EP2748035 - PROCÉDÉ ET APPAREIL DE COMMANDE PERMETTANT D'ADAPTER UNE INTENSITÉ LUMINEUSE D'AU MOINS UN PROJECTEUR D'UN VÉHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.03.2022 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.04.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.02.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 26.01.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.10.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.01.2020 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2020/18] |
Précédent [2014/27] | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
FOLTIN, Johannes Tulpenstr. 1 71254 Ditzingen / DE | [2014/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12732639.5 | 02.07.2012 | [2021/20] | WO2012EP62797 | Numéro de priorité, date | DE20111081432 | 23.08.2011 Format original publié: DE102011081432 | [2014/27] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013026601 | Date: | 28.02.2013 | Langue: | DE | [2013/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2748035 | Date: | 02.07.2014 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 28.02.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2748035 | Date: | 19.05.2021 | Langue: | DE | [2021/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.02.2013 | Classification | IPC: | B60Q1/14, B60Q1/32 | [2014/27] | CPC: |
B60Q1/143 (EP,US);
B60Q1/1423 (US);
B60Q1/32 (EP,US);
B60Q2300/314 (EP,US);
B60Q2300/41 (US);
B60Q2300/42 (EP,US);
B60Q2400/30 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/27] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND STEUERGERÄT ZUM ANPASSEN EINER LEUCHTSTÄRKE ZUMINDEST EINES SCHEINWERFERS EINES FAHRZEUGS | [2014/27] | Anglais: | METHOD AND CONTROL UNIT FOR ADAPTING THE LUMINOSITY OF AT LEAST ONE HEADLAMP OF A VEHICLE | [2014/27] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE COMMANDE PERMETTANT D'ADAPTER UNE INTENSITÉ LUMINEUSE D'AU MOINS UN PROJECTEUR D'UN VÉHICULE | [2014/27] | Entrée dans la phase régionale | 24.03.2014 | Taxe nationale de base payée | 24.03.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.03.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.03.2014 | Requête en examen déposée [2014/27] | 10.09.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.01.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.06.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.10.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.01.2021 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 08.02.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.03.2021 | Taxe de délivrance payée | 31.03.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.03.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.01.2020 | Opposition(s) | 22.02.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.07.2012 | AL | 19.05.2021 | CY | 19.05.2021 | CZ | 19.05.2021 | DK | 19.05.2021 | EE | 19.05.2021 | ES | 19.05.2021 | FI | 19.05.2021 | HR | 19.05.2021 | IT | 19.05.2021 | LT | 19.05.2021 | LV | 19.05.2021 | MC | 19.05.2021 | MK | 19.05.2021 | MT | 19.05.2021 | NL | 19.05.2021 | PL | 19.05.2021 | RO | 19.05.2021 | RS | 19.05.2021 | SE | 19.05.2021 | SI | 19.05.2021 | SK | 19.05.2021 | SM | 19.05.2021 | TR | 19.05.2021 | AT | 02.07.2021 | IE | 02.07.2021 | LU | 02.07.2021 | BE | 31.07.2021 | CH | 31.07.2021 | LI | 31.07.2021 | BG | 19.08.2021 | GB | 19.08.2021 | NO | 19.08.2021 | GR | 20.08.2021 | IS | 19.09.2021 | PT | 20.09.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 02.07.2012 | |
AL | 19.05.2021 | ||
CY | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
IT | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
MK | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
TR | 19.05.2021 | ||
AT | 02.07.2021 | ||
IE | 02.07.2021 | ||
LU | 02.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GB | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 02.07.2012 | |
AL | 19.05.2021 | ||
CY | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
IT | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
MK | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
AT | 02.07.2021 | ||
IE | 02.07.2021 | ||
LU | 02.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GB | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 02.07.2012 | |
AL | 19.05.2021 | ||
CY | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
IT | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
AT | 02.07.2021 | ||
IE | 02.07.2021 | ||
LU | 02.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GB | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2023/24] | AL | 19.05.2021 | |
CY | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
IT | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
AT | 02.07.2021 | ||
IE | 02.07.2021 | ||
LU | 02.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GB | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/48] | AL | 19.05.2021 | |
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
IT | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
AT | 02.07.2021 | ||
IE | 02.07.2021 | ||
LU | 02.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GB | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 19.05.2021 | |
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
IT | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
IE | 02.07.2021 | ||
LU | 02.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GB | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 19.05.2021 | |
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
IE | 02.07.2021 | ||
LU | 02.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GB | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 19.05.2021 | |
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
LU | 02.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 19.05.2021 | |
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
LU | 02.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 19.05.2021 | |
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
LU | 02.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/23] | CZ | 19.05.2021 | |
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
LU | 02.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/21] | CZ | 19.05.2021 | |
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/18] | CZ | 19.05.2021 | |
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/10] | CZ | 19.05.2021 | |
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | CZ | 19.05.2021 | |
DK | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/08] | CZ | 19.05.2021 | |
DK | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/07] | ES | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/04] | ES | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2021/52] | ES | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2021/51] | ES | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2021/50] | FI | 19.05.2021 | |
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2021/49] | FI | 19.05.2021 | |
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
Précédent [2021/47] | FI | 19.05.2021 | |
LT | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
Précédent [2021/46] | FI | 19.05.2021 | |
LT | 19.05.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [XYI]GB2337578 (KOITO MFG CO LTD [JP]) [X] 1-3,5-7,10,13,14 * pages 2-4,7; figures 1,6,11,12,13 * * pages 9-32,35 * * pages 37,40-42 * * claims 1,3,4,7 * [Y] 4,8 [I] 11,12; | [A]EP0985578 (MDC SARL [FR]) [A] 1-14 * paragraphs [0001] , [0010] , [0029] - [0048]; figures 1-3 *; | [X]WO0017009 (GENTEX CORP [US], et al) [X] 1,3,5-7,9,10,13,14 * page 4, line 22 - page 7, line 27 * * page 12, line 15 - page 18, line 24 * * page 25, lines 6-10 * * figures 2,3,8 *; | [X]WO2004060716 (KIM YOUNG-BONG [KR]) [X] 1,3-5,7,10,11,13,14 * page 1, lines 5-12 * * page 2, lines 18,19 * * page 3, lines 12-29 * * page 4, lines 9,10 * * page 5, lines 11-26 * * page 7, line 22 - page 16, line 19 * * page 17, lines 22-28; figure 5 *; | [Y]DE102005021041 (MAN NUTZFAHRZEUGE AG [DE]) [Y] 8 * paragraphs [0001] , [0006] , [0007] , [0008] , [0009] , [0016] , [0017] , [0018] , [0020] , [0021] , [0022] , [0024]; figures 3,4,6,7 *; | [Y]DE102008043854 (IFM ELECTRONIC GMBH [DE]) [Y] 4 * paragraphs [0001] , [0004] , [0005] , [0006] , [0008] - [0011] - [0017] - [0021] - [0023]; figures 1,2 *; | [A]US2010271195 (BIONDO WILLIAM A [US], et al) [A] 1-14* the whole document * | Examen | WO0170538 | DE102009000289 | par le demandeur | DE10254806 |