EP2724059 - ACTIONNEUR DESTINÉ À UN VÉHICULE AUTOMOBILE ET PROCÉDÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.03.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.04.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.12.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kiekert Aktiengesellschaft Höseler Platz 2 42579 Heiligenhaus / DE | [2019/19] |
Précédent [2014/18] | Pour tous les Etats désignés Kiekert Aktiengesellschaft Höseler Platz 2 42579 Heiligenhaus / DE | Inventeur(s) | 01 /
KUNST, Frank An den Kämpen 36 59348 Lüdinghausen / DE | 02 /
BASAVARAJAPPA, Madhu, S. Erwin-Rommel-Str. 3c 40470 Düsseldorf / DE | [2014/25] |
Précédent [2014/18] | 01 /
KUNST, Frank An den Kämpen 36 59348 Lüdinghausen / DE | ||
02 /
BASAVARAJAPPA, Madhu, S. Worringer Strasse 31 40211 Düsseldorf / DE | Mandataire(s) | Struck, Norbert Gille Hrabal Patentanwälte Brucknerstrasse 20 40593 Düsseldorf / DE | [2019/19] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12727241.7 | 16.03.2012 | [2019/19] | WO2012DE00286 | Numéro de priorité, date | DE20111076560 | 26.05.2011 Format original publié: DE102011076560 | [2014/18] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2012159595 | Date: | 29.11.2012 | Langue: | DE | [2012/48] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2724059 | Date: | 30.04.2014 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 29.11.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2724059 | Date: | 08.05.2019 | Langue: | DE | [2019/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.08.2013 | Classification | IPC: | F16J15/32, B60K15/05, H02K5/10, H02K7/06 | [2014/18] | CPC: |
H02K5/10 (EP);
B60K15/05 (EP);
E05B77/34 (EP);
E05B81/06 (EP);
E05B81/18 (EP);
E05B81/34 (EP);
E05B81/40 (EP);
E05B83/32 (EP);
E05B85/02 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/18] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STELLANTRIEB FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG UND VERFAHREN | [2014/18] | Anglais: | ACTUATING DRIVE FOR A MOTOR VEHICLE AND METHOD | [2014/18] | Français: | ACTIONNEUR DESTINÉ À UN VÉHICULE AUTOMOBILE ET PROCÉDÉ | [2014/18] | Entrée dans la phase régionale | 13.02.2014 | Taxe nationale de base payée | 23.01.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.01.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | supprimé | Annulation: la demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/18] | 23.01.2014 | Requête en examen déposée [2014/18] | 14.02.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/18] | 12.10.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.10.2014 | Perte de droit, date d'effet juridique: Revendications | 19.11.2014 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Revendications {1} | 12.03.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.06.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.12.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.02.2019 | Taxe de délivrance payée | 27.02.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.02.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.03.2018 | Opposition(s) | 11.02.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/16] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de dépôt | 13.02.2014 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 13.02.2014 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 31.03.2014 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 16.03.2012 | AL | 08.05.2019 | CY | 08.05.2019 | DK | 08.05.2019 | EE | 08.05.2019 | ES | 08.05.2019 | FI | 08.05.2019 | HR | 08.05.2019 | IT | 08.05.2019 | LT | 08.05.2019 | LV | 08.05.2019 | MC | 08.05.2019 | MK | 08.05.2019 | MT | 08.05.2019 | NL | 08.05.2019 | PL | 08.05.2019 | RO | 08.05.2019 | RS | 08.05.2019 | SE | 08.05.2019 | SI | 08.05.2019 | SK | 08.05.2019 | SM | 08.05.2019 | TR | 08.05.2019 | BG | 08.08.2019 | NO | 08.08.2019 | GR | 09.08.2019 | IS | 08.09.2019 | PT | 08.09.2019 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 16.03.2012 | |
AL | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
MT | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IS | 08.09.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 16.03.2012 | |
AL | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
MT | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/49] | AL | 08.05.2019 | |
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 08.05.2019 | |
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 08.05.2019 | |
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 08.05.2019 | |
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 08.05.2019 | |
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 08.05.2019 | |
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 08.05.2019 | |
DK | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 08.05.2019 | |
DK | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 08.05.2019 | |
FI | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 08.05.2019 | |
FI | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB1148885 (PIONEER OILSEALING & MOULDING) [A] 1-4* figure 1 *; | [A]EP1006305 (WAVIN BV [NL]) [A] 1-4 * figures 4a,4b *; | [X]DE102010039916 (CONTINENTAL TEVES AG & CO OHG [DE]) [X] 1-4 * figure 1 * | par le demandeur | DE10259465 | DE10214398 | DE102010003523 |