EP2718577 - COUSSINET DE PALIER LISSE À GÉOMÉTRIE SUPERFICIELLE DE LA SURFACE DE GLISSEMENT PROFILÉE DANS LA DIRECTION AXIALE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 10.11.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 26.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 21.11.2018 [2018/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Federal-Mogul Wiesbaden GmbH Stielstrasse 11 65201 Wiesbaden / DE | [2014/16] | Inventeur(s) | 01 /
ROßMANITH, Ralf Paul-Gerhardt-Weg 4 65375 Oestrich-Winkel / DE | 02 /
RITTMANN, Stefan Röntgenstr. 20 67292 Kirchheimbolanden / DE | [2014/16] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2015/35] |
Précédent [2014/16] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12724607.2 | 25.05.2012 | [2015/35] | WO2012EP59853 | Numéro de priorité, date | DE20111077278 | 09.06.2011 Format original publié: DE102011077278 | [2014/16] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012168096 | Date: | 13.12.2012 | Langue: | DE | [2012/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2718577 | Date: | 16.04.2014 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 13.12.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2718577 | Date: | 26.08.2015 | Langue: | DE | [2015/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.12.2012 | Classification | IPC: | F16C33/04, F16C23/04, F16C9/04, F16C17/02, F16C33/14 | [2015/08] | CPC: |
F16C17/022 (EP,US);
F16C33/14 (EP,KR,US);
F16C33/04 (US);
F16C17/02 (KR);
F16C23/04 (KR);
F16C23/041 (EP,US);
F16C33/046 (EP,US);
F16C2220/60 (EP,US);
F16C2240/50 (EP,US);
|
Précédent IPC [2014/16] | F16C33/14, F16C23/04, F16C17/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/16] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GLEITLAGERSCHALE MIT IN AXIALER RICHTUNG PROFILIERTER OBERFLÄCHENGEOMETRIE DER GLEITFLÄCHE | [2014/16] | Anglais: | PLAIN BEARING SHELL WITH SLIDE FACE SURFACE GEOMETRY WHICH IS PROFILED IN THE AXIAL DIRECTION | [2014/16] | Français: | COUSSINET DE PALIER LISSE À GÉOMÉTRIE SUPERFICIELLE DE LA SURFACE DE GLISSEMENT PROFILÉE DANS LA DIRECTION AXIALE | [2014/16] | Entrée dans la phase régionale | 12.12.2013 | Taxe nationale de base payée | 12.12.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.12.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.12.2013 | Requête en examen déposée [2014/16] | 02.04.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.07.2015 | Taxe de délivrance payée | 14.07.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 14.07.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.04.2015 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
24.05.2016
ADMISSIBLE Mahle International GmbH Pragstr. 26-46 70376 Stuttgart / DE Mandataire de l'opposant BRP Renaud & Partner mbB Rechtsanwälte Patentanwälte Steuerberater, et al, et al Königstraße 28 70173 Stuttgart / DE | [2016/26] | 04.07.2016 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 03.11.2016 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 06.07.2017 | Effet juridique du rejet de l'opposition [2017/50] | 06.07.2017 | Date des procédures orales | 27.07.2017 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 27.07.2017 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 25.05.2012 | AL | 26.08.2015 | BG | 26.08.2015 | CY | 26.08.2015 | CZ | 26.08.2015 | DK | 26.08.2015 | EE | 26.08.2015 | ES | 26.08.2015 | FI | 26.08.2015 | HR | 26.08.2015 | IT | 26.08.2015 | LT | 26.08.2015 | LV | 26.08.2015 | MC | 26.08.2015 | MK | 26.08.2015 | MT | 26.08.2015 | NL | 26.08.2015 | PL | 26.08.2015 | RO | 26.08.2015 | RS | 26.08.2015 | SE | 26.08.2015 | SI | 26.08.2015 | SK | 26.08.2015 | SM | 26.08.2015 | TR | 26.08.2015 | NO | 26.11.2015 | GR | 27.11.2015 | IS | 26.12.2015 | PT | 28.12.2015 | IE | 25.05.2016 | LU | 25.05.2016 | BE | 31.05.2016 | CH | 31.05.2016 | FR | 31.05.2016 | LI | 31.05.2016 | [2018/47] |
Précédent [2018/38] | HU | 25.05.2012 | |
BG | 26.08.2015 | ||
CY | 26.08.2015 | ||
CZ | 26.08.2015 | ||
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
MC | 26.08.2015 | ||
MK | 26.08.2015 | ||
MT | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
SM | 26.08.2015 | ||
TR | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
IE | 25.05.2016 | ||
LU | 25.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
FR | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Précédent [2018/31] | HU | 25.05.2012 | |
CY | 26.08.2015 | ||
CZ | 26.08.2015 | ||
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
MC | 26.08.2015 | ||
MK | 26.08.2015 | ||
MT | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
SM | 26.08.2015 | ||
TR | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
IE | 25.05.2016 | ||
LU | 25.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
FR | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 25.05.2012 | |
CY | 26.08.2015 | ||
CZ | 26.08.2015 | ||
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
MC | 26.08.2015 | ||
MK | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
SM | 26.08.2015 | ||
TR | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
IE | 25.05.2016 | ||
LU | 25.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
FR | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 25.05.2012 | |
CY | 26.08.2015 | ||
CZ | 26.08.2015 | ||
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
MC | 26.08.2015 | ||
MK | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
SM | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
IE | 25.05.2016 | ||
LU | 25.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
FR | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Précédent [2017/26] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
IE | 25.05.2016 | ||
LU | 25.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
FR | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Précédent [2017/07] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
LU | 25.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Précédent [2017/04] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
LU | 25.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Précédent [2016/36] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Précédent [2016/23] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Précédent [2016/22] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Précédent [2016/21] | DK | 26.08.2015 | |
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Précédent [2016/20] | DK | 26.08.2015 | |
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Précédent [2016/14] | ES | 26.08.2015 | |
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Précédent [2016/10] | ES | 26.08.2015 | |
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Précédent [2016/09] | FI | 26.08.2015 | |
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
Précédent [2016/08] | LT | 26.08.2015 | |
NO | 26.11.2015 | ||
Précédent [2016/07] | LT | 26.08.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [AD]DE10208118 (DAIDO METAL CO LTD [JP]) [AD] 1-13 * paragraphs [0001] , [0002] , [0029] - [0033] - [0044]; figures 1,2,8,10 *; | [A]JP2008144932 (TAIHO KOGYO CO LTD) [A] 1-13 * abstract * * paragraphs [0015] - [0016] *; | [A]US6120187 (ONO AKIRA [JP], et al) [A] 1-13 * column 3, lines 45-57; figures 3b-3g * * column 4, lines 51-63 * | par le demandeur | DE10208118 | Opposition | DE10305461 | DE10208118 | - Hao Xu et al., "The Impact of Axial Bearing Profile on Engine Bearing Performance", SAE Technical Paper Series 2003-01-1387, Detroit, Michigan, (20030303), pages 1 - 10, XP055290522 DOI: http://dx.doi.org/10.4271/2003-01-1387 | - Vinicius Jose M. et al., "Numerical Simulation of the Profile Influence on the Conrod Bearings Performance", SAE TECHNICAL PAPER SERIES 2004-01-0600, Detroit, Michigan, (20040308), pages 1 - 13, XP055290530 | - Mordente Paulo et al., "Influence of the axial profiled bearings on the component performance", SAE Technical Paper Series 2008-36-0289, Brasil, (20081007), pages 1 - 7, XP055290534 DOI: http://dx.doi.org/10.4271/2008-36-0289 |