EP2665115 - PROCÉDÉ POUR LA PRÉPARATION D'UNE MATIÈRE ACTIVE D'ÉLECTRODE NÉGATIVE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.03.2019 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 30.03.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.01.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Chem, Ltd. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2018/38] |
Précédent [2013/47] | Pour tous les Etats désignés LG Chem, Ltd. 20, Yoido-dong Youngdungpo-gu Seoul 150-721 / KR | Inventeur(s) | 01 /
CHANG, Sung-Kyun 106-901 Chonggu Narae Apt. Jeonmin-dong Yuseong-gu Daejeon 305-729 / KR | 02 /
CHANG, WonSeok 6-205 LG Chem Sawon Apt. 381-42 Doryong-dong Yuseong-gu Daejeon 305-340 / KR | 03 /
HAN, JungMin B-301 Daeseong Topsville 997-31 Hwagok 6-dong Gangseo-gu Seoul 157-916 / KR | [2013/47] | Mandataire(s) | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Précédent [2018/18] | Cabinet Plasseraud 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Précédent [2013/47] | Cabinet Plasseraud 52, rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 12734106.3 | 05.01.2012 | [2018/18] | WO2012KR00101 | Numéro de priorité, date | KR20110002565 | 11.01.2011 Format original publié: KR 20110002565 | [2013/47] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2012096472 | Date: | 19.07.2012 | Langue: | KO | [2012/29] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2665115 | Date: | 20.11.2013 | Langue: | EN | [2013/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2665115 | Date: | 02.05.2018 | Langue: | EN | [2018/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 06.12.2012 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.11.2016 | Classification | IPC: | H01M4/04, H01M4/133, H01M4/36, H01M4/587, // H01M10/0525 | [2016/52] | CPC: |
H01M4/133 (EP,KR,US);
H01M4/1393 (KR);
H01M10/0525 (EP,KR,US);
H01M4/0471 (EP,KR,US);
H01M4/366 (EP,KR,US);
H01M4/587 (EP,KR,US);
|
Précédent IPC [2013/47] | H01M4/583, H01M4/1393, H01M10/052 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/47] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES NEGATIVELEKTRODENAKTIVMATERIALS | [2013/47] | Anglais: | METHOD FOR PREPARING A NEGATIVE ELECTRODE ACTIVE MATERIAL | [2013/47] | Français: | PROCÉDÉ POUR LA PRÉPARATION D'UNE MATIÈRE ACTIVE D'ÉLECTRODE NÉGATIVE | [2013/47] | Entrée dans la phase régionale | 26.06.2013 | Traduction produite | 26.06.2013 | Taxe nationale de base payée | 26.06.2013 | Taxe de recherche payée | 26.06.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.06.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.06.2013 | Requête en examen déposée [2013/47] | 19.06.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.01.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.03.2018 | Taxe de délivrance payée | 26.03.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.03.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.01.2018 | Opposition(s) | 05.02.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 05.01.2012 | AL | 02.05.2018 | AT | 02.05.2018 | CY | 02.05.2018 | CZ | 02.05.2018 | DK | 02.05.2018 | EE | 02.05.2018 | ES | 02.05.2018 | FI | 02.05.2018 | HR | 02.05.2018 | IT | 02.05.2018 | LT | 02.05.2018 | LV | 02.05.2018 | MC | 02.05.2018 | MK | 02.05.2018 | NL | 02.05.2018 | PL | 02.05.2018 | RO | 02.05.2018 | RS | 02.05.2018 | SE | 02.05.2018 | SI | 02.05.2018 | SK | 02.05.2018 | SM | 02.05.2018 | TR | 02.05.2018 | BG | 02.08.2018 | NO | 02.08.2018 | GR | 03.08.2018 | IS | 02.09.2018 | PT | 03.09.2018 | IE | 05.01.2019 | LU | 05.01.2019 | MT | 05.01.2019 | BE | 31.01.2019 | CH | 31.01.2019 | LI | 31.01.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/32] | HU | 05.01.2012 | |
AL | 02.05.2018 | ||
AT | 02.05.2018 | ||
CY | 02.05.2018 | ||
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
IT | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
MC | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
TR | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
IS | 02.09.2018 | ||
PT | 03.09.2018 | ||
IE | 05.01.2019 | ||
LU | 05.01.2019 | ||
MT | 05.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 02.05.2018 | |
AT | 02.05.2018 | ||
CY | 02.05.2018 | ||
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
IT | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
MC | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
TR | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
IS | 02.09.2018 | ||
PT | 03.09.2018 | ||
IE | 05.01.2019 | ||
LU | 05.01.2019 | ||
MT | 05.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 02.05.2018 | |
AT | 02.05.2018 | ||
CY | 02.05.2018 | ||
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
IT | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
MC | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
TR | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
PT | 03.09.2018 | ||
IE | 05.01.2019 | ||
LU | 05.01.2019 | ||
MT | 05.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 02.05.2018 | |
AT | 02.05.2018 | ||
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
IT | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
MC | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
TR | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
PT | 03.09.2018 | ||
IE | 05.01.2019 | ||
LU | 05.01.2019 | ||
MT | 05.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 02.05.2018 | |
AT | 02.05.2018 | ||
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
IT | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
MC | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
TR | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
IE | 05.01.2019 | ||
LU | 05.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 02.05.2018 | |
AT | 02.05.2018 | ||
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
IT | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
MC | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
IE | 05.01.2019 | ||
LU | 05.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 02.05.2018 | |
AT | 02.05.2018 | ||
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
IT | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
MC | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
LU | 05.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 02.05.2018 | |
AT | 02.05.2018 | ||
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
IT | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
MC | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
LU | 05.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
Précédent [2019/44] | AT | 02.05.2018 | |
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
IT | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
MC | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
LU | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AT | 02.05.2018 | |
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
IT | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
MC | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 02.05.2018 | |
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
IT | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 02.05.2018 | |
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
IT | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 02.05.2018 | |
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
Précédent [2019/09] | DK | 02.05.2018 | |
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
Précédent [2019/08] | DK | 02.05.2018 | |
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
Précédent [2018/52] | ES | 02.05.2018 | |
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
Précédent [2018/51] | ES | 02.05.2018 | |
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
Précédent [2018/50] | ES | 02.05.2018 | |
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
Précédent [2018/49] | ES | 02.05.2018 | |
FI | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
Précédent [2018/47] | ES | 02.05.2018 | |
FI | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | Citations: | Recherche | [A]US2007154811 (OH JEONG-HUN [KR], et al) [A] 1-19 * figure 1 * * claims 8,12-14 * * paragraph [0022] *; | [A]EP2081243 (TOKAI CARBON KK [JP]) [A] 1-19 * claim - * * paragraphs [0043] - [0045] ** paragraph [0026] *; | [A]EP2192642 (SAMSUNG SDI CO LTD [KR]) [A] 1-19 * paragraph [0078] * * paragraphs [0030] - [0036] * * figure 1 * * claim 1 * | Recherche internationale | [A]KR20010054903 (SAMSUNG SDI CO LTD [KR]); | [A]KR20040082803 (SAMSUNG SDI CO LTD); | [A]KR20060047424 (LG CHEMICAL LTD [KR]); | [A]KR20100062083 (SAMSUNG SDI CO LTD [KR]) |