EP2666272 - ARCHITECTURE DE DÉMODULATEUR NUMÉRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.04.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.03.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 08.04.2020 [2020/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ViaSat Inc. 6155 El Camino Real Carlsbad CA 92009 / US | [2013/48] | Inventeur(s) | 01 /
MO, Fan 6155 El Camino Real Carlsbad California 92009 / US | 02 /
THESLING, William 6155 El Camino Real Carlsbad California 92009 / US | 03 /
NIMON, Matthew 6155 El Camino Real Carlsbad California 92009 / US | 04 /
DAVE, Sameep 6155 El Camino Real Carlsbad California 92009 / US | [2013/48] | Mandataire(s) | Smith, Jeremy Robert, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Précédent [2013/48] | Smith, Jeremy Robert, et al Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12736186.3 | 23.01.2012 | [2016/25] | WO2012US22231 | Numéro de priorité, date | US201161435278P | 22.01.2011 Format original publié: US 201161435278 P | US201113205431 | 08.08.2011 Format original publié: US201113205431 | [2013/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2012100253 | Date: | 26.07.2012 | Langue: | EN | [2012/30] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2666272 | Date: | 27.11.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.07.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2666272 | Date: | 22.06.2016 | Langue: | EN | [2016/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 01.11.2012 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.10.2014 | Classification | IPC: | H04L27/38, H04J14/00, H04B10/079, H04B10/2513, H04B10/2569, H04L7/00, H04L27/20, H04L27/02, H04B10/69, H04J14/02, H04L27/22 | [2014/47] | CPC: |
H04B10/697 (EP,US);
H04L7/0075 (US);
H04B10/079 (US);
H04B10/2513 (US);
H04B10/2569 (US);
H04L27/223 (US);
|
Précédent IPC [2013/48] | H04L27/38, H04J14/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/48] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ARCHITEKTUR FÜR EINEN DIGITALEN DEMODULATOR | [2013/48] | Anglais: | DIGITAL DEMODULATOR ARCHITECTURE | [2013/48] | Français: | ARCHITECTURE DE DÉMODULATEUR NUMÉRIQUE | [2013/48] | Entrée dans la phase régionale | 12.07.2013 | Taxe nationale de base payée | 12.07.2013 | Taxe de recherche payée | 12.07.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.07.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.07.2013 | Requête en examen déposée [2013/48] | 01.07.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 08.09.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.01.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.05.2016 | Taxe de délivrance payée | 12.05.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.05.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.01.2016 | Opposition(s) | 23.03.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/22] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 08.09.2015 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 08.09.2015 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 18.09.2015 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 23.01.2012 | AL | 22.06.2016 | AT | 22.06.2016 | BE | 22.06.2016 | BG | 22.06.2016 | CY | 22.06.2016 | CZ | 22.06.2016 | DK | 22.06.2016 | EE | 22.06.2016 | ES | 22.06.2016 | FI | 22.06.2016 | HR | 22.06.2016 | IT | 22.06.2016 | LT | 22.06.2016 | LV | 22.06.2016 | MC | 22.06.2016 | MK | 22.06.2016 | NL | 22.06.2016 | PL | 22.06.2016 | RO | 22.06.2016 | RS | 22.06.2016 | SE | 22.06.2016 | SI | 22.06.2016 | SK | 22.06.2016 | SM | 22.06.2016 | TR | 22.06.2016 | NO | 22.09.2016 | GR | 23.09.2016 | IS | 22.10.2016 | PT | 24.10.2016 | IE | 23.01.2017 | LU | 23.01.2017 | MT | 23.01.2017 | CH | 31.01.2017 | LI | 31.01.2017 | [2020/15] |
Précédent [2019/51] | HU | 23.01.2012 | |
AL | 22.06.2016 | ||
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
BG | 22.06.2016 | ||
CY | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
MK | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 23.01.2017 | ||
LU | 23.01.2017 | ||
MT | 23.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 23.01.2012 | |
AL | 22.06.2016 | ||
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
BG | 22.06.2016 | ||
CY | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 23.01.2017 | ||
LU | 23.01.2017 | ||
MT | 23.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Précédent [2019/39] | HU | 23.01.2012 | |
AL | 22.06.2016 | ||
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
BG | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 23.01.2017 | ||
LU | 23.01.2017 | ||
MT | 23.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 23.01.2012 | |
AL | 22.06.2016 | ||
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 23.01.2017 | ||
LU | 23.01.2017 | ||
MT | 23.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 22.06.2016 | |
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 23.01.2017 | ||
LU | 23.01.2017 | ||
MT | 23.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 23.01.2017 | ||
LU | 23.01.2017 | ||
MT | 23.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Précédent [2018/13] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 23.01.2017 | ||
LU | 23.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Précédent [2017/51] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
LU | 23.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Précédent [2017/45] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
Précédent [2017/38] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
Précédent [2017/11] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
Précédent [2017/10] | BE | 22.06.2016 | |
CZ | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
Précédent [2017/09] | CZ | 22.06.2016 | |
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Précédent [2016/52] | FI | 22.06.2016 | |
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Précédent [2016/51] | FI | 22.06.2016 | |
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Précédent [2016/50] | FI | 22.06.2016 | |
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
RS | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
Précédent [2016/49] | FI | 22.06.2016 | |
LT | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
Précédent [2016/46] | LT | 22.06.2016 | |
NO | 22.09.2016 | Citations: | Recherche | [A]US2008152361 (CHEN YOUNG-KAI [US], et al); | [A]US7606498 (WU KUANG TSAN [CA], et al); | [A]US2010209121 (TANIMURA TAKAHITO [JP]); | [Y]WO2010108334 (FUJITSU LTD [JP], et al); | [Y]EP2256960 (FUJITSU LTD [JP]) | Recherche internationale | [A]US2006013590 (HUEDA MARIO R [AR], et al); | [A]US7266310 (SAVORY SEB J [GB], et al); | [A]EP2352239 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]) | par le demandeur | WO2010108334 | EP2256960 |