EP2674444 - DISPERSION DE RÉSINE POLYURÉTHANE AQUEUSE ET SES APPLICATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.01.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.01.2016 | Demande réputée retirée | publié le 10.02.2016 [2016/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés UBE Industries, Ltd. 1978-96 Oaza Kogushi Ube-shi Yamaguchi 755-8633 / JP | [2013/51] | Inventeur(s) | 01 /
MORIKAMI, Atsushi c/o UBE INDUSTRIES, LTD. 1978-96, Oaza Kogushi Ube-shi Yamaguchi 755-8633 / JP | 02 /
NAIKI, Masahiro c/o UBE INDUSTRIES, LTD. 1978-96, Oaza Kogushi Ube-shi Yamaguchi 755-8633 / JP | 03 /
ADACHI, Fumio c/o UBE INDUSTRIES, LTD. 1978-96, Oaza Kogushi Ube-shi Yamaguchi 755-8633 / JP | 04 /
TAKAHASHI, Manabu c/o UBE INDUSTRIES, LTD. 1978-96, Oaza Kogushi Ube-shi Yamaguchi 755-8633 / JP | [2013/51] | Mandataire(s) | Beckmann, Claus, et al Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [2014/41] |
Précédent [2014/38] | Adam, Holger, et al Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | ||
Précédent [2013/51] | Albrecht, Thomas Kraus & Weisert Patent- und Rechtsanwälte Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12745273.8 | 09.02.2012 | WO2012JP52940 | Numéro de priorité, date | JP20110027925 | 10.02.2011 Format original publié: JP 2011027925 | [2013/51] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012108491 | Date: | 16.08.2012 | Langue: | JA | [2012/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2674444 | Date: | 18.12.2013 | Langue: | EN | [2013/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 16.08.2012 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.05.2014 | Classification | IPC: | C08G18/65, C08G18/80, C09D5/02, C09D175/04 | [2013/51] | CPC: |
C08G18/0823 (EP,US);
C08G18/65 (KR);
C09D175/04 (KR,US);
C08G18/10 (EP,US);
C08G18/6659 (EP,US);
C08G18/80 (KR);
C08J3/03 (KR);
C08L75/04 (KR);
C09D175/06 (EP,US);
C09D5/02 (KR)
(-)
| C-Set: |
C08G18/10, C08G18/28 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/51] | Titre | Allemand: | WÄSSRIGE POLYURETHANHARZDISPERSION UND VERWENDUNG DAVON | [2013/51] | Anglais: | WATERBORNE POLYURETHANE RESIN DISPERSION AND USE THEREOF | [2013/51] | Français: | DISPERSION DE RÉSINE POLYURÉTHANE AQUEUSE ET SES APPLICATIONS | [2013/51] | Entrée dans la phase régionale | 22.08.2013 | Traduction produite | 22.08.2013 | Taxe nationale de base payée | 22.08.2013 | Taxe de recherche payée | 22.08.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.08.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 22.08.2013 | Requête en examen déposée [2013/51] | 27.03.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.08.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/06] | 14.09.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/06] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.03.2015 | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AP]WO2012002569 (KANSAI PAINT CO LTD [JP], et al) [AP] 1-7 * example D17; table 9 * | Recherche internationale | [A]WO2010098316 (UBE INDUSTRIES [JP], et al); | [A]JPH06279562 (DAINIPPON INK & CHEMICALS); | [A]WO2009145242 (UBE INDUSTRIES [JP], et al); | [A]WO2010098317 (UBE INDUSTRIES [JP], et al); | [A]WO2010098318 (UBE INDUSTRIES [JP], et al) | par le demandeur | JPH10120757 | JP2002128851 | JP2000104015 | JP2005220255 | WO2010098316 | - The Comprehensive Materials and Technology for a Novel Polyurethane Production, CMC PUBLISHING CO., LTD., page 43 |