EP2673698 - APPAREILS, PROCÉDÉS ET SYSTÈMES D'INTERACTION MULTIMODE AVEC UN ÉCRAN TACTILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 08.01.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.01.2016 | Retrait de la demande | publié le 10.02.2016 [2016/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Haworth, Inc. One Haworth Center Holland, MI 49423 / US | [2013/51] | Inventeur(s) | 01 /
HAGGERTY, Ammon 12 Westwood Ct. Oakland, CA 94611 / US | [2013/51] | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2013/51] | Horner, David Richard D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12744926.2 | 08.02.2012 | WO2012US24350 | Numéro de priorité, date | US201161440591P | 08.02.2011 Format original publié: US 201161440591 P | [2013/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012109368 | Date: | 16.08.2012 | Langue: | EN | [2012/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2673698 | Date: | 18.12.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.08.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 16.08.2012 | Classification | IPC: | G06F3/045 | [2013/51] | CPC: |
G06F3/0488 (EP,KR,US);
G06F3/01 (KR);
G06F3/0354 (KR);
G06F3/03545 (KR);
G06F3/041 (KR)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/51] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNGEN, VERFAHREN UND SYSTEME FÜR MULTIMODALE BERÜHRUNGSBILDSCHIRM-INTERAKTION | [2013/51] | Anglais: | MULTIMODAL TOUCHSCREEN INTERACTION APPARATUSES, METHODS AND SYSTEMS | [2013/51] | Français: | APPAREILS, PROCÉDÉS ET SYSTÈMES D'INTERACTION MULTIMODE AVEC UN ÉCRAN TACTILE | [2013/51] | Entrée dans la phase régionale | 02.09.2013 | Taxe nationale de base payée | 02.09.2013 | Taxe de recherche payée | 02.09.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.09.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.09.2013 | Requête en examen déposée [2013/51] | 27.03.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.12.2015 | Demande retirée par le demandeur [2016/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2010309148 (FLEIZACH CHRISTOPHER BRIAN [US], et al); | [X]US2006012580 (PERSKI HAIM [IL], et al); | [A]US2009128516 (RIMON ORI [IL], et al) |