Etats contractants désignés | AL | | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | RS | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Procédure dexamen | 14.09.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[2016/06] | Entrée dans la phase régionale | 22.08.2013 | Traduction produite | | 22.08.2013 | Taxe nationale de base payée | | 22.08.2013 | Taxe de recherche payée | | 22.08.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | | 22.08.2013 | Taxe d'examen payée | | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 18.12.2013 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20130822 | | Date de l'événement: | 18.12.2013 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Date de l'événement: | 14.05.2014 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Date de l'événement: | 25.06.2014 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | C08G 18/80 20060101ALI20140521BHEP | | Date de l'événement: | 25.06.2014 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | C09D 175/04 20060101ALI20140521BHEP | | Date de l'événement: | 25.06.2014 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | C08G 18/65 20060101AFI20140521BHEP | | Date de l'événement: | 25.06.2014 | | Description de l'événement: | SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT DRAWN UP AND DESPATCHED | Effective DATE: | 20140527 | | Date de l'événement: | 25.06.2014 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | C09D 5/02 20060101ALI20140521BHEP | | Date de l'événement: | 22.04.2015 | | Description de l'événement: | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED | Effective DATE: | 20150327 | | Date de l'événement: | 10.02.2016 | | Description de l'événement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20150807 | | Date de l'événement: | 27.03.2015 | | Description de l'événement: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Date de l'événement: | 15.11.2013 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 08.01.2016 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |