EP2734959 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF À LA MODULATION DU DÉCHARGEMENT NEURONAL PAR LE CONTRÔLE DU BRUIT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2014/22] | PROCÉDÉ ET APPAREIL POUR MODULATION DE DÉCHARGE NEURONALE PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE RÉGULATION DE BRUIT | ||
[2017/18] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.09.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 13.10.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL, IS | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121 / US | [2014/22] | Inventeur(s) | 01 /
CHAN, Victor Hokkiu 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | 02 /
BEHABADI, Bardia 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | 03 /
HUNZINGER, Jason Frank 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | [2014/22] | Mandataire(s) | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Précédent [2017/46] | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | ||
Précédent [2014/22] | Dunlop, Hugh Christopher, et al RGC Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12743304.3 | 19.07.2012 | [2017/46] | WO2012US47482 | Numéro de priorité, date | US201113187939 | 21.07.2011 Format original publié: US201113187939 | [2014/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013013096 | Date: | 24.01.2013 | Langue: | EN | [2013/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2734959 | Date: | 28.05.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.01.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2734959 | Date: | 15.11.2017 | Langue: | EN | [2017/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.01.2013 | Classification | IPC: | G06N3/063 | [2014/22] | CPC: |
G06N3/063 (EP,KR,US);
G06N3/065 (KR)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/22] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND GERÄT ZUR MODULATION DES NEURONALEN FEUERNS ÜBER KONTROLLIERTES RAUSCHEN | [2017/18] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS OF NEURONAL FIRING MODULATION VIA NOISE CONTROL | [2014/22] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF À LA MODULATION DU DÉCHARGEMENT NEURONAL PAR LE CONTRÔLE DU BRUIT | [2017/18] |
Précédent [2014/22] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR MODULATION EINER NEURONALEN ERREGUNG MITTELS GERÄUSCHSTEUERUNG | ||
Précédent [2014/22] | PROCÉDÉ ET APPAREIL POUR MODULATION DE DÉCHARGE NEURONALE PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE RÉGULATION DE BRUIT | Entrée dans la phase régionale | 30.01.2014 | Taxe nationale de base payée | 30.01.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.01.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.02.2013 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 30.01.2014 | Requête en examen déposée [2014/22] | 10.09.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.04.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.08.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.05.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.10.2017 | Taxe de délivrance payée | 03.10.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.10.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.04.2015 | Opposition(s) | 17.08.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.05.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.07.2012 | AL | 15.11.2017 | AT | 15.11.2017 | CY | 15.11.2017 | CZ | 15.11.2017 | DK | 15.11.2017 | EE | 15.11.2017 | ES | 15.11.2017 | FI | 15.11.2017 | HR | 15.11.2017 | IT | 15.11.2017 | LT | 15.11.2017 | LV | 15.11.2017 | MC | 15.11.2017 | MK | 15.11.2017 | NL | 15.11.2017 | PL | 15.11.2017 | PT | 15.11.2017 | RO | 15.11.2017 | RS | 15.11.2017 | SE | 15.11.2017 | SI | 15.11.2017 | SK | 15.11.2017 | SM | 15.11.2017 | TR | 15.11.2017 | BG | 15.02.2018 | NO | 15.02.2018 | GR | 16.02.2018 | IS | 15.03.2018 | IE | 19.07.2018 | LU | 19.07.2018 | MT | 19.07.2018 | BE | 31.07.2018 | CH | 31.07.2018 | LI | 31.07.2018 | [2020/33] |
Précédent [2020/31] | HU | 19.07.2012 | |
AT | 15.11.2017 | ||
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
MK | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
PT | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
TR | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
IE | 19.07.2018 | ||
LU | 19.07.2018 | ||
MT | 19.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Précédent [2020/28] | HU | 19.07.2012 | |
AT | 15.11.2017 | ||
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
PT | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
TR | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
IE | 19.07.2018 | ||
LU | 19.07.2018 | ||
MT | 19.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
TR | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
IE | 19.07.2018 | ||
LU | 19.07.2018 | ||
MT | 19.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
IE | 19.07.2018 | ||
LU | 19.07.2018 | ||
MT | 19.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
IE | 19.07.2018 | ||
LU | 19.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
IE | 19.07.2018 | ||
LU | 19.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Précédent [2019/19] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
IE | 19.07.2018 | ||
LU | 19.07.2018 | ||
Précédent [2019/17] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
LU | 19.07.2018 | ||
Précédent [2019/15] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Précédent [2018/37] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Précédent [2018/35] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 15.11.2017 | |
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 15.11.2017 | |
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Précédent [2018/22] | ES | 15.11.2017 | |
FI | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
NO | 15.02.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [I] - MARK D. MCDONNELL ET AL, "Neural mechanisms for analog-to-digital conversion", PROCEEDINGS OF SPIE, (20040329), doi:10.1117/12.523165, ISSN 0277-786X, pages 278 - 286, XP055040064 [I] 1-30 * page 278 - page 285 * DOI: http://dx.doi.org/10.1117/12.523165 | [I] - F MOSS, "Stochastic resonance and sensory information processing: a tutorial and review of application", CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY, (20040201), vol. 115, no. 2, doi:10.1016/j.clinph.2003.09.014, ISSN 1388-2457, pages 267 - 281, XP055040058 [I] 1-30 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2003.09.014 | [A] - KATHERINE CAMERON ET AL, "Poisson distributed noise generation for spiking neural applications", IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS. ISCAS 2010 - 30 MAY-2 JUNE 2010 - PARIS, FRANCE, IEEE, US, (20100530), ISBN 978-1-4244-5308-5, pages 365 - 368, XP031724995 [A] 1-30 * page 365 - page 368, column l, paragraph 3 * | [A] - LUCA GAMMAITONI, "Stochastic resonance and the dithering effect in threshold physical systems", PHYSICAL REVIEW E, (19951101), vol. 52, no. 5, doi:10.1103/PhysRevE.52.4691, ISSN 1063-651X, pages 4691 - 4698, XP055040061 [A] 1-30 * page 4691 - page 4698, column r, paragraph 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.52.4691 | [A] - VILELA R D ET AL, "Are the input parameters of white noise driven integrate and fire neurons uniquely determined by rate and CV?", JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY, ACADEMIC PRESS, LONDON, GB, vol. 257, no. 1, doi:10.1016/J.JTBI.2008.11.004, ISSN 0022-5193, (20090307), pages 90 - 99, (20081112), XP025918399 [A] 1-30 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtbi.2008.11.004 |