05.2015 | ||
LU | 22.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 18.03.2015 | |
CZ | 18.03.2015 | ||
DK | 18.03.2015 | ||
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
IT | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
MC | 18.03.2015 | ||
MT | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SI | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
IE | 22.05.2015 | ||
LU | 22.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2016/20] | AT | 18.03.2015 | |
CZ | 18.03.2015 | ||
DK | 18.03.2015 | ||
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
IT | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
MC | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SI | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
IE | 22.05.2015 | ||
LU | 22.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2016/12] | AT | 18.03.2015 | |
CZ | 18.03.2015 | ||
DK | 18.03.2015 | ||
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
IT | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
MC | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SI | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
LU | 22.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2016/07] | AT | 18.03.2015 | |
CZ | 18.03.2015 | ||
DK | 18.03.2015 | ||
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
IT | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
MC | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
LU | 22.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2016/06] | AT | 18.03.2015 | |
CZ | 18.03.2015 | ||
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
IT | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
MC | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
LU | 22.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2016/03] | AT | 18.03.2015 | |
CZ | 18.03.2015 | ||
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
IT | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2015/51] | AT | 18.03.2015 | |
CZ | 18.03.2015 | ||
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2015/50] | CZ | 18.03.2015 | |
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2015/49] | CZ | 18.03.2015 | |
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2015/39] | FI | 18.03.2015 | |
HR | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
Précédent [2015/37] | FI | 18.03.2015 | |
HR | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
Précédent [2015/36] | FI | 18.03.2015 | |
HR | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
Précédent [2015/35] | LT | 18.03.2015 | |
NO | 18.06.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [AD]DE102009005053 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [AD] 1-12 * paragraphs [0007] - [0014] - [0064] - [0068]; figures 1-2; claims 1-11 *; | [A] - FELTEN A ET AL, "Radio-frequency plasma functionalization of carbon nanotubes surface O2, NH3, and CF4 treatments", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, (20051007), vol. 98, no. 7, doi:10.1063/1.2071455, ISSN 0021-8979, pages 74308 - 074308, XP012078724 [A] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.2071455 | [A] - NASEH M V ET AL, "Fast and clean functionalization of carbon nanotubes by dielectric barrier discharge plasma in air compared to acid treatment", CARBON, ELSEVIER, OXFORD, GB, vol. 48, no. 5, doi:10.1016/J.CARBON.2009.12.027, ISSN 0008-6223, (20100401), pages 1369 - 1379, (20091216), XP026893505 [A] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2009.12.027 | [A] - UTEGULOV ZHANDOS ET AL, "Functionalization of single-walled carbon nanotubes using isotropic plasma treatment: Resonant Raman spectroscopy study", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, (20050510), vol. 97, no. 10, ISSN 0021-8979, pages 104324 - 104324, XP012069425 [A] 1-12 * [ II Experiment];; figure 1 * | par le demandeur | WO2010081747 |